Orden de 26 de septiembre de 1980 por la que se nombra funcionario del Cuerpo General Administrativo de la Administración Civil del Estado a don Julián Barrio Alvarez.
Orden de 26 de septiembre de 1980 por la que se nombra funcionario de la Escala Administrativa del Cuerpo a extinguir de personal procedente de Organismos autónomos suprimidos a don Pedro Paulino Torralba Rabadán.
Orden de 26 de septiembre de 1980 por la que se nombra funcionario de la Escala Administrativa del Cuerpo a extinguir de personal procedente de Organismos autónomos suprimidos a don Adolfo Vázquez de las Heras.
Real Decreto 2219/1980, de 18 de julio, por el que se declara jubilado, por cumplir la edad reglamentaria, a don Francisco Bonet Ramón, Magistrado del Tribunal Supremo.
Real Decreto 2220/1980, de 5 de septiembre, por el que se declara jubilado, por cumplir la edad reglamentaria, a don Enrique Rodríguez-Lacín Romero, Presidente de la Audiencia Provincial de Bilbao.
Orden de 14 de octubre de 1980 por la que se nombran Fiscales de Distrito de las Agrupaciones de Fiscalías que se indican a los funcionarios que se mencionan.
Real Decreto 2221/1980, de 15 de octubre, por el que se nombra Director de Infraestructura Aérea al General de División del Estado Mayor General del Ejército del Aire don Antonio Chaos Iglesias.
Real Decreto 2222/1980, de 15 de octubre, por el que se dispone que el General de División del Estado Mayor General del Ejército del Aire don Jaime Llosa Rodón pase al Grupo «B».
Orden de 5 de septiembre de 1980 por la que se declara vigente a todos los efectos el nombramiento de don Augusto Balboa de Paz realizado por Orden de 11 de septiembre de 1977.
Real Decreto 2223/1980, de 17 de octubre, por el que se destina a don Eduardo Carrión Moyano a plaza de Inspector general de Magistraturas de Trabajo.
Resolución de 2 de octubre de 1980, del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de la Escala de Técnicos de Grado Medio de la plantilla del INIA.
Resolución de 2 de octubre de 1980, del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de la Escala de Auxiliares Administrativos de la plantilla del INIA.
Orden de 30 de septiembre de 1980 por la que se dispone el cese del Profesor numerario don Juan Trigo del Río en el cargo de Secretario de la Comisión Gestora de la Escuela Oficial de Náutica de Gijón.
Resolución de 22 de septiembre de 1980, de la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante, por la que se nombra Director de la Escuela Oficial de Náutica de Gijón al Profesor numerario don Francisco Javier Apraiz Anchústegui.
Resolución de 30 de septiembre de 1980, de la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante, por la que se dispone el cese del Profesor numerario don Juan Trigo del Río en el cargo de Secretario de la Escuela Oficial de Náutica de Gijón.
Resolución de 24 de septiembre de 1980, de la Dirección General del Instituto Nacional de la Salud, por la que queda sin efecto el nombramiento de la plaza de Jefe de Servicio de Traumatología de la Ciudad Sanitaria «La Paz», adjudicada mediante concurso libre de méritos al Doctor don Luis Baón Ramírez.
Resolución de 7 de octubre de 1980, de la Dirección General de Administración Local, por la que se nombra Interventor de Fondos interino del Ayuntamiento de Utrera (Sevilla).
Orden de 21 de marzo de 1980 por la que se nombra a don Ricardo Jesús Landínez Lagunero Profesor agregado de «Microbiología y Parasitología» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid.
Orden de 18 de julio de 1980 por la que se nombra a don Pedro Menal Brufal Profesor agregado de «Algebra» de la Facultad de Ciencias de la Universidad del País Vasco.
Orden de 28 de julio de 1980 por la que se nombra a don Alejandro Novo Domínguez Profesor agregado de «Obstetricia y Ginecología» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo.
Orden de 28 de julio de 1980 por la que se nombra a don Jorge Fernández Tárrago Profesor agregado de «Fisiología vegetal» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alcalá de Henares.
Orden de 28 de julio de 1980 por la que se nombra a don Miguel Angel Rodríguez Reymond Profesor agregado de «Fisiología vegetal» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valencia.
Orden de 5 de agosto de 1980 por la que se nombra a don Ignacio José Ferreira Montero Profesor agregado de «Patología y Clínica médicas» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid.
Orden de 29 de septiembre de 1980 por la que se anula la adjudicación de destino definitivo al Profesor adjunto don José Luis García Ruano, figurado en la Orden de 1 de septiembre.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid