Real Decreto 55/1977, de 21 de enero, por el que se dispone que durante la ausencia del Ministro de Justicia se encargue del despacho de su Departamento el Ministro de Hacienda.
Orden de 23 de diciembre de 1976 por la que se nombra funcionaria del Cuerpo Administrativo de la Administración Civil del Estado, en aplicación de lo preceptuado en el artículo 2.º del Decreto-ley 10/1964, de 3 de julio.
Real Decreto 3139/1976, de 23 de diciembre, concediendo la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Pedro Tung.
Real Decreto 3140/1976, de 23 de diciembre, por el que se nombra Fiscal de la Audiencia Territorial de Valencia a don Eliseo García Martínez.
Real Decreto 3141/1976, de 23 de diciembre, por el que se nombra Fiscal de la Audiencia Provincial de Tarragona a don Ricardo Beltrán Fernández de los Ríos.
Real Decreto 3142/1976, de 23 de diciembre, por el que se acuerda el nombramiento de los Magistrados que se citan.
Real Decreto 3143/1976, de 23 de diciembre, por el que se promueve a la categoría de Fiscal a los funcionarios que se indican.
Real Decreto 3144/1976, de 23 de diciembre, por el que se declara en situación de excedencia especial en la carrera Fiscal a don Eleuterio González Zapatero.
Real Decreto 3145/1976, de 23 de diciembre, por el que se dispone continúe en la situación de excedencia especial en la carrera Fiscal don Antonio José García Rodríguez-Acosta
Orden de 10 de enero de 1977 por la que se resuelve concurso de traslado entre Oficiales de Administración de Justicia y se nombran Oficiales de Administración de Justicia, rama de Tribunales, por el turno de pruebas de aptitud.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se resuelve concurso de Oficiales de Administración de Justicia, rama de Juzgados.
Real Decreto 56/1977, de 13 de enero, por el que se dispone cese en el cargo de Subgobernador del Banco de España don Mariano Sebastián Herrador.
Real Decreto 57/1977, de 13 de enero, por el que se nombra Subgobernador del Banco de España a don José Luis Mora Mallo.
Orden de 14 de diciembre de 1976 por la que se nombra Secretario general del Gobierno Civil de Madrid a don Carlos Espa Mora, funcionario del Cuerpo General Técnico de la Administración Civil y en la actualidad Vicesecretario general de dicho Gobierno Civil.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se publica la baja por fallecimiento del Cabo y Policías que se citan del Cuerpo de Policía Armada.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se rectifica la de 30 de agosto de 1976 («Boletín Oficial del Estado» número 256).
Resolución de la Dirección General de Universidades por la que se dispone la publicación de la relación provisional del nuevo Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado para proveer en propiedad plazas de facultativos en la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social «Reina Sofía» de Córdoba.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado para proveer en propiedad plazas de Facultativos en la Ciudad Sanitaria «Reina Sofía», de Córdoba.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado para proveer en propiedad plazas de Facultativos en la Residencia Sanitaria «Nuestra Señora del Pino» de la Seguridad Social de Las Palmas de Gran Canaria.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado para proveer en propiedad plazas de Facultativos en la Residencia Sanitaria «Arquitecto Marcide», de la Seguridad Social de El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado para proveer en propiedad plazas de Facultativos en la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social «Licinio de la Fuente», de Segovia.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado para proveer en propiedad plazas de Facultativos en la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social «San Juan de la Cruz», de Ubeda (Jaén).
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado para proveer en propiedad plazas de Facultativos en la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social «Príncipes de España», de Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Resolución de esta Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado para proveer en propiedad plazas de Facultativos en la Residencia Sanitaria «Virgen del Camino» de Pamplona.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado para proveer en propiedad plazas de facultativos en la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social «Nuestra Señora del Rosario», de Sama de Langreo (Oviedo).
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso libre de méritos convocado para proveer en propiedad plazas de facultativos en la Ciudad Sanitaria «Virgen de la Arrixaca», de la Seguridad Social de Murcia.
Real Decreto 58/1977, de 21 de enero, por el que se dispone el cese de don Juan Miguel Antoñanzas Pérez Egea como Presidente del Instituto Nacional de Industria.
Real Decreto 59/1977, de 21 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don Francisco Giménez Torres como Presidente del Instituto Nacional de Industria.
Orden de 12 de enero de 1977 por la que se dispone el cese del cargo de Subdirector general de Promoción Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa a don Ramón Rocher y Vaca.
Orden de 14 de enero de 1977 por la que se nombra Subdirector general de Promoción Industrial de la Pequeña y Mediana Empresa a don José Luis Ortega Cenarro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid