Real Decreto 1678/1980, de 30 de agosto, por el que se dispone que durante la ausencia del Ministro de Comercio y Turismo asuma el Despacho de su Departamento el Ministro de Agricultura.
Orden de 8 de agosto de 1980 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Hacienda del Comandante de Infantería don Alfredo Díaz Moreno.
Orden de 8 de agosto de 1980 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Justicia del Coronel Honorario de Infantería don Julián Quevedo Araus.
Orden de 8 de agosto de 1980 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Justicia del Comandante de Oficinas Militares don Fernando Díez-Avilés Piazuelo.
Orden de 8 de agosto de 1980 por la que pasa a la situación de «en expectativa de servicios civiles» el Teniente Coronel de Caballería don Francisco Lobo García.
Orden de 8 de agosto de 1980 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en la actualidad y el pase a la situación de «en expectativa de servicios civiles» del Teniente Coronel de Infantería don César Sainz Martín.
Orden de 14 de agosto de 1980 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en la actualidad del Coronel Honorario de Infantería don Bernardo Rodrigo Recio.
Orden de 30 de julio de 1980 por la que se nombra a don Francisco Vieira Martín Inspector Provincial de Juzgados de Distrito de León.
Resolución de 29 de julio de 1980, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila el Notario de Zaragoza don Mariano Villellas Lamarca por haber cumplido la edad reglamentaria.
Orden de 20 de agosto de 1980 por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillerato a los Profesores agregados del mismo nivel que han accedido a dicho Cuerpo en virtud del Concurso de Méritos, convocado por Orden de 24 de febrero de 1979.
Real Decreto 1679/1980, de 18 de julio, por el que se dispone el cese de don Alejandro Rebollo Alvarez-Amandi como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Real Decreto 1680/1980, de 18 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Juan Carlos Guerra Zunzunegui como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Orden de 9 de mayo de 1980 por la que se aprueba la relación de funcionarios del Cuerpo Especial de Guardería Forestal del Estado, referida al 31 de diciembre de 1978.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid