Orden de 17 de marzo de 1980 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Nicolás Revenga Domínguez.
Orden de 17 de marzo de 1980 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Gabriel Ferrán de Alfaro.
Real Decreto 568/1980, de 15 de marzo, por el que se nombra Fiscal Militar del Consejo Supremo de Justicia Militar al General de División del Ejército don Inocente Vázquez Fernández-Arroyo.
Real Decreto 569/1980, de 29 de marzo, por el que se dispone que el General de Brigada de Ingenieros, Diplomado de Estado Mayor, don Mateo Zaforteza Socías, pase al grupo de «Destino de Arma o Cuerpo».
Orden de 3 de marzo de 1980 por al que se acuerda el cese en comisión de servicio de don José Luis Jiménez-Herrera Dávila, del Cuerpo Especial de Inspectores Financieros y Tributarios, del cargo de Inspector Nacional dependiente de la Dirección General de Tributos.
Corrección de erratas de la Orden de 29 de enero de 1980 (rectificada) por la que se publica la relación circunstanciada de funcionarios de la Escala Técnico-Administrativa, a extinguir, de este Ministerio, referida al 31 de diciembre de 1979.
Orden de 4 de marzo de 1980 por la que se nombra a don Daniel Varela Piñeiro Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Lugo.
Corrección de erratas de la Orden de 14 de febrero de 1980 por la que se rectifica parcialmente la de 15 de diciembre de 1979, que nombraba Profesores numerarios de Escuelas de Maestría Industrial.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid