De conformidad con los artículos 20.1.b) y c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, y los artículos 38 y 51 a 58 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, modificado por la Ley 18/1991, de 6 de junio,
Esta Presidencia ha dispuesto hacer pública la adjudicación de los puestos de trabajo especificados en el anexo de la presente Resolución, que fueron convocados para ser provistos por el procedimiento de libre designación mediante Resolución de 10 de mayo de 2019 («Boletín Oficial del Estado» del 15); LD 01/2019, de la que se corrigieron errores por Resolución de 17 de mayo de 2019 («Boletín Oficial del Estado» del 21). De acuerdo con lo previsto en el Protocolo sobre nombramiento y cese en puestos de Jefe/a ENI Coordinador/a de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT, de 11 de febrero de 2019, la adjudicación se ha realizado a los funcionarios que, cumpliendo los requisitos establecidos en su apartado II.1, han obtenido la mayor puntuación en los méritos de su apartado II.2.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ante la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del siguiente a su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, no pudiendo interponerse simultáneamente ambos recursos.
Madrid, 7 de noviembre de 2019.–La Presidenta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, P. D. (Resolución de 24 de abril de 2018), la Directora del Departamento de Recursos Humanos, Marta Somarriba Victoria.
Convocatoria: Resolución de 10 de mayo de 2019 (BOE del 15)
Puesto adjudicado | Puesto de procedencia | Datos personales adjudicatario/a | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º orden | Centro Directivo/Puesto/Localidad | Ministerio/Centro directivo/Puesto/Localidad | Nivel | C. específico | Apellidos y nombre | NRP | Sit. |
1 - 8 |
DELEGACIÓN CENTRAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES. SEDE MADRID. DEPENDENCIA DE CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO. ÁREA DE INSPECCIÓN. EQUIPOS NACIONALES DE INSPECCIÓN. JEFE/A ENI COORDINADOR/A. |
TB - DELEGACIÓN ESPECIAL DE MADRID. D.E. MADRID. UNIDAD DELEGACIÓN ESPECIAL. ÁREA DE INSPECCIÓN. SIN ESPECIFICACIÓN. INSPECTOR/A HACIENDA D ESPECIAL. |
29 | 43785,98 | ÁVALOS GÓMEZ, M. ELENA. | ****5292**** A0011 | AC |
1 - 8 |
DELEGACIÓN CENTRAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES. SEDE MADRID. DEPENDENCIA DE CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO. ÁREA DE INSPECCIÓN. EQUIPOS NACIONALES DE INSPECCIÓN. JEFE/A ENI COORDINADOR/A. |
TB - DELEGACIÓN CENTRAL GRANDES CONTRIBUYENT. SEDE MADRID. DEPENDENCIA DE CONTROL TRIBUT. Y ADUAN. ÁREA DE INSPECCIÓN. EQUIPOS NACIONALES DE INSPECCIÓN. INSPECTOR/A HACIENDA D ESPECIAL. |
29 | 43785,98 | CARRASCO MATALLÍN, ÁNGELES. | ****9715**** A0011 | AC |
1 - 8 |
DELEGACIÓN CENTRAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES. SEDE MADRID. DEPENDENCIA DE CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO. ÁREA DE INSPECCIÓN. EQUIPOS NACIONALES DE INSPECCIÓN. JEFE/A ENI COORDINADOR/A. |
TB - DELEGACIÓN CENTRAL GRANDES CONTRIBUYENT. SEDE MADRID. DEPENDENCIA DE CONTROL TRIBUT. Y ADUAN. ÁREA DE INSPECCIÓN. EQUIPOS NACIONALES DE INSPECCIÓN. INSPECTOR/A HACIENDA D ESPECIAL. |
29 | 43785,98 | CERDÁN RUANO, JUAN LUIS. | ****3633**** A0011 | AC |
1 - 8 |
DELEGACIÓN CENTRAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES. SEDE MADRID. DEPENDENCIA DE CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO. ÁREA DE INSPECCIÓN. EQUIPOS NACIONALES DE INSPECCIÓN. JEFE/A ENI COORDINADOR/A. |
TB - DELEGACIÓN ESPECIAL DE MADRID. D.E. MADRID. UNIDAD DELEGACIÓN ESPECIAL. ÁREA DE INSPECCIÓN. SIN ESPECIFICACIÓN. INSPECTOR/A HACIENDA D ESPECIAL. |
29 | 43785,98 | GÓMEZ JIMÉNEZ, IGNACIO LUIS. | ****7423**** A0011 | AC |
1 - 8 |
DELEGACIÓN CENTRAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES. SEDE MADRID. DEPENDENCIA DE CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO. ÁREA DE INSPECCIÓN. EQUIPOS NACIONALES DE INSPECCIÓN. JEFE/A ENI COORDINADOR/A. |
TB - DELEGACIÓN CENTRAL GRANDES CONTRIBUYENT. SEDE MADRID. DEPENDENCIA DE CONTROL TRIBUT. Y ADUAN. ÁREA DE INSPECCIÓN. EQUIPOS NACIONALES DE INSPECCIÓN. INSPECTOR/A HACIENDA D ESPECIAL. |
29 | 43785,98 | HERRERA ÁLVAREZ, CARLOS ALFONSO. | ****8626**** A0011 | AC |
1 - 8 |
DELEGACIÓN CENTRAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES. SEDE MADRID. DEPENDENCIA DE CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO. ÁREA DE INSPECCIÓN. EQUIPOS NACIONALES DE INSPECCIÓN. JEFE/A ENI COORDINADOR/A. |
TB - DELEGACIÓN CENTRAL GRANDES CONTRIBUYENT. SEDE MADRID. DEPENDENCIA DE CONTROL TRIBUT. Y ADUAN. ÁREA DE INSPECCIÓN. EQUIPOS NACIONALES DE INSPECCIÓN. INSPECTOR/A HACIENDA D ESPECIAL. |
29 | 43785,98 | MORENA ROY, VÍCTOR. | ****5417**** A0011 | AC |
1 - 8 |
DELEGACIÓN CENTRAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES. SEDE MADRID. DEPENDENCIA DE CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO. ÁREA DE INSPECCIÓN. EQUIPOS NACIONALES DE INSPECCIÓN. JEFE/A ENI COORDINADOR/A. |
TB - DELEGACIÓN CENTRAL GRANDES CONTRIBUYENT. SEDE MADRID. DEPENDENCIA DE CONTROL TRIBUT. Y ADUAN. ÁREA DE INSPECCIÓN. EQUIPOS NACIONALES DE INSPECCIÓN. JEFE/A ENI COORDINADOR/A. |
29 | 49833,28 | MORENO CASTEJÓN, TOMÁS MARÍA. | ****6479**** A0011 | AC |
1 - 8 |
DELEGACIÓN CENTRAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES. SEDE MADRID. DEPENDENCIA DE CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO. ÁREA DE INSPECCIÓN. EQUIPOS NACIONALES DE INSPECCIÓN. JEFE/A ENI COORDINADOR/A. |
TB - DELEGACIÓN CENTRAL GRANDES CONTRIBUYENT. SEDE MADRID. DEPENDENCIA DE CONTROL TRIBUT. Y ADUAN. ÁREA DE INSPECCIÓN. EQUIPOS NACIONALES DE INSPECCIÓN. JEFE/A ENI COORDINADOR/A. |
29 | 49833,28 | VIZCAÍNO MUÑOZ, FERNANDO. | ****6131**** A0011 | AC |
9-10 |
DELEGACIÓN CENTRAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES. SEDE MADRID. DEPENDENCIA DE CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO. ÁREA DE ADUANAS. EQUIPOS NACIONALES DE INSPECCIÓN. JEFE/A ENI COORDINADOR/A. |
TB - DELEGACIÓN CENTRAL GRANDES CONTRIBUYENT. SEDE MADRID. DEPENDENCIA DE CONTROL TRIBUT. Y ADUAN. ÁREA DE ADUANAS. EQUIPOS NACIONALES DE INSPECCIÓN. INSPECTOR/A HACIENDA D ESPECIAL. |
29 | 43785,98 | GIMÉNEZ ROMEO, MARGARITA. | ****9890**** A0011 | AC |
9-10 |
DELEGACIÓN CENTRAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES. SEDE MADRID. DEPENDENCIA DE CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO. ÁREA DE ADUANAS. EQUIPOS NACIONALES DE INSPECCIÓN. JEFE/A ENI COORDINADOR/A. |
TB - DEPARTAMENTO DE ADUANAS E II.EE. SEDE MADRID. UNIDAD SERVICIOS CENTRALES. ÁREA DE ADUANAS. OFICINA NACIONAL DE INSP. E INVESTIG. INSPECTOR/A HACIENDA D ESPECIAL. |
29 | 43785,98 | TIMÓN AYUSO, M. PILAR. | ****6901**** A0011 | AC |
11 |
DELEGACIÓN CENTRAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES. SEDE ILLES BALEARS. DEPENDENCIA DE CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO. ÁREA DE INSPECCIÓN. EQUIPOS NACIONALES DE INSPECCIÓN. JEFE/A ENI COORDINADOR/A. |
TB - DELEGACIÓN ESPECIAL DE CASTILLA Y LEÓN. D.E. VALLADOLID. UNIDAD DELEGACIÓN ESPECIAL. ÁREA DE INSPECCIÓN. SIN ESPECIFICACIÓN. INSPECTOR/A HACIENDA D ESPECIAL. |
29 | 43785,98 | BADAS CEREZO, JESÚS ROBERTO. | ****7488**** A0011 | AC |
12-13 |
DELEGACIÓN CENTRAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES. SEDE BARCELONA. DEPENDENCIA DE CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO. ÁREA DE INSPECCIÓN. EQUIPOS NACIONALES DE INSPECCIÓN. JEFE/A ENI COORDINADOR/A. |
TB - DELEGACIÓN CENTRAL GRANDES CONTRIBUYENT. SEDE BARCELONA. DEPENDENCIA DE CONTROL TRIBUT. Y ADUAN. ÁREA DE INSPECCIÓN. EQUIPOS NACIONALES DE INSPECCIÓN. INSPECTOR/A HACIENDA D ESPECIAL. |
29 | 43785,98 | MUÑOZ MORENO, MARGARITA. | ****7975**** A0011 | AC |
12-13 |
DELEGACIÓN CENTRAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES. SEDE BARCELONA. DEPENDENCIA DE CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO. ÁREA DE INSPECCIÓN. EQUIPOS NACIONALES DE INSPECCIÓN. JEFE/A ENI COORDINADOR/A. |
TB - DELEGACIÓN ESPECIAL DE MADRID. D.E. MADRID. UNIDAD DELEGACIÓN ESPECIAL. ÁREA DE INSPECCIÓN. SIN ESPECIFICACIÓN. INSPECTOR/A HACIENDA D ESPECIAL. |
29 | 43785,98 | NIETO ALTUZARRA, JUAN IGNACIO. | ****1324**** A0011 | AC |
14-15 |
DELEGACIÓN CENTRAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES. SEDE VALENCIA. DEPENDENCIA DE CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO. ÁREA DE INSPECCIÓN. EQUIPOS NACIONALES DE INSPECCIÓN. JEFE/A ENI COORDINADOR/A. |
TB - DELEGACIÓN CENTRAL GRANDES CONTRIBUYENT. SEDE VALENCIA. DEPENDENCIA DE CONTROL TRIBUT. Y ADUAN. ÁREA DE INSPECCIÓN. EQUIPOS NACIONALES DE INSPECCIÓN. INSPECTOR/A HACIENDA D ESPECIAL. |
29 | 43785,98 | MARZAL DOMÉNECH, RAMÓN JUAN. | ****0103**** A0011 | AC |
14-15 |
DELEGACIÓN CENTRAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES. SEDE VALENCIA. DEPENDENCIA DE CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO. ÁREA DE INSPECCIÓN. EQUIPOS NACIONALES DE INSPECCIÓN. JEFE/A ENI COORDINADOR/A. |
TB - DELEGACIÓN CENTRAL GRANDES CONTRIBUYENT. SEDE VALENCIA. DEPENDENCIA DE CONTROL TRIBUT. Y ADUAN. ÁREA DE INSPECCIÓN. EQUIPOS NACIONALES DE INSPECCIÓN. JEFE/A ENI COORDINADOR/A. |
29 | 49833,28 | MESEGUER RICO, JOSÉ MARÍA. | ****0840**** A0011 | AC |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid