Orden de 6 de mayo de 1980 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Administración Territorial del Comandante de Artillería don Torcuato Raya Martínez.
Orden de 17 de junio de 1980 por la que se nombra Jefe de Gabinete de Estudios de la Dirección General del Instituto Nacional de Prospectiva a don Julio Alberto García Fernández.
Orden de 22 de mayo de 1980 por la que se declara en situación de excedencia voluntaria a don Francisco Cañamares Pabolaza, Juez de Distrito.
Resolución de 19 de mayo de 1980, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Pamplona, Colegio Notarial de Pamplona, a don Pablo Esparza San Miguel, Notario con residencia en dicha localidad.
Resolución de 23 de mayo de 1980, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se resuelve el concurso para la provisión de vacantes existentes en el Cuerpo de Médicos del Registro Civil.
Real Decreto 1235/1980, de 20 de junio, por el que se nombra Director general de Coordinación con las Haciendas Territoriales a don Vicente Querol Bellido.
Orden de 8 de abril de 1980 por la que se ingresa en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica a doña Felicia Fernández-Pacheco Díaz-Portales.
Orden de 28 de mayo de 1980 por la que se resuelve el concurso de traslado a plazas vacantes en el Cuerpo de Profesores de Término de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
Orden de 31 de mayo de 1980 por la que se nombran Profesores numerarios de Escuelas de Maestría Industrial a los opositores que han superado las fases de la oposición libre convocada por Orden de 19 de febrero de 1979.
Resolución de 24 de abril de 1980, del Instituto Nacional de Enseñanzas Integradas, por la que se incluye con carácter definitivo en los grupos A, B y D de la Escala de Servicios Generales al personal ingresado por convocatoria de 29 de septiembre de 1978.
Corrección de errores del Real Decreto 1223/1980, de 20 de junio, por el que cesa como Director general de Infraestructura del Transporte don Juan Antonio Guitart y de Gregorio.
Corrección de errores del Real Decreto 1224/1980, de 20 de junio, por el que cesa como Director general del Instituto Nacional de Meteorología don Angel González Rivero.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid