Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 de la disposición adicional sexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, modificada por el artículo quinto, apartado diecisiete, de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, se dispone la publicación de la rehabilitación de los números de identificación fiscal que figuran en el anexo.
Madrid, 31 de julio de 2020.–El Director del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Gonzalo García de Castro.
Dependencia Regional de Andalucía, Ceuta y Melilla
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de Inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B29228590 | CONSULTORES DE INVERSIONES Y GESTIÓN INMOBILIARIA Y HOTELERA, S.L. | 18/04/2018 | 31/07/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 02/10/1987 | Mercantil de Málaga. |
B29468071 | CONSTRUCCIONES TORCAL ANTEQUERA, S.L. | 29/05/2019 | 31/07/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 22/12/1990 | Mercantil de Málaga. |
B83649756 | GRUPO NIESA 21, S.L. | 22/05/2019 | 31/07/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 23/05/2003 | Mercantil de Madrid. |
B91152223 | SIERRASIBARITAS, S.L. | 19/06/2019 | 31/07/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 30/09/2001 | Mercantil de Sevilla. |
B14815559 | SOLYTRON & BROTHERS, S.L. | 22/05/2019 | 31/07/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 05/12/2007 | Mercantil de Córdoba. |
B91505388 | CAMEROS Y MUNILLA, S.L. | 29/05/2019 | 31/07/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 03/01/2006 | Mercantil de Sevilla. |
B91296566 | PASTERICO ARTESANOS, S.L. | 17/07/2020 | 31/07/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 24/07/2003 | Mercantil de Sevilla. |
Dependencia Regional de Aragón
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B50618339 | GESTIÓN Y PROMOCIÓN AGUADERO, S.L. | 14/06/2019 | 30/07/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 18/01/1995 | Mercantil de Zaragoza. |
Dependencia Regional de Asturias
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B33383647 | ALJEZABA, S.L. | 19/07/2019 | 31/07/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 16/04/1993 | Mercantil de Asturias. |
Dependencia Regional de Castilla-La Mancha
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B02450484 | LIMATE ALBACETE, S.L. | 17/07/2020 | 14/07/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 04/12/2007 | Mercantil de Albacete. |
Dependencia Regional de Cataluña
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B43612464 | LA LLIMONA VERDA, S.L. | 22/05/2019 | 28/07/2020 | Administración de Vilanova i la Geltrú. | 13/07/2000 | Mercantil de Tarragona. |
B61392429 | AZCARRAGA INNOVAC., S.L. | 06/03/2019 | 24/07/2020 | Administración de Colom. | 16/06/1997 | Mercantil de Barcelona. |
B64037492 | ESTUDI DOCTOR PI I MOLIST, S.L. | 17/07/2020 | 11/06/2020 | Administración de Horta. | 04/01/2006 | Mercantil de Barcelona. |
B66120684 | GAROS INMUEBLES. | 17/07/2020 | 27/07/2020 | Administración de Letamendi. | 23/09/2013 | Mercantil de Barcelona. |
B63539167 | PROMOCIONES Y SERV INMOBILIARIOS. | 14/06/2019 | 27/07/2020 | Administración de Letamendi. | 18/06/2004 | Mercantil de Barcelona. |
B65598526 | ALPHA BOSS STAR 23, S.L. | 22/05/2019 | 23/07/2020 | Administración de Letamendi. | 29/07/2011 | Mercantil de Barcelona. |
B58869108 | AR DIVERSIFICACIONES, S.L. | 21/06/2019 | 23/07/2020 | Administración de Letamendi. | 02/10/1990 | Mercantil de Barcelona. |
B43852797 | PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS EMPRESARIALES, S.L. | 22/05/2019 | 28/07/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Tarragona. | 12/05/2006 | Mercantil de Tarragona. |
B17682808 | PEKINI, S.L. | 29/05/2019 | 29/07/2020 | Administración de Figueres. | 27/08/2001 | Mercantil de Girona. |
Dependencia Regional de Illes Balears
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
A07240120 | DUF DOMICILIO, S.A. | 16/09/2019 | 27/05/2020 | Administración de Palma de Mallorca. | 05/06/1987 | Mercantil de Mallorca. |
Dependencia Regional de Madrid
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B84541861 | ENRIQUE SERRANO DORADO, S.L. | 10/10/2018 | 23/07/2020 | Administración de Móstoles. | 05/01/2006 | Mercantil de Madrid. |
B83660951 | INICIATIVAS ESPECIALES DE COMUNICACIÓN, S.L. | 27/07/2020 | 14/07/2020 | Administración de Pozuelo de Alarcón. | 25/06/2003 | Mercantil de Madrid. |
B40216871 | EVOLUCIONARTE 2006, S.L. | 06/11/2019 | 27/07/2020 | Administración de Pozuelo de Alarcón. | 29/08/2006 | Mercantil de Madrid. |
B86501343 | ECO ENERGY 1 ESPAÑA, S.L. | 06/07/2018 | 27/07/2020 | Administración de Pozuelo de Alarcón. | 02/07/2012 | Mercantil de Madrid. |
B84547645 | PATRIMONIO HERMANOS NOGUERA, S.L. | 07/06/2017 | 23/07/2020 | Administración de Torrejón de Ardoz. | 09/01/2006 | Mercantil de Madrid. |
A78814399 | GUADALCASA, S.A. | 09/08/2017 | 24/07/2020 | Administración de María de Molina. | 13/03/1990 | Mercantil de Madrid. |
B85658508 | SATELMANIA, S.L. | 05/01/2015 | 28/07/2020 | Administración de Pozuelo de Alarcón. | 30/03/2009 | Mercantil de Madrid. |
B83370692 | CASAS DE RECREO RURALES, S.R.L. | 20/12/2017 | 28/07/2020 | Administración de Villaverde-Usera. | 11/07/2002 | Mercantil de Madrid. |
B87416079 | KENOBI VENTURES, S.L. | 06/11/2019 | 27/07/2020 | Administración de Ciudad Lineal. | 10/12/2015 | Mercantil de Madrid. |
B28221604 | PARKIN ESPAÑOLA, S.L. EN LIQUIDACIÓN | 14/06/2019 | 30/07/2020 | Administración de San Blas. | 28/10/1991 | Mercantil de Madrid. |
B84962448 | NAILS & BODY, S.L.U. | 14/06/2019 | 29/07/2020 | Administración de Pozuelo de Alarcón. | 31/01/2007 | Mercantil de Madrid. |
Dependencia Regional de Valencia
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B98230022 | GRENDEL COMERCIAL 21, S.L. | 26/06/2019 | 30/07/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 09/04/2010 | Mercantil de Valencia. |
B53969523 | POLA LEVANTE, S.L. | 22/05/2019 | 29/07/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 22/02/2005 | Mercantil de Alicante. |
B54680285 | CYBORG IMPEX, S.L.U. | 27/11/2019 | 30/07/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 23/01/2013 | Mercantil de Alicante. |
B03900263 | VAPORGAS MIRO, S.L. | 29/05/2019 | 30/07/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 14/01/1994 | Mercantil de Alicante. |
B12311916 | SOCIEDAD INMOBILIARIA CARCAGENTE 42, S.L. | 22/05/2019 | 30/07/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Castellón. | 27/02/2013 | Mercantil de Castellón. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid