Orden número 360/90016/80, de 24 de julio, por la que se dispone cese en el cargo de Jefe del órgano gestor de las obras del nuevo Hospital Militar Central «Gómez Ulla» el General Inspector Ingeniero de Construcción don Juan Cámpora Rodríguez.
Orden ministerial delegada número 430/00104/80, de 24 de julio, del Almirante Jefe del Departamento de Personal por la que se nombran dos funcionarios de carrera de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores del Organismo autónomo Fondo de Atenciones de la Marina.
Orden ministerial delegada número 430/00105/80, de 24 de julio de 1980, del Almirante Jefe del Departamento de Personal, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores entre el personal del Organismo autónomo Fondo de Atenciones de la Marina que han superado las pruebas selectivas restringidas.
Orden de 5 de agosto de 1980 por la que se rectifica la de 28 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto) en la que se nombraban definitivamente, en virtud de concurso de traslados, a los Catedráticos numerarios de Bachillerato.
Resolución de 5 de agosto de 1980, de la Dirección General de Personal, por la que se rectifican los errores observados en la de 22 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 29) por la que se elevaba a definitiva la relación de concursantes y destinos obtenidos en el concurso de méritos de Geografía e Historia para el acceso al Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillerato entre Profesores agregados del mismo nivel.
Orden de 30 de julio de 1980 por la que se dispone que el Magistrado de Trabajo de Ciudad Real don Andrés Martínez Hidalgo de Torralba pase destinado a la Magistratura de Trabajo de Cuenca.
Orden de 30 de julio de 1980 por la que se dispone que el Magistrado de Trabajo de Cuenca, don Antonio Peral Ballesteros, pase destinado a la Magistratura de Trabajo número 12 de Madrid.
Orden de 30 de julio de 1980 por la que se dispone que el Magistrado de Trabajo número 12 de Madrid don José Daniel Parada Vázquez pase destinado a la Magistratura número 7, Especial de Ejecuciones Gubernativas de Madrid.
Orden de 31 de julio de 1980 por la que se dispone el cese de don José Manuel Sieira Míguez como Secretario general del Fondo de Garantía Salarial.
Resolución de 30 de junio de 1980, de la Dirección General del Instituto Nacional de la Salud, en el concurso libre convocado para la provisión de vacantes de plazas de Jefes de Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid