Por Resolución de 26 de julio de 2019, de la Subsecretaría (BOE n.º 247, de 14 de octubre de 2019), se convocó concurso general para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), Organismo Público de Investigación adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación.
Por Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Subsecretaría, se suprimieron dos de las plazas inicialmente convocadas. Asimismo, por Resolución de 5 de agosto de 2020, de la Subsecretaría, se modificó la redacción de la valoración del mérito general, «trabajo desarrollado»
Una vez llevado a cabo el procedimiento establecido en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado, y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y en uso de las atribuciones conferidas por artículo 63 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cumplidas las bases de la convocatoria del concurso y valorados los méritos alegados por los aspirantes a los puestos convocados,
Esta Subsecretaría acuerda:
Resolver el presente concurso, de conformidad con la propuesta de adjudicación de puestos, que se relacionan en el anexo que se acompaña a la presente resolución, elevada por la Comisión de Valoración a que hace referencia la base séptima de la convocatoria.
El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles, si no implica cambio de residencia del funcionario, o de un mes, si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo.
Dicho plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la presente resolución.
Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde la publicación de la misma en el «Boletín Oficial del Estado».
El personal que ha obtenido destino a través de este concurso deberá permanecer en el puesto de trabajo adjudicado un mínimo de dos años para poder participar en otros concursos de provisión, salvo en el ámbito de la misma Secretaría General de Investigación, o en los supuestos previstos en el párrafo segundo del artículo 20.1.f) de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública y en el de supresión del puesto de trabajo.
Los destinos adjudicados se consideran de carácter voluntario y, en consecuencia, no generan derecho al abono de indemnización por concepto alguno.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o del que corresponda al domicilio del demandante, a elección del mismo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o, potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que lo dictó (Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
Madrid, 13 de agosto de 2020.–El Subsecretario de Ciencia e Innovación, P.D. (Orden CIN/639/2020, de 6 de julio), la Directora del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, Esther Esteban Rodrigo.
Puesto adjudicado | Puesto de cese | Datos personales | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Organismo | Denominación del puesto | Niv. | GR / SB | Localidad Provincia | Organismo | Denominación del puesto | Niv. | Localidad Provincia | Apellidos y nombre | NRP | CUE | GR / SB |
1 |
INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). SECRETARIA GENERAL. |
JEFE / JEFA DE SECCION DE CAJA PAGADORA DE CENTROS (2905543). | 22 |
A2 C1 |
MADRID. |
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). SECRETARIA GENERAL. |
JEFE / JEFA DE SECCION DE CAJA PAGADORA DE CENTROS (2905543). | 22 | MADRID. | LOPEZ GARCIA, M.ANGELES. | 5423 | 5024 | C1 |
2 |
INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). SECRETARIA GENERAL. |
JEFE / JEFA DE SECCION DE INVENTARIO (5132038). | 22 |
A2 C1 |
MADRID. |
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). SECRETARIA GENERAL. |
JEFE / JEFA DE SECCION (2666809). | 24 | MADRID. | SANCHEZ MARTIN, MANUEL MARIO. | 778 | 6156 | A2 |
3 |
INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). SECRETARIA GENERAL. |
JEFE / JEFA DE SECCION DE PERSONAL LABORAL (1124649). | 22 |
A2 C1 |
MADRID. |
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). SECRETARIA GENERAL. |
JEFE / JEFA DE SECCION DE PERSONAL LABORAL (1124649). | 22 | MADRID. | TAPIA BARRADA, ANTONIO LUIS. | 24 | 5024 | C1 |
4 |
INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). SECRETARIA GENERAL. |
JEFE / JEFA DE SECCION DE APOYO TECNICO (1369829). | 22 |
A2 C1 |
MADRID. |
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). S.G. DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA. |
JEFE / JEFA DE SECCION DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION (4424956). | 22 | MADRID. | GARCIA MULLOR, TOMAS JAVIER. | 2144 | 5024 | C1 |
5 |
INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). SECRETARIA GENERAL. |
JEFE / JEFA DE SECCION N22 (4934818). | 22 |
A2 C1 |
MADRID. |
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). SECRETARIA GENERAL. |
JEFE / JEFA DE SECCION N22 (4934818). | 22 | MADRID. | NUÑEZ AGUILERA, JOSE PABLO. | 8336 | 5024 | C1 |
6 |
INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). SECRETARIA GENERAL. |
TECNICO / TECNICA DOCUMENTALISTA (1390387). | 20 |
A2 C1 |
MADRID. |
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). SECRETARIA GENERAL. |
TECNICO / TECNICA DOCUMENTALISTA (1390387). | 20 | MADRID. | VEGA DE LA MORENA, SALVADOR. | 357 | 5024 | C1 |
7 |
INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). SECRETARIA GENERAL. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO DE HABILITACION CENTRAL (1153039). | 18 |
C1 C2 |
MADRID. |
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). SECRETARIA GENERAL. |
JEFE / JEFA DE SECCION DE REG.ECONOMICO Y HABILITAC.PERSONAL (4413910). | 22 | MADRID. | CANO CASTILLO, MYRIAM. | 8490 | 5024 | C1 |
8 |
INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). SECRETARIA GENERAL. |
AYUDANTE DE PREVENCION B (2914411). | 18 |
C1 C2 |
MADRID. | DESIERTA. | |||||||
9 |
INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). SECRETARIA GENERAL. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO DE BASE DE DATOS (1489967). | 18 |
C1 C2 |
MADRID. |
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). SECRETARIA GENERAL. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO DE BASE DE DATOS (1489967). | 18 | MADRID. | ECHEVERRIA MORENO, LUIS MIGUEL. | 807 | 5048 | C2 |
10 |
INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). SECRETARIA GENERAL. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO DE ADMINISTRACION GENERAL CRF (2069997). | 18 |
C1 C2 |
ALCALA DE HENARES. MADRID. |
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). SECRETARIA GENERAL. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO DE ADMINISTRACION GENERAL CRF (2069997). | 18 |
ALCALA DE HENARES. MADRID. |
CARDENAL TORREGROSA, SONIA. | 5356 | 1146 | C2 |
11 |
INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). SECRETARIA GENERAL. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO DE GESTION ECONOMICA (2592053). | 18 |
C1 C2 |
MADRID. |
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). SECRETARIA GENERAL. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO DE GESTION ECONOMICA (2592053). | 18 | MADRID. | IZQUIERDO ORTIZ, FRANCISCO JAVIER. | 279 | 1146 | C2 |
12 |
INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). SECRETARIA GENERAL. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO N18 (3353957). | 18 |
C1 C2 |
MADRID. |
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). SECRETARIA GENERAL. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO N18 (3353957). | 18 | MADRID. | ESTEBAN ALONSO, MIGUEL. | 260 | 1146 | C2 |
13 |
INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). SECRETARIA GENERAL. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO N18 (4675739). | 18 |
C1 C2 |
MADRID. |
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). SECRETARIA GENERAL. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO N18 (4675739). | 18 | MADRID. | HORCAJADA MUÑOZ, M.CARMEN. | 1911 | 1146 | C2 |
14 |
INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). SECRETARIA GENERAL. |
PROGRAMADOR / PROGRAMADORA DE PRIMERA (3510598). | 17 |
C1 C2 |
MADRID. | DESIERTA. | |||||||
15 |
INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). S.G.PROSPECTIVA Y COORDINAC.DE PROGRAMAS. |
JEFE / JEFA DE SECCION N22 (5005255). | 22 |
A2 C1 |
MADRID. | DESIERTA. | |||||||
16 |
INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). S.G.PROSPECTIVA Y COORDINAC.DE PROGRAMAS. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO N18 (961080). | 18 |
C1 C2 |
MADRID. | DESIERTA. | |||||||
17 |
INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). S.G. DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA. |
ESPECIALISTA I+D+I (2119600). | 22 |
A2 C1 |
SEVILLA. |
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). S.G. DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA. |
COLABORADOR / COLABORADORA I+D+I (5205491). | 18 | SEVILLA. | DIAZ MORANT, MIGUEL. | 2586 | 6156 | A2 |
18 |
INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). S.G. DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA. |
ESPECIALISTA I+D+I (3831600). | 22 | A2 | MADRID. |
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). S.G. DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA. |
ESPECIALISTA I+D+I (3831600). | 22 | MADRID. | TORRIJOS GARRIDO, MANUEL. | 5124 | 6156 | A2 |
19 |
INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). S.G. DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA. |
ESPECIALISTA I+D+I (2664160). | 20 |
A2 C1 |
MADRID. | DESIERTA. | |||||||
20 |
INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). S.G. DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA. |
ESPECIALISTA I+D+I (2877229). | 20 |
A2 C1 |
MADRID. |
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). S.G. DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA. |
ESPECIALISTA I+D+I (2877229). | 20 | MADRID. | MAJAN SANZ, MARIA JESUS. | 1929 | 1135 | C1 |
21 |
INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). S.G. DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA. |
ESPECIALISTA I+D+I (4675754). | 20 |
A2 C1 |
MADRID. | DESIERTA. | |||||||
22 |
INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). S.G. DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO N18 (4675771). | 18 |
C1 C2 |
MADRID. |
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). S.G. DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA. |
JEFE / JEFA DE NEGOCIADO N18 (4675771). | 18 | MADRID. | PAREJA GARCIA-ROMERAL, JOSE LUIS. | 265 | 5048 | C2 |
23 |
INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). S.G. DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA. |
AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I (4974234). | 16 |
C1 C2 |
MADRID. |
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). S.G. DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA. |
AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I (4974234). | 16 | MADRID. | VEGA CARBAJOSA, M.JOSEFA. | 2315 | 5048 | C2 |
24 |
INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). S.G. DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA. |
AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I (866694). | 16 | C1 | MADRID. |
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). S.G. DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA. |
AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I (866694). | 16 | MADRID. | CORDERO RUBIO, EVA. | 485 | 5024 | C1 |
25 |
INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). S.G. DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA. |
AYUDANTE DE OFICINA (5197028). | 15 | C1 | MADRID. | DESIERTA. | |||||||
26 |
INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). S.G. DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA. |
AUXILIAR DE INVESTIGACION I+D+I (1000507). | 14 | C2 | MADRID. | DESIERTA. | |||||||
27 |
INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). C. DE INVESTIGACION EN SANIDAD ANIMAL. |
AYUDANTE DE OFICINA (5197029). | 15 | C1 | MADRID. | DESIERTA. | |||||||
28 |
INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). C.DE INVESTIG.EN SAN.ANIMAL (VALDEOLMOS). |
JEFE / JEFA DE SECCION DE GESTION ECONOMICA Y ADMON.CISA (974346). | 22 |
A2 C1 |
VALDEOLMOS-ALALPARDO. MADRID. |
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). C.DE INVESTIG.EN SAN.ANIMAL (VALDEOLMOS). |
JEFE / JEFA DE SECCION DE GESTION ECONOMICA Y ADMON.CISA (974346). | 22 |
VALDEOLMOS-ALALPARDO. MADRID. |
ESQUINAS MUÑOZ, M.ANGELES. | 218 | 1135 | C1 |
29 |
INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). CENTRO DE INVESTIGACION FORESTAL. |
ESPECIALISTA I+D+I (1655951). | 20 |
A2 C1 |
MADRID. |
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). CENTRO DE INVESTIGACION FORESTAL. |
AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I (5023651). | 16 | MADRID. | TIRADO TORRALVO, ANGELES. | 872 | 5024 | C1 |
30 |
INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). CENTRO DE INVESTIGACION FORESTAL. |
ESPECIALISTA I+D+I (3656376). | 20 |
A2 C1 |
MADRID. |
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). CENTRO DE INVESTIGACION FORESTAL. |
ESPECIALISTA I+D+I (3656376). | 20 | MADRID. | BACHILLER BACHILLER, ANGEL. | 9915 | 5024 | C1 |
31 |
INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). C.RECUR.FITOGENET.Y AGR.SOST.(ALCALA H.). |
OPERADOR / OPERADORA DE CONSOLA (4675786). | 16 |
C1 C2 |
ALCALA DE HENARES. MADRID. |
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION. INST.N.INVEST.Y TECN.AGR. Y ALIM. (INIA). C.RECUR.FITOGENET.Y AGR.SOST.(ALCALA H.). |
OPERADOR / OPERADORA DE CONSOLA (4675786). | 16 |
ALCALA DE HENARES. MADRID. |
BRAVO TIRADO, ANTONIA. | 178 | 1431 | C1 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid