Por no haberse podido practicar las oportunas notificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan los Acuerdos de inicio y Resoluciones de los expedientes de referencia.
Acuerdos de Inicio:
Expediente: 002582/11 jcm/pam.
Datos identificativos: Aimos Food, Sociedad Limitada (CIF B63517031).
Fecha: 28 de abril de 2011.
Expediente: 002773/11 jcm/pam.
Datos identificativos: Mª Luisa García Castillo (NIF 43025542V).
Fecha: 3 de mayo de 2011.
Expediente: 003239/11adm/ddc.
Datos identificativos: Pilar Morneo Carrillo (NIF 27506816N).
Fecha: 25 de mayo de 2011.
Expediente: 003273/11adm/ddc
Datos identificativos: Alberto Adán Nieto (NIF 02893613Y)
Fecha: 30 de mayo de 2011.
Expediente: 003267/003268/003269/11adm/ddc.
Datos identificativos: Rafael Carmona Moreno (NIF 45299741E).
Fecha: 30 de mayo de 2011.
Expediente: 003290/11adm/ddc.
Datos identificativos: Maria José Mira Villaño (NIF 25712953B).
Fecha: 30 de mayo de 2011.
Expediente: 003292/11adm/ddc.
Datos identificativos: Amir Salami (NIE X5127463E).
Fecha: 30 de mayo de 2011.
Expediente: 003245/11adm/ddc
Datos identificativos: Rafael del Carreras S.L (CIF B21316252)
Fecha: 25 de mayo de 2011.
Expediente: 003518/11adm/ddc.
Datos identificativos: Jeridi Mohamed Amara (NIE X1296929M).
Fecha: 16 de junio de 2011.
Expediente: 003623/11adm/ddc.
Datos identificativos: Maqsood Sohail (NIE X6525438Q).
Fecha: 16 de junio de 2011.
Expediente: 003622/11 adm/ddc
Datos identificativos: Maqsood Sohail (NIE X6525438Q)
Fecha: 16 de junio de 2011.
Expediente: 003624/11adm/ddc.
Datos identificativos: Maqsood Sohail (NIE X6525438Q).
Fecha: 16 de junio de 2011.
Expediente: 003625/11adm/ddc.
Datos identificativos: Maqsood Sohail (NIE X6525438Q).
Fecha: 16 de junio de 2011.
Resoluciones:
Expediente: 001819/11 cgp/pam (Sobreseimiento).
Datos identificativos: Antonio Peñalver Pérez (NIF 74355859X).
Fecha: 19 de mayo de 2011.
Expediente: 001936/11 cgp/ddc (Sobreseimiento)
Datos identificativos: Peláez Sánchez, Sagrario (NIF 05621252Y)
Fecha: 19 de mayo de 2011.
Expediente: 000614/11 cgp/jcm (Revocación).
Datos identificativos: Pajares Padiel, Antonio Ramón (NIF 77099146H).
Fecha: 24 de mayo de 2011.
Expediente: 001600/11 jcm/mgs.
Datos identificativos: Bartolomeu Requena Sebastián (NIF 40324950Q).
Fecha: 25 de mayo de 2011.
Expedientes: 001286/11 y 001287/11 jcm/mgs.
Datos identificativos: Daughter SRL (CIF B17497280).
Fecha: 25 de mayo de 2011.
Expedientes: 000375/11 y 000364/11 jcm/mgs
Datos identificativos: Cordeiro Verde Mª Janet (NIF 78737761K)
Fecha: 25 de mayo de 2011.
Expediente: 001949/11 jcm/pam.
Datos identificativos: El Mokhtar El Allanf (NIF 23956989M).
Fecha: 16 de mayo de 2011.
El texto completo de las citadas notificaciones y los expedientes completos pueden ser consultados por los interesados en el Paseo de la Habana, 140 (Madrid).
Madrid, 27 de junio de 2011.- El Presidente del Comisionado para el Mercado de Tabacos, Felipe Sivit Gañán.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid