Real Decreto 179/1980, de 25 de enero, por el que se asciende a la categoría de Embajador al Ministro Plenipotenciario de primera clase don Manuel Alabart Miranda.
Real Decreto 180/1980, de 25 de enero, por el que se asciende a la categoría de Embajador al Ministro Plenipotenciario de primera clase don Emilio Garrigues y Díaz Cañabate.
Real Decreto 181/1980, de 25 de enero, por el que se asciende a la categoría de Embajador al Ministro Plenipotenciario de primera clase don Eduardo Laiglesia González.
Real Decreto 182/1980, de 25 de enero, por el que se asciende a la categoría de Embajador al Ministro Plenipotenciario de primera clase don José Pérez del Arco y Rodríguez.
Real Decreto 183/1980, de 25 de enero, por el que se asciende a la categoría de Embajador al Ministro Plenipotenciario de primera clase don Antonio Vidal Gabás.
Real Decreto 184/1980, de 25 de enero, por el que se designa Embajador de España en los Emiratos Arabes Unidos a don Fausto Navarro Izquierdo.
Orden de 17 de enero de 1980 por la que se declara en situación de excedencia voluntaria a don Juan Carlos López Coig, Juez de Distrito.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se acuerda declarar jubilado a don Ricardo Suárez López, Secretario de la Administración de Justicia, rama de Tribunales, por cumplir la edad reglamentaria.
Real Decreto 185/1980, de 18 de enero, por el que se dispone el cese de doña María Josefa Porro Herrera como Delegado provincial del Ministerio de Educación en Córdoba.
Real Decreto 186/1980, de 18 de enero, por el que se nombra Delegado provincial del Ministerio de Educación en Córdoba a don Juan García Bellver.
Orden de 31 de diciembre de 1979 por la que se acuerda la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación circunstanciada de funcionarios de los Cuerpos de Inspectores e Ingenieros Técnicos del SOIVRE.
Resolución del Instituto de Reforma de las Estructuras Comerciales (IRESCO) por la que se nombran funcionarios de carrera en la Escala de Técnicos de Gestión.
Orden de 8 de enero de 1980 por la que se adjudica una vacante del Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuertos en el aeropuerto de Tenerife-Sur.
Orden de 25 de enero de 1980 por la que se dispone el cese de don Ernesto Brunet Ayllón como Subdirector general de Correos.
Orden de 25 de enero de 1980 por la que se dispone el cese de don Vicente Miralles Mora como Subdirector general de los Servicios Técnicos de Telecomunicación.
Orden de 25 de enero de 1980 por la que se nombra al funcionario del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos don Ignacio Morilla Abad Subdirector general de Obras e Instalaciones de la Dirección General de Correos y Telecomunicación.
Orden de 25 de enero de 1980 por la que se nombra al funcionario del Cuerpo Técnico de Telecomunicación don José Landín Fontán Subdirector general de Telecomunicación de la Dirección General de Correos y Telecomunicación.
Orden de 25 de enero de 1980 por la que se nombra al funcionario del Cuerpo Técnico de Correos don Juan Barrueco Ferrero Subdirector general de Administración Económica de la Dirección General de Correos y Telecomunicación.
Orden de 25 de enero de 1980 por la que se nombra al funcionario del Cuerpo Técnico de Correos don Leonardo Vidal García Subdirector general de Correos de la Dirección General de Correos y Telecomunicación.
Orden de 25 de enero de 1980 por la que se nombra al funcionario del Cuerpo Técnico de Correos, en situación de supernumerario, don Manuel de Bustos Navarro Secretario general de la Caja Postal de Ahorros.
Orden de 24 de enero de 1980 por la que se nombra Subdirector general de Cooperación del Ministerio de Administración Territorial a don José María Collado González.
Orden de 19 de noviembre de 1979 por la que se nombra a don Roberto Escuder Vallés Profesor agregado de «Estadística teórica» de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valencia.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid