Orden de 31 de enero de 1978 por la que se publica la relación circunstanciada definitiva de los funcionarios de carrera del Cuerpo de Oficiales Instructores de la Juventud, a extinguir, integrados en la Administración del Estado (Real Decreto-ley 23/1977, de 1 de abril, y Real Decreto 1281/1977, de 2 de junio).
Orden de 3 de marzo de 1978 por la que se adjudican con carácter definitivo los destinos o empleos civiles del concurso número 90 de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se concede la excedencia voluntaria al Notario de Agramunt don Antonio García Conesa.
Orden de 25 de enero de 1978 por la que se nombra a don José Jordano Pérez Profesor agregado de «Oftalmología» de la Facultad de Medicina de Oviedo.
Orden de 25 de enero de 1978 por la que se nombra a don José Navarro Solé Profesor agregado del grupo IV, «Física», de la E. T. S. de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Barcelona.
Orden de 31 de enero de 1978 por la que se nombra a don José Ignacio Fernández de Viana y Vieites Profesor agregado de «Paleografía y Diplomática» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo.
Orden de 24 de febrero de 1978 por la que se nombran Profesores del Cuerpo de Adjuntos de Universidad a los señores que se citan, en virtud de concurso-oposición, para la disciplina de «Gramática general y Crítica literaria» (Facultad de Filosofía y Letras).
Orden de 1 de marzo de 1978 por la que se nombran Profesores del Cuerpo de adjuntos de Universidad, en virtud de concurso-oposición, a los señores que se citan para la disciplina de «Metalurgia» (Facultad de Ciencias).
Orden de 7 de marzo de 1978 por la que se nombran Profesores agregados de I.N.E.M. y se destina provisionalmente a Profesores procedentes de cursillos de selección y perfeccionamiento de 1933 y 1936, integrados por Orden ministerial de 2 de enero de 1978 en el Cuerpo de Profesores Agregados.
Real Decreto 482/1978, de 2 de marzo, por el que se dispone el cese de don Manuel Enciso Berdejo en el cargo de Delegado de Trabajo en Málaga.
Orden de 6 de marzo de 1978 por la que se dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación circunstanciada de funcionarios de carrera, referida al 1 de julio de 1977, del Cuerpo Especial de Letrados Sindicales del Organismo autónomo de la Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales.
Orden de 10 de marzo de 1978 por la que se constituye el Consejo de Dirección del Registro de la Propiedad Industrial.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid