Real Decreto 192/1980, de 1 de febrero, por el que se nombra Delegado Especial del Gobierno para la Seguridad en las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, a don José Sáenz de Santamaría Tinturé.
Real Decreto 193/1980, de 1 de febrero, por el que se nombra Secretario para las Relaciones con el Congreso, con categoría de Director general, a don Jesús Martínez-Pujalte López.
Orden de 9 de enero de 1980 por la que se resuelve el concurso de traslado de Oficiales de la Administración de Justicia y se nombra un Oficial del turno de las pruebas de aptitud.
Orden de 31 de diciembre de 1979 por la que se nombra, en comisión de servicio, Jefe del Gabinete de Estudios en la Dirección General de Tributos a don Salvador Estanislao Colmenar Valdés, del Cuerpo Especial de Inspectores Financieros y Tributarios.
Resolución de la Comisaría del Seguro Obligatorio de Viajeros por la que se nombran funcionarios Administrativos de carrera a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 15 de noviembre de 1978.
Real Decreto 194/1980, de 1 de febrero, por el que se dispone el cese de don José María Fluxá Ceva como Director general de Acción Territorial y Urbanismo.
Real Decreto 195/1980, de 1 de febrero, por el que se dispone el cese de don Antonio Ruiz Martín como Director Gerente del Instituto Nacional de Urbanización.
Real Decreto 196/1980, de 1 de febrero, por el que se nombra Director general de Acción Territorial y Urbanismo y Director Gerente del Instituto Nacional de Urbanización a don Luis María Enríquez de Salamanca Navarro.
Orden de 30 de enero de 1980 por la que se nombra Director del Gabinete del Ministro a don José Alfonso Nebrera García.
Orden de 30 de enero de 1980 por la que se nombra Subdirector general de Planificación y Coordinación de Inversiones a don Ramón Arias y Álvarez de Luna.
Orden de 30 de enero de 1980 por la que se nombra Secretario general de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda a don Fernando García González.
Orden de 30 de enero de 1980 por la que se nombra Subdirector general de Administración del Instituto Nacional de la Vivienda a don Antonio Castellote Atance.
Corrección de erratas del Real Decreto 189/1980, de 25 de enero, por el que se dispone el cese de don José María Antón Andrés como Delegado provincial del Ministerio de Educación en Melilla.
Corrección de erratas de la Orden de 1 de enero de 1980 por la que se aprueba el expediente del concurso-oposición a ingreso en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica convocado por Orden de 17 de febrero de 1979.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid