Orden de 21 de marzo de 1980 por la que se dispone el cese de don Fernando Gayo y Arenzana como Comisario de Turismo para la Coordinación de Actividades Especiales.
Orden de 22 de marzo de 1980 por la que se dispone el cese de don José María Moliner Moreno como Director del Servicio de Relaciones Turísticas Internacionales.
Orden de 24 de marzo de 1980 por la que se nombra a don Fernando Gayo y Arenzana Director del Servicio de Relaciones Turísticas Internacionales.
Orden de 25 de marzo de 1980 por la que se dispone el cese de don Pablo Sela Hoffman como Subdirector general Jefe del Gabinete Técnico de la Secretaría de Estado de Turismo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid