Orden de 26 de marzo de 1980 por la que se rectifica la de 19 de febrero de 1979, en cumplimiento de la resolución de 30 de noviembre de 1979, que estimó el recurso de reposición interpuesto por doña Josefina Sureda Teixidor, funcionaria del Organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.
Orden de 22 de abril de 1980 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio del Interior del Coronel honorario de Artillería don Alfonso Igualada Rico.
Orden de 22 de abril de 1980 por la que consolidan su situación de «en servicios civiles» los Jefes del Ejército de Tierra que se citan.
Orden de 25 de abril de 1980 por la que se dispone la separación del servicio de don José Pascual Pulido del Cuerpo General Auxiliar de la Administración Civil del Estado.
Resolución de 17 de abril de 1980, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, sobre corrección de errores de la Orden de 11 de julio de 1979 por la que se eleva a definitiva la relación circunstanciada de funcionarios de carrera del Cuerpo Auxiliar de la AISS.
Orden de 18 de abril de 1980 por la que se declara jubilado forzoso en el Cuerpo de Fiscales de Distrito a don Olegario González García.
Orden de 18 de abril de 1980 por la que se declara jubilado forzoso en el Cuerpo de Fiscales de Distrito a don Antonio Gómez Morales.
Real Decreto 980/1980, de 19 de mayo, por el que se dispone que el Teniente General del Ejército don Angel Ruiz Martín pase a la situación de reserva.
Real Decreto 981/1980, de 21 de mayo, por el que se dispone que el General de Brigada de Artillería, Diplomado de Estado Mayor, don Eduardo Munilla Gómez, pase al grupo de «Destino de Arma o Cuerpo».
Orden de 15 de abril de 1980 por la que se nombra a don Miguel Rioboó Enríquez Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Córdoba.
Orden de 15 de abril de 1980 por la que se nombra a don Eduardo Roca Roca Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Granada.
Orden de 15 de abril de 1980 por la que se nombra a don Antonio Sanz Valdés Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de La Coruña.
Resolución de 11 de abril de 1980, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por la que se nombran funcionarios de carrera propios del Organismo a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas restringidas para cubrir tres plazas de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio.
Orden de 14 de abril de 1980 por la que se dispone el nombramiento de don Adriano García-Loygorri Ruiz como Consejero nacional de Educación en representación del Ministerio de Industria y Energía.
Resolución de 1 de abril de 1980, de la Agencia de Desarrollo Ganadero, por la que se aprueba la relación circunstanciada de funcionarios de carrera propios del Organismo en sus diferentes escalas, referidas al 31 de marzo de 1980.
Resolución de 22 de abril de 1980, de la Dirección General de Correos y Telecomunicación, por la que se deja sin efecto el nombramiento de un funcionario del Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación, Escala de Clasificación y Reparto, procedente de Agente Postal.
Resolución de 18 de abril de 1980, de la Dirección General de Administración Local, por la que se nombra Secretario interino del Ayuntamiento de Atarfe (Granada).
Orden de 5 de marzo de 1980 por la que se nombra a don Antonio Jutglar Bernaus Profesor agregado de «Historia contemporánea, universal y de España» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga.
Orden de 5 de marzo de 1980 por la que se nombra a don Julio Arostegui Sánchez Profesor agregado de «Historia contemporánea, universal y de España», de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante.
Orden de 5 de marzo de 1980 por la que se nombra a don Jesús Almuiña Fernández Profesor agregado de «Historia contemporánea, universal y de España» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid