Orden de 7 de enero de 1980 por la que se otorgan por «adjudicación directa» los destinos que se mencionan al personal que se cita.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se anula y deja sin efecto la Resolución de este Centro de 31 de diciembre de 1977 y nombra Secretario de Juzgado de Paz de Adeje a don Enrique Salvador Espí Sanchís.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se corrige la de 31 de diciembre último por la que se adjudicaban en concurso de traslado determinadas plazas vacantes de Auxiliares de la Administración de Justicia.
Real Decreto 92/1980, de 11 de enero, por el que se nombra Jefe de la Brigada de Infantería de Reserva al General de Brigada de Infantería don Ricardo González Olmedo.
Real Decreto 93/1980, de 12 de enero, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Artillería al Coronel de Artillería, Diplomado de Estado Mayor, don Patricio Pérez Bajo.
Real Decreto 94/1980, de 12 de enero, por el que se promueve al empleo de General de Brigada de Infantería, con carácter honorífico, al Coronel de Infantería, Caballero Mutilado Permanente de Guerra por la Patria, don Antonio Villalba Sánchez-Ocaña.
Real Decreto 95/1980, de 12 de enero, por el que se asciende al empleo de General Interventor del Ejército de Tierra al Coronel Interventor don José Gómez Velasco.
Real Decreto 96/1980, de 12 de enero, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Infantería al Coronel de Infantería don Leandro Blanco González.
Real Decreto 97/1980, de 12 de enero, por el que se nombra Jefe de la Brigada de Defensa Operativa del Territorio número VI y Gobernador Militar de la provincia de Alava y plaza de Vitoria al General de Brigada de Infantería don Antonio Berdugo de Acuña.
Orden de 22 de diciembre de 1979 por la que se nombra a don Antonio Peralta Polo Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Avila.
Orden de 10 de diciembre de 1979 por la que se aprueba el expediente del concurso-oposición a ingreso en el Cuerpo de Profesores de EGB, turno restringido (Ley General de Educación), convocado por Orden de 28 de noviembre de 1978.
Orden de 4 de enero de 1980 por la que se dispone el nombramiento de don Fernando Díaz-Caneja Burgaleta como Director de la Oficina de Compensaciones de la Energía Eléctrica (OFICO).
Real Decreto 98/1980, de 18 de enero, por el que se dispone el cese, a petición propia, de don Vicente Capdevila Cardona como Director general de Administración Local.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid