Content not available in English
Orden de 28 de febrero de 1976 por la que se nombra el Tribunal encargado de juzgar los exámenes de admisión de alumnos extranjeros a la Sección de Estudios Internacionales de la Escuela Diplomática.
Orden de 16 de marzo de 1976 por la que se clasifica el Juzgado de Paz de Jaraiz de la Vera (Cáceres).
Orden de 23 de marzo de 1976 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 23 de febrero de 1976, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Conserje segundo del Ejército don Juan Benedicto Sánchez.
Orden de 23 de marzo de 1976 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 18 de febrero de 1976, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña María Constanza Gómez Torres, viuda del Teniente Médico don Eduardo Henares Mendieta.
Orden de 23 de marzo de 1976 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo con fecha 4 de febrero de 1976, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Capitán de Corbeta Ingeniero don Rafael Pío Loureiro Feal.
Orden de 23 de marzo de 1976 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo con fecha 20 de febrero de 1976, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el ex Auxiliar 2.º Graduado de Alférez de Sanidad don José Fernández Serrano.
Orden de 23 de marzo de 1976 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo con fecha 17 de diciembre de 1975, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Sociedad mercantil «Cory Hermanos, S. A.».
Orden de 23 de marzo de 1976 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo con fecha 17 de diciembre de 1975, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Sociedad mercantil «Cory Hermanos, S. A.».
Orden de 23 de marzo de 1976 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, de fecha 19 de noviembre de 1975, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Comandante de Infantería de Marina, retirado, don José Guerra González.
Orden de 22 de marzo de 1976 por la que se dispone la ejecución de sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla, en recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Fernando Mula Avellaneda y dos más, contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 23 de abril de 1974, en relación con el impuesto sobre los rendimientos del trabajo personal, ejercicio 1969.
Resolución de la Dirección General del Tesoro y Presupuestos por la que se amplía la autorización número 50, concedida a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid en solicitud de cuentas restringidas de recaudación de tributos en los establecimientos que se citan.
Cambios oficiales del día 14 de abril de 1976.
Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas por la que se hace pública la autorización otorgada a la Sociedad «Compañía de Suministros Marítimos del Estrecho, S. A.», para la construcción de un almacén dedicado a suministros a buques en una parcela de unos 3.800 metros cuadrados de superficie, en la zona franca de la de servicio del Puerto de Algeciras-La Línea.
Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de Santa Cruz de Tenerife por la que se fija fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas que se citan.
Resolución de la Sexta Jefatura Regional de Carreteras de Valencia por la que se convoca para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de las parcelas que se citan, afectadas por la autopista Tarragona-Valencia, sección II, trozo VI-A, término municipal de Benicarló (Castellón).
Resolución de la Sexta Jefatura Regional de Carreteras de Valencia por la que se convoca para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de las parcelas que se citan, afectadas por la autopista Tarragona-Valencia, sección II, trozo V términos municipales de Oropesa y Cabanes (Castellón).
Real Decreto 795/1976, de 9 de abril, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Rafael Leoz de la Fuente.
Orden de 22 de marzo de 1976 por la que se deniega el traspaso a «Industrias Vinícolas del Oeste, S. A.» (INVIOSA), de los beneficios concedidos a don Juan Cenzual Coca por la instalación de una bodega en Aceuchal (Badajoz).
Corrección de errores de la Orden de 3 de febrero de 1976 por la que se regula la denominación de origen «Valdepeñas» y su Consejo Regulador.
Decreto 796/1976, de 5 de marzo, por el que se autoriza a «Celulosa de Levante, S. A.», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de estopas y desperdicios de lino y de cáñamo y la exportación de pastas textiles al sulfato, blanqueadas, para la fabricación de papel.
Orden de 10 de marzo de 1976 por la que se autoriza el cambio de dominio «mortis causa» del vivero «Balbina número 2» a favor de don José Pena Costa.
Orden de 12 de marzo de 1976 por la que se anula el título de Delegado personal en España de la Agencia de Viajes «Exprinter, S. A., Uruguaya de Turismo», y se concede a la misma Agencia autorización para establecer una Delegación en España.
Orden de 12 de marzo de 1976 por la que se anula el título de Delegado personal en España de la Agencia de Viajes «Global Tours & Travel Ltd.», y se concede a la Agencia de Viajes «Global of London Tours & Travel Ltd.» autorización para establecer una Delegación en España.
Orden de 12 de marzo de 1976 por la que se anula el título de Delegado personal en España de la Agencia de Viajes «Nawas Tourist Agency» y se concede a la misma Agencia autorización para establecer una Delegación en España.
Orden de 12 de marzo de 1976 por la que se anula el título de Delegado personal en España de la Agencia de Viajes «Voyagence» y se concede a la misma Agencia autorización para establecer una Delegación en España.
Orden de 12 de marzo de 1976 por la que se anula el título-licencia de Agencia de Viajes del grupo «A» a «Viajes Taber, S. A.».
Decreto 797/1976, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Plan Parcial de Ordenación «Camino Viejo de Villaverde» para terrenos limitados: Al Norte, por la plaza Elíptica y calle de Marcelo Usera; al Sur, carretera de Carabanchel a la de Andalucía; al Este, calle de Mariano Vela y límite de terrenos del Patrimonio Municipal, y al Oeste, por la Vía Lusitana y Autopista de Toledo.
Orden de 11 de marzo de 1976 por la que se resuelven asuntos de conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956 y en los Decretos 63/1968, de 18 de enero, y 1994/1972, de 13 de julio, con indicación de la resolución recaída en cada caso.
Orden de 12 de marzo de 1976 por la que se aprueba el proyecto de expropiación de la Actur «Sabadell-Tarrasa», sita en los términos municipales de Sabadell, Tarrasa y San Quirico de Tarrasa (Barcelona).
Orden de 12 de marzo de 1976 por la que se resuelve asunto de conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956 y en los Decretos 63/1968, de 18 de enero, y 1994/1972, de 13 de julio, con indicación de la resolución recaída en cada caso.
Orden de 12 de marzo de 1976 por la que se resuelve asunto de conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956 y en los Decretos 63/1968, de 18 de enero, y 1994/1972, de 13 de julio, con indicación de la resolución recaída en cada caso.
Orden de 15 de marzo de 1976 por la que se acuerda anular y dejar sin efecto la Orden de 4 de noviembre de 1972, aprobatoria del justiprecio del polígono Fingoy (2.ª ampliación) de Lugo, disponiendo la elaboración y tramitación de un nuevo proyecto de expropiación.
Orden de 15 de marzo de 1976 por la que se resuelve asunto de conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956 y en los Decretos 63/1968, de 18 de enero, y 1994/1972, de 13 de julio, con indicación de la resolución.
Orden de 18 de marzo de 1976 por la que se descalifica la vivienda de protección oficial sita en la calle Marqués de Dos Aguas, número 46, de Bétera (Valencia), de don Tomás Medrano García.
Orden de 18 de marzo de 1976 por la que se descalifica la vivienda de protección oficial sita en Corujo-Vigo (Pontevedra) de don Ramón Arbones Dávila.
Orden de 18 de marzo de 1976 por la que se descalifica la vivienda de protección oficial sita en piso 1.º, letra B, de la finca número 8 de la calle Infanta María Teresa, de esta capital, de don José María Salgado López.
State Agency Official State Gazette
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid