Orden de 30 de abril de 1980 por la que se acuerda integrar en el Cuerpo General Subalterno de la Administración Civil del Estado a don Juan Antonio Nicolás Medina, con número de Registro de Personal A04PG13621, y se le declara en situación de jubilado.
Orden de 27 de julio de 1980 por la que se nombra Asesor del Ministro Adjunto al Presidente encargado de la Coordinación Legislativa a don Camilo Valdecantos Pascual.
Resolución de 3 de julio de 1980, de la Dirección General de Justicia, por la que se nombra Secretario del Juzgado de Paz de Torreperogil (Jaén), a don José Fernández Ayala.
Resolución de 4 de julio de 1980, de la Dirección General de Justicia, por la que se provee la Secretaría del Juzgado de Distrito de Coín (Málaga), en concurso de ascenso entre Secretario de Paz, Licenciado en Derecho.
Resolución de 23 de junio de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el pase a situación de retirado, por inutilidad física, del Policía Nacional del Cuerpo de la Policía Nacional, don Antonio Matéu Herrero.
Real Decreto 1606/1980, de 24 de julio, por el que se dispone el cese, por pase a otro destino, de don Diego María Cola Palao como Delegado provincial del Ministerio de Educación en Albacete.
Real Decreto 1607/1980, de 24 de julio, por el que se dispone el cese de don Rafael Montero Gomis como Delegado provincial del Ministerio de Educación en Málaga.
Real Decreto 1608/1980, de 24 de julio, por el que se nombre Delegado provincial del Ministerio de Educación en Málaga a don Diego María Cola Palao.
Orden de 23 de julio de 1980 por la que se resuelve concurso de méritos para cubrir plazas vacantes en el IEP «Ramiro de Maeztu», de Madrid, en régimen de comisión de servicio.
Real Decreto 1609/1980, de 31 de julio, por el que cesa como Delegado del Gobierno en la Compañía Telefónica Nacional de España don Mariano Nicolás García.
Real Decreto 1610/1980, de 31 de julio por el que se nombra Delegado del Gobierno en la Compañía Telefónica Nacional de España a don Julio Camuñas Fernández-Luna.
Resolución de 12 de junio de 1980, de la Dirección General del Instituto Nacional de la Salud, en el concurso libre convocado para la provisión de vacantes de plazas de Jefes de Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
Resolución de 18 de junio de 1980, de la Dirección General del Instituto Nacional de la Salud, en el concurso libre, convocado para la provisión de vacantes de plazas de Jefes de Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
Resolución de 23 de junio de 1980 de la Administración Institucional de la Sanidad Nacional, por la que se adjudican destinos provisionales a los funcionarios de carrera de la Escala de Arquitectos del Organismo.
Orden de 20 de mayo de 1980 por la que se nombra a don José Pedro Sancho y Martínez Profesor agregado del grupo IV, «Metalurgias especiales» de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid.
Orden de 18 de junio de 1980 por la que se nombra a don Antonio Rodríguez Burgos Profesor agregado de «Microbiología e Inmunología (con Virología, Bacteriología y Micología)» de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid