Orden de 12 de febrero de 1980 por la que se nombra Juez unipersonal del Tribunal Tutelar de Menores de Palma de Mallorca a don Rafael Bañón Rodes.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se concede el reingreso al servicio activo en el Cuerpo de Secretarios de la Administración de Justicia, Rama de Tribunales, a don Cándido García Moreno.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se nombra en concurso de traslado a los Secretarios de la Administración de Justicia, Rama de Tribunales, que se mencionan, para las Secretarias de las Audiencias que se citan.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se nombra Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Morón de la Frontera, Colegio Notarial de Sevilla, a don Luis Sanz Rodero, Notario con residencia en dicha localidad
Real Decreto 392/1980, de 1 de marzo, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de la Guardia Civil al Coronel de la Guardia Civil don Mauro Alonso de Armiño Díez.
Real Decreto 393/1980, de 1 de marzo, por el que se promueve al empleo de General de Brigada de la Guardia Civil al Coronel de la Guardia Civil don Isabelino Cáceres Ruiz.
Resolución de la Dirección de la Seguridad del Estado por la que se nombran Inspectores del Cuerpo Superior de Policía a los funcionarios en prácticas alumnos de la Escuela Superior de dicho Cuerpo, que han terminado los estudios del Grado Profesional en el expresado Centro.
Orden de 15 de febrero de 1980 por la que se rectifican errores y omisiones de la Orden de 1 de julio de 1979 que nombraba funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato.
Orden de 20 de febrero de 1980 por la que se acuerda el cese de don Juan Manuel Sicilia Molinero en el cargo de Subdirector general de Mercados y Relaciones del Servicio Nacional de Productos Agrarios.
Orden de 21 de febrero de 1980 por la que se acuerda el nombramiento de don Pedro Linares Márquez de Prado como Subdirector general de Mercados y Relaciones del Servicio Nacional de Productos Agrarios.
Resolución del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario por la que se nombra y asigna destinos a 31 Ordenanzas como consecuencia de la oposición convocada con fecha 22 de enero de 1979.
Orden de 26 de febrero de 1980 por la que se designa la representación del Estado en la Comisión Mixta Iglesia-Estado prevista en el artículo XV del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales.
Orden de 6 de diciembre de 1979 por la que se nombra a don Vicente Sánchez Gálvez Profesor agregado de «Física de materiales sólidos (a término)» de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.
Orden de 15 de enero de 1980 por la que se nombra a don Rafael San Martin Castellanos Profesor agregado de «Psicometria» (a término) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Salamanca.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid