Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 de la disposición adicional sexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, modificada por el artículo quinto, apartado diecisiete, de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, se dispone la publicación de la rehabilitación de los números de identificación fiscal que figuran en el anexo.
Madrid, 17 de diciembre de 2020.–El Director del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Gonzalo García de Castro.
Dependencia Regional de Andalucía, Ceuta y Melilla
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha Acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B04563219 | BERENGUEL INVESTMENTS ALMERIA CUATRO SL. | 21/06/2019 | 04/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 09/05/2006 | Mercantil de Almería. |
B04479762 | FER&SAS MULTISERVICIOS SL. | 21/07/2014 | 04/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 24/05/2004 | Mercantil de Almería. |
B04405338 | COSTA COSTA MEDIACION INMOBILIARIA SL. | 29/05/2019 | 04/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 25/02/2002 | Mercantil de Almería. |
B41988957 | KRANJAREZ SL. | 21/07/2014 | 04/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 14/02/2000 | Mercantil de Sevilla. |
B19547959 | BAHARI GARNATA SOCIEDAD LIMITADA. | 18/11/2019 | 04/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 05/03/2014 | Mercantil de Granada. |
B91510685 | PROMOCAÑETE SL. | 29/05/2019 | 04/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 01/02/2006 | Mercantil de Sevilla. |
B93364024 | PIXPLUS SL. | 18/11/2019 | 07/09/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 12/11/2014 | Mercantil de Málaga. |
B11762937 | REHALZA BAHIA SL. | 31/07/2020 | 14/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 25/11/2003 | Mercantil de Cádiz. |
B29500378 | AIRRAS SL. | 17/07/2020 | 14/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 09/04/1991 | Mercantil de Málaga. |
B93262079 | FRAGOLA GELATO SL. | 17/05/2019 | 14/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 02/07/2013 | Mercantil de Málaga. |
B21326426 | ESCAYOLAS COESVI SL. | 19/06/2019 | 14/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 27/02/2002 | Mercantil de Huelva. |
B92711076 | COMPLEMENTOS INDIA SL. | 05/11/2014 | 14/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 09/02/2006 | Mercantil de Málaga. |
B04282331 | PROPIEDADES MEDITERRANEAS SL. | 18/04/2018 | 14/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 19/08/1997 | Mercantil de Almería. |
B19601236 | INVERSIONES EVERGLADES SL. | 18/11/2019 | 14/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 21/12/2015 | Mercantil de Granada. |
B91245282 | AGRI-RES-2 SL. | 19/06/2019 | 14/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 11/04/2005 | Mercantil de Sevilla. |
B91160978 | INVERSIONES INMOBILIARIAS CEBALLOS Y NAVARRO DE SEVILLA SL. | 22/07/2020 | 14/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 18/10/2001 | Mercantil de Sevilla. |
B21499611 | CRISTALARIS SL. | 18/11/2019 | 17/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 05/05/2011 | Mercantil de Huelva. |
B90186735 | ESTRELLA POSITIVA SL. | 18/11/2019 | 17/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 18/02/2015 | Mercantil de Sevilla. |
B92521061 | TOWERGEM TRADING SPAIN SL. | 22/05/2019 | 17/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 19/03/2004 | Mercantil de Málaga. |
F04132650 | S.A.T. NUMERO 4652 POZO DE SANTA MUÑA. | 29/07/2020 | 17/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 04/03/1983 | Mercantil de Almería. |
B18804393 | GRUPO COBAYDA SL. | 18/11/2019 | 17/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 16/03/2011 | Mercantil de Granada. |
B23457872 | ILUMINACION NUEVA LUZ SL. | 29/05/2019 | 17/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 17/09/2001 | Mercantil de Jaén. |
B21022355 | NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES SL. | 22/07/2020 | 17/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 09/11/1994 | Mercantil de Huelva. |
Dependencia Regional de Aragón
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha Acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B22286801 | BIELSA SAURA SL. | 20/02/2015 | 15/12/2020 | Administración de Monzón. | 19/08/2004 | Mercantil de Huesca. |
Dependencia Regional de Asturias
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha Acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B74390725 | GESTIONES HOSTELERAS MULTIFRANQUICIA SL. | 29/07/2020 | 10/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 11/06/2015 | Mercantil de Asturias. |
B74381617 | JM COMPOSITES SL. | 06/11/2019 | 09/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 29/01/2015 | Mercantil de Asturias. |
B74196890 | AGUSTIN DE LA UZ. | 29/07/2020 | 09/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 03/04/2007 | Mercantil de Asturias. |
B33872946 | GESTIONES INMOBILIARIAS SUSVARES SL. | 17/05/2019 | 09/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 05/03/2001 | Mercantil de Asturias. |
Dependencia Regional de Canarias
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha Acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B76008432 | VIDA INVERSIONES SL UNIPERSONAL. | 27/11/2019 | 12/11/2020 | Administración de Lanzarote. | 07/11/2008 | Mercantil de Lanzarote. |
B35935378 | QUESERIA QUESOS LA UMBRIA SLU. | 22/05/2019 | 13/11/2020 | Administración de Las Palmas. | 29/01/2007 | Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria. |
B35728427 | ASESORES INTEGRALES FINANCIEROS SL. | 27/07/2020 | 16/11/2020 | Administración de San Bartolomé de Tirajana. | 29/10/2002 | Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria. |
B35449784 | PANORAMA ISLA DE LOBOS SL. | 24/07/2020 | 20/11/2020 | Administración de Las Palmas. | 22/10/1996 | Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria. |
B35708759 | INGLOCES GONROD SL. | 22/05/2019 | 19/11/2020 | Administración de Las Palmas. | 27/05/2002 | Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria. |
B76080761 | 'CA'DIMAS CANARIAS SLU. | 22/07/2020 | 19/11/2020 | Administración de Las Palmas. | 21/12/2010 | Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria. |
B35440510 | R.G. GARCIA Y ASOCIADOS SL. | 19/06/2019 | 19/11/2020 | Administración de Las Palmas. | 29/07/1996 | Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria. |
B35844257 | INVERSIONES Y PROMOCIONES LUXURY SL. | 22/05/2019 | 20/11/2020 | Administración de Las Palmas. | 01/04/2005 | Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria. |
B35420116 | N.F. ALAMO PROMOCIONES SL. | 05/06/2015 | 20/11/2020 | Administración de Las Palmas. | 02/02/1996 | Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria. |
B38471041 | AGRICOLA URBINA S.L. | 19/06/2019 | 20/11/2020 | Administración de La Palma. | 20/10/1997 | Mercantil de La Palma. |
B38820403 | TENELANZ INVERSIONES SLU. | 18/10/2019 | 18/11/2020 | Administración de La Laguna. | 27/06/2005 | Mercantil de Tenerife. |
B38536660 | NICOLAS RAMOS SLU. | 22/05/2019 | 26/10/2020 | Administración de La Laguna. | 28/04/1999 | Mercantil de Tenerife. |
B38104063 | CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES PUERTO CRUZ SL UNIPERSONAL. | 17/05/2019 | 13/11/2020 | Administración del Puerto de la Cruz. | 02/09/1988 | Mercantil de Tenerife. |
B35889427 | CANABRIL SL. | 06/03/2019 | 23/11/2020 | Administración de Fuerteventura. | 10/04/2006 | Mercantil de Fuerteventura. |
B76061092 | RIC-RENOVABLES SLU. | 17/05/2019 | 30/11/2020 | Administración de Las Palmas. | 10/05/2010 | Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria. |
B35408061 | ZAFIRGOLF SL. | 22/11/2019 | 27/11/2020 | Administración de Las Palmas. | 25/08/1995 | Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria. |
B35550292 | INVERCALMAR SL. | 22/05/2019 | 27/11/2020 | Administración de Las Palmas. | 23/02/1999 | Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria. |
B38816500 | ZAMBUDIIO MOLINA MATILDE 000800551R SLNE. | 05/08/2020 | 11/11/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Tenerife. | 05/06/2005 | Mercantil de Tenerife. |
B38387270 | COSTA GARAÑONA SL. | 05/08/2020 | 23/11/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Tenerife. | 24/10/1995 | Mercantil de Tenerife. |
B83658559 | SMILE HISPANICA SL. | 25/11/2015 | 17/11/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Tenerife. | 19/05/2006 | Mercantil de Tenerife. |
B38477873 | COMERCIAL NIM CANARIAS SL UNIPERSONAL. | 22/05/2019 | 23/11/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Tenerife. | 30/01/1998 | Mercantil de Tenerife. |
B38412219 | J.J DE MANTENIMIENTO Y OBRAS SL. | 14/06/2019 | 12/11/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Tenerife. | 10/05/1996 | Mercantil de Tenerife. |
B35849421 | INGSA CONTROL SL. | 13/11/2019 | 01/12/2020 | Administración de Las Palmas. | 04/05/2005 | Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria. |
B35715291 | IN-NOVA GESTION ASESORES SL. | 21/06/2019 | 01/12/2020 | Administración de Las Palmas. | 06/09/2002 | Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria. |
B35400597 | CONSRIZAR SL. | 20/12/2015 | 03/12/2020 | Administración de Las Palmas. | 26/05/1995 | Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria. |
B96916440 | 900 SL DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACION. | 13/11/2019 | 03/12/2020 | Administración de Las Palmas. | 06/04/2000 | Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria. |
B35367572 | CROTUS SL. | 24/07/2020 | 09/12/2020 | Administración de San Bartolomé de Tirajana. | 06/07/1994 | Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria. |
B35753284 | FERRETERIA Y PINTURAS TIMBAY SL. | 27/11/2019 | 29/10/2020 | Administración de Lanzarote. | 03/06/2003 | Mercantil de Lanzarote. |
B33562992 | MARIA TAMARGO SL. | 06/04/2016 | 29/10/2020 | Administración de Lanzarote. | 11/10/1999 | Mercantil de Lanzarote. |
B35799527 | CONSERVACION & MANTENIMIENTO, CANARIAS SL. | 21/06/2019 | 28/10/2020 | Administración de Las Palmas. | 30/04/2004 | Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria. |
B35705938 | PUENTE CAÑAS SL. | 29/05/2019 | 28/10/2020 | Administración de Las Palmas. | 06/05/2002 | Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria. |
B35979673 | TOP HELICOPTEROS SLU. | 27/07/2020 | 30/10/2020 | Administración de San Bartolomé de Tirajana. | 30/01/2008 | Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria. |
B38576021 | RECUPERACION BIOLOGICA Y FUNCIONAL SLU. | 29/05/2019 | 24/11/2020 | Administración de La Laguna. | 20/03/2000 | Mercantil de Tenerife. |
B38418497 | LEOVID CANARIAS SL. | 14/06/2019 | 09/12/2020 | Dependencia Gestión Tributaria de Tenerife. | 24/06/1996 | Mercantil de Tenerife. |
B38734737 | PROMOCIONES JOCARDAPA SL. | 17/05/2019 | 09/12/2020 | Dependencia Gestión Tributaria de Tenerife. | 31/07/2003 | Mercantil de Tenerife. |
A35053065 | CONSTRUCTORA MASAJOR SA. | 22/07/2020 | 16/12/2020 | Administración de Las Palmas. | 10/09/1981 | Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria. |
B35945542 | EURO NEW CRISTAL, SL. | 26/06/2019 | 16/12/2020 | Administración de Las Palmas. | 04/04/2007 | Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria. |
B35421536 | LUQUIPER SL. | 29/06/2019 | 16/12/2020 | Administración de Lanzarote. | 17/05/1997 | Mercantil de Arrecife. |
B35238336 | FERMOY SL. | 22/07/2020 | 16/12/2020 | Administración de Guía. | 02/07/1990 | Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria. |
Dependencia Regional de Castilla-La Mancha
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha Acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B83955294 | CARPINTERIA ALVATANI SL. | 24/05/2017 | 02/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 19/04/2004 | Mercantil de Madrid. |
B45749918 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION LA PALMA SL. | 26/06/2019 | 03/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 20/01/2011 | Mercantil de Toledo. |
B13576145 | BROKER TRADE COMERCE SL. | 27/11/2019 | 04/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 04/02/2015 | Mercantil de Ciudad Real. |
B45269354 | TOLEDO PROMOTORES DE ESPECTACULOS SL. | 29/05/2019 | 07/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 15/02/1992 | Mercantil de Toledo. |
V45687324 | ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION DE LA UNIDAD ACTUACION N 2, 2 ETAPA U URBANISTICA 28-B S BERNARDO PAU. | 31/07/2020 | 15/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 29/02/2008 | Adtvo. de Agrupaciones de Interés Urbanístico y Entidades Urbanísticas colaboradoras de conservación en Castilla La Mancha. |
Dependencia Regional de Castilla y León
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha Acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B47724331 | ALVASAN 2014 SL. | 13/11/2019 | 01/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 04/06/2014 | Mercantil de Valladolid. |
B47570973 | MIRALLOSA SL. | 05/01/2015 | 14/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 13/03/2006 | Mercantil de Valladolid. |
B47637285 | SERVICIOS GRAFICOS EXPOSITIVOS Y DE COMUNICACIÓN INTEGRAL TREZE SL. | 13/11/2019 | 14/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 22/12/2008 | Mercantil de Valladolid. |
A24049967 | VIÑAS Y BODEGAS DEL BIERZO SA. | 05/08/2020 | 15/12/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de León. | 01/10/1986 | Mercantil de León. |
A92792498 | HOTEL RINCÓN ANDALUZ SA. | 29/05/2019 | 11/12/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Salamanca. | 28/12/2006 | Mercantil de Salamanca. |
B37295532 | BÉJAR TURÍSTICA SL. | 22/05/2019 | 14/12/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Salamanca. | 13/06/1995 | Mercantil de Madrid. |
F82747122 | P.F. S. COOP. | 27/07/2020 | 02/12/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Burgos. | No consta | Cooperativas del M.º de Trabajo y Economía Social. |
B37200854 | CONSTRUCCIONES SALGADO MODINO SL. | 13/11/2019 | 17/12/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Salamanca. | 17/02/1993 | Mercantil de Salamanca. |
Dependencia Regional de Cataluña
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha Acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B43746767 | PROMOCIONS GAM MEDITERRANEA SL. | 31/07/2020 | 20/11/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Tarragona. | 25/03/2004 | Mercantil de Tarragona. |
B64287899 | LIVE LOBSTERS SL. | 20/03/2015 | 23/11/2020 | Administración de Colom. | 05/09/2006 | Mercantil de Barcelona. |
B64868482 | SERVIPOL MARKETING SL. | 13/11/2019 | 17/11/2020 | Administración de Badalona. | 15/05/2008 | Mercantil de Barcelona. |
B60777513 | PEREZ PLANA SL. | 25/05/2019 | 26/11/2020 | Administración de Cornellá. | 07/03/1995 | Mercantil de Barcelona. |
B17034224 | GALERIAS DEL MOBLE SL. | 19/06/2019 | 24/11/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Girona. | 27/09/1990 | Mercantil de Girona. |
B17567470 | DIRECCIO I CONTROL DE PROJECTES SL. | 29/05/2019 | 24/11/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Girona. | 13/11/1998 | Mercantil de Girona. |
B61884227 | PATRIMONIAL YAMA SL. | 27/07/2020 | 25/11/2020 | Administración de Sant Cugat. | 04/03/1999 | Mercantil de Barcelona. |
B64327885 | MAIRA PROMOCIONS DEL VALLES SL. | 24/07/2020 | 26/11/2020 | Administración de Terrassa. | 26/10/2006 | Mercantil de Barcelona. |
B61469672 | COGOLLS SL. | 22/05/2019 | 27/11/2020 | Administración de Via Augusta. | 17/10/1997 | Mercantil de Barcelona. |
B65490872 | OFICINA ASEGURADORA DEL MARESME SLU. | 29/05/2019 | 26/11/2020 | Administración de Mataró. | 21/01/2011 | Mercantil de Barcelona. |
V43961929 | JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA URBANIZACION DE SANTA TECLA . | 31/07/2020 | 27/11/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Tarragona. | 22/01/2008 | Mercantil de Tarragona. |
B62989116 | PROMOCIONES VIALMA SL. | 27/07/2020 | 01/12/2020 | Administración de Sant Cugat. | 10/03/2003 | Mercantil de Barcelona. |
B66282088 | PRODUCCIONS MAUREL'S SLU. | 18/11/2019 | 01/12/2020 | Administración de Sant Cugat. | 25/04/2014 | Mercantil de Barcelona. |
B63857015 | CONSTRUCCIONES TOTALES DE OBRAS Y REHABILITACIONES OPTIMAS SL. | 06/03/2019 | 01/12/2020 | Administración de Terrassa. | 14/09/2005 | Mercantil de Barcelona. |
B63761688 | MACROGEST 2005 SL. | 21/06/2019 | 26/11/2020 | Administración de Mataró. | 14/03/2005 | Mercantil de Barcelona. |
B22165971 | PROMOCIONES MINERAS CASABLANCA SL. | 14/06/2019 | 02/12/2020 | Administración de Via Augusta. | 13/05/1999 | Mercantil de Barcelona. |
B84393438 | SANYANG INVEST SL. | 17/07/2020 | 02/12/2020 | Administración de Vilanova i La Geltrú. | 06/09/2005 | Mercantil de Barcelona. |
B65600199 | PETRUS & LINDOWAY SL EN CONST. | 27/11/2019 | 02/12/2020 | Administración de Horta. | 01/07/2011 | Mercantil de Barcelona. |
B61529491 | YOUKALI, ESCOLA DE TEATRE MUSICAL DE BARCELONA SL. | 31/07/2020 | 02/12/2020 | Administración de Via Augusta. | 13/03/1998 | Mercantil de Barcelona. |
B65027708 | THE ROCK PARTY ESPAI CONCEPTE SL. | 18/11/2019 | 07/10/2020 | Administración de Igualada. | 02/02/2009 | Mercantil de Barcelona. |
B17676230 | GRUPSAD ROSES SL. | 22/05/2019 | 04/12/2020 | Administración de Figueres. | 27/06/2001 | Mercantil de Girona. |
A58500091 | AGRARIA MAS DE SANT LLUIS SA. | 24/07/2020 | 26/11/2020 | Administración de Letamendi. | 10/03/1987 | Mercantil de Barcelona. |
B63244420 | NNZ THE PACKAGING NETWORK SL. | 18/11/2019 | 09/12/2020 | Administración de Sant Cugat. | 18/09/2003 | Mercantil de Barcelona. |
B17515842 | NORAI 92 SL. | 22/05/2019 | 03/12/2020 | Administración de La Bisbal. | 11/07/1997 | Mercantil de Girona. |
B17635822 | PROSUBER 2000 SL. | 29/05/2019 | 03/12/2020 | Administración de La Bisbal. | 11/07/2000 | Mercantil de Girona. |
B63221550 | SSOEB BCN 2003 SL. | 22/07/2020 | 09/12/2020 | Administración de Sant Cugat. | 02/07/2003 | Mercantil de Barcelona. |
B60817624 | FINCAS EULALIA SL. | 21/06/2019 | 10/12/2020 | Administración de Mataró. | 18/04/1995 | Mercantil de Barcelona. |
B62588744 | VIVI-GODAYOL SL. | 17/07/2020 | 11/12/2020 | Administración de Arenys de Mar. | 22/06/2001 | Mercantil de Barcelona. |
Dependencia Regional de Galicia
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha Acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B36599124 | LABORATORIOS PHARMACET SL. | 20/11/2014 | 11/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 11/02/2009 | Mercantil de Pontevedra. |
B36566537 | PROMOCIONES ANSILA SL. | 14/06/2019 | 11/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 03/12/2007 | Mercantil de Pontevedra. |
B94045481 | GESTEIRA Y COUTO SOC TENEDORA BIENES SL. | 17/05/2019 | 11/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 11/08/2011 | Mercantil de Pontevedra. |
B36783678 | ALYCA-INVESTIMENTOS SL. | 29/05/2019 | 11/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 21/12/1994 | Mercantil de Pontevedra. |
B70131487 | OPA6 SANTIAGO-LUGO INVERSIONES EMPRESARIALES SL. | 13/11/2019 | 11/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 07/01/2008 | Mercantil de Santiago de Compostela. |
B70131529 | NITEROI INVEST SL. | 13/11/2019 | 11/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 03/01/2008 | Mercantil de Santiago de Compostela. |
V27403005 | CDAD DE MONTE V EN MAN COMUN DE BEMBI. | 13/11/2019 | 11/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | No consta | Mercantil de Lugo. |
V32172959 | COMUNI DE MON EN MANC DE VEC FUENTEFR. | 22/07/2020 | 11/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | No consta | Mercantil de Ourense. |
A36684710 | ABRENTE MAREIRO SA. | 11/09/2020 | 11/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 22/02/1989 | Mercantil de Pontevedra. |
A32010506 | ROFER CONFECCIONES SA. | 22/07/2020 | 11/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 26/05/1982 | Mercantil de Ourense. |
B36442333 | GALICIA VAI A VELA SL. | 24/07/2020 | 11/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 27/02/2004 | Mercantil de Pontevedra. |
B36807543 | CASA ESTARQUE SL. | 27/07/2020 | 11/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 10/12/1996 | Mercantil de Pontevedra. |
B36490746 | JORMA CAMBADOS SL. | 24/07/2020 | 11/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 08/04/2005 | Mercantil de Pontevedra. |
B36009363 | TRANSPORTES MAPA SL. | 11/09/2020 | 11/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 15/04/1987 | Mercantil de Pontevedra. |
V27250679 | MONT VEC MANO COMUN POMBO E OUTOS. | 22/07/2020 | 11/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | No consta | Mercantil de Lugo. |
Dependencia Regional de Illes Balears
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha Acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B57234809 | J. DE SALORT SL. | 22/05/2019 | 30/11/2020 | Administración de Menorca. | 25/11/2003 | Mercantil de Menorca. |
B57768020 | CASAS DE MARRATXI SL. | 29/05/2019 | 27/11/2020 | Administración de Palma de Mallorca. | 02/08/2012 | Mercantil de Palma de Mallorca. |
B07261290 | PISCITEN SL. | 26/06/2019 | 27/11/2020 | Administración de Palma de Mallorca. | 20/11/1987 | Mercantil de Palma de Mallorca. |
B57369662 | MIRADA RENT A CAR MOTORBIKES SL. | 17/05/2019 | 16/11/2020 | Administración de Ibiza y Formentera. | 07/10/2005 | Mercantil de Ibiza. |
B57562969 | PINNACLE PROCESSOR SL. | 22/05/2019 | 15/12/2020 | Administración de Palma de Mallorca. | 28/05/2008 | Mercantil de Palma de Mallorca. |
B07973100 | HESTIA BALEAR SL. | 29/05/2019 | 16/12/2020 | Administración de Palma de Mallorca. | 22/11/1999 | Mercantil de Palma de Mallorca. |
B07808900 | INSO & ACUSTIC SL. | 14/06/2019 | 15/12/2020 | Administración de Ibiza y Formentera. | 10/02/1997 | Mercantil de Ibiza. |
Dependencia Regional de La Rioja
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha Acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B26392704 | GRUPO VISAN RIOJA SL. | 24/07/2020 | 11/12/2020 | Administración de Haro. | 16/12/2005 | Mercantil de la Rioja. |
Dependencia Regional de Madrid
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha Acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
U85648186 | AEPO SA Y BERCEO INGENIEROS SLP - UNION TEMPORAL DE EMPRESAS (PC A-15 NAVARRA UTE). | 06/11/2019 | 12/11/2020 | Administración de Fermín Caballero. | No procede | No procede. |
B82089814 | LUIMAR ASISTENCIA SL. | 29/05/2019 | 30/11/2020 | Administración de Pozuelo de Alarcón. | 21/07/1998 | Mercantil de Madrid. |
B83707687 | INMOBILIARIA ALTOS AIRES SL. | 06/11/2019 | 30/11/2020 | Administración de Pozuelo de Alarcón. | 16/10/2003 | Mercantil de Madrid. |
B84547363 | CUCOMAR INMUEBLES SL. | 29/05/2019 | 10/12/2020 | Administración de Alcorcón. | 27/12/2005 | Mercantil de Madrid. |
B84103613 | VIDA NATURAL CONSTRUCCIONES DE MADERA SL. | 22/07/2020 | 16/12/2020 | Administración de Aranjuez. | 28/09/2004 | Mercantil de Madrid. |
B91181164 | LIFTPARTS TRAIDING SL. | 07/06/2017 | 16/12/2020 | Administración de Arganda del Rey. | 01/01/2002 | Mercantil de Madrid. |
B86136181 | RASHERMAN PROIMBASA SL. | 06/11/2019 | 03/12/2020 | Administración de Ciudad Lineal. | 11/04/2012 | Mercantil de Madrid. |
B92195874 | RANIA INVESTMENTS SL. | 22/07/2020 | 26/11/2020 | Administración de Ciudad Lineal. | 10/01/2001 | Mercantil de Málaga. |
B84907658 | LOZANO ALFA NUEVE SL UNIPERSONAL. | 05/05/2015 | 11/12/2020 | Administración de Ciudad Lineal. | 04/01/2007 | Mercantil de Madrid. |
B85211738 | LIMPIEZAS LUES TECNICS SL (EN CONSTITUCIÓN). | 04/03/2020 | 11/12/2020 | Administración de Ciudad Lineal. | No inscrita | No inscrita. |
B84188051 | PROPUESTAS SINGULARES SL. | 29/05/2019 | 04/12/2020 | Administración de Fermín Caballero. | 29/12/2004 | Mercantil de Madrid. |
B82424052 | SOLEDAD JUSTE SAMPER COMPAÑIA DISCOGRAFICA SL. | 06/11/2019 | 04/12/2020 | Administración de Fermín Caballero. | 15/10/1999 | Mercantil de Madrid. |
B85532463 | MHNSON SPAIN SL. | 21/06/2017 | 04/12/2020 | Administración de Fermín Caballero. | 08/10/2008 | Mercantil de Madrid. |
B85923381 | ZOES CUADROS Y SERVICIOS SRL. | 06/11/2019 | 04/12/2020 | Administración de Fermín Caballero. | 15/04/2010 | Mercantil de Madrid. |
B80960503 | MASTER HEAD SL. | 06/11/2019 | 04/12/2020 | Administración de Fermín Caballero. | 12/09/1994 | Mercantil de Madrid. |
B85694438 | ANDALUZA DE ALOJ. Y RESTAURACION SL. | 22/05/2019 | 04/12/2020 | Administración de Fermín Caballero. | 20/07/2009 | Mercantil de Madrid. |
B85756997 | BREY & ABALO ABOGADOS S.L.P. | 29/05/2019 | 04/12/2020 | Administración de Guzmán el Bueno. | 25/08/2009 | Mercantil de Madrid. |
B85813186 | ACTIVOS INMOBILIARIOS SIERRA BLANCA SL. | 21/06/2017 | 04/12/2020 | Administración de Guzmán el Bueno. | 23/11/2009 | Mercantil de Madrid. |
B86887254 | CONSULTORA SEVILLANA DE FINCAS SL. | 29/05/2019 | 11/12/2020 | Administración de Guzmán el Bueno. | 27/01/2014 | Mercantil de Madrid. |
B83563387 | GOMARCAR HOSTELERA SL. | 06/08/2018 | 10/12/2020 | Administración de María de Molina. | 21/03/2003 | Mercantil de Madrid. |
B82389883 | AMFRE 2000 SL. | 29/07/2020 | 10/12/2020 | Administración de María de Molina. | 15/07/1999 | Mercantil de Madrid. |
B83861955 | BASICA FABRICA SL. | 24/05/2017 | 10/12/2020 | Administración de María de Molina. | 19/01/2004 | Mercantil de Madrid. |
B86754256 | OPT.A CONSULTORIA DE OPTIMIZACION SL. | 21/06/2019 | 15/12/2020 | Administración de María de Molina. | 25/06/2013 | Mercantil de Madrid. |
B85069888 | SEBA HYDROMETRIE IBERICA SL. | 29/05/2019 | 15/12/2020 | Administración de María de Molina. | 06/06/2007 | Mercantil de Madrid. |
A80401839 | MESA BECERRIL SA. | 06/08/2018 | 02/12/2020 | Administración de Móstoles. | 19/01/1993 | Mercantil de Madrid. |
B82089814 | LUIMAR ASISTENCIA SL. | 29/05/2019 | 30/11/2020 | Administración de Pozuelo de Alarcón. | 21/07/1998 | Mercantil de Madrid. |
B83707687 | INMOBILIARIA ALTOS AIRES SL. | 06/11/2019 | 30/11/2020 | Administración de Pozuelo de Alarcón. | 16/10/2003 | Mercantil de Madrid. |
B97642177 | MOMENTS IN TIME SL. | 20/04/2015 | 15/12/2020 | Administración de Pozuelo de Alarcón. | 14/10/2005 | Mercantil de Madrid. |
B83607796 | AZUTAN INVESTMENT SL. | 10/10/2018 | 16/12/2020 | Administración de Pozuelo de Alarcón. | 09/04/2003 | Mercantil de Madrid. |
B85775104 | GRUPO AZUAGA MORALES SL. | 27/07/2020 | 24/09/2020 | Administración de Torrejón de Ardoz. | 19/10/2009 | Mercantil de Madrid. |
B86768850 | TRIPLE SI INGENIERIA PERICIAL SL. | 21/06/2019 | 15/12/2020 | Administración de Villaverde-Usera. | 30/10/2013 | Mercantil de Madrid. |
B84490200 | OBRAS Y REFORMAS ABARCA SL. | 24/07/2020 | 14/12/2020 | Administración de Vinateros. | 09/01/2006 | Mercantil de Madrid. |
Dependencia Regional de Murcia
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha Acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B73587677 | MODA SPORT PIEL SL. | 17/07/2020 | 02/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 20/08/2008 | Mercantil de Murcia. |
B30564579 | OBRAS Y SERVICIOS DE AGUILAS SL. | 14/06/2019 | 04/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 27/11/1997 | Mercantil de Murcia. |
B73173023 | HABITAT XX1 CREA SLU. | 29/05/2019 | 14/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 02/11/2006 | Mercantil de Murcia. |
Dependencia Regional de Valencia
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha Acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B97277040 | ÇEDETOP 2003 SERVICIOS DE DELINEACION Y TOPOGRAFIA SLL. | 16/06/2019 | 01/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 10/03/2003 | Mercantil de Valencia. |
B97323554 | MIQUEL GIL ALFONSO SL. | 29/07/2020 | 02/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 29/05/2003 | Mercantil de Valencia. |
B12479481 | ROIG MONFORT SL. | 31/07/2020 | 01/12/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Castellón. | 14/07/1998 | Mercantil de Castellón. |
B12603346 | EURODUMPER SL. | 14/06/2019 | 07/12/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Castellón. | 06/02/2003 | Mercantil de Castellón. |
B53758769 | VICENT CARRENO SL. | 21/06/2019 | 27/11/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 08/05/2003 | Mercantil de Alicante. |
B53679551 | DIABLOS ROJOS 2006 SL. | 22/05/2019 | 27/11/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 30/07/2002 | Mercantil de Alicante. |
B54554407 | ENFIJEAM ENTGERPRISE SL. | 27/11/2019 | 27/11/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 28/07/2011 | Mercantil de Alicante. |
B03738580 | EXCAVACIONES RUMAR SL. | 20/02/2015 | 04/12/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 04/02/1992 | Mercantil de Alicante. |
B53231403 | MONDO REDONDO SL. | 29/05/2019 | 09/12/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 02/01/1998 | Mercantil de Alicante. |
B54602230 | PERLA NEGRA INVERSIONES SL. | 07/06/2017 | 04/12/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 13/12/2011 | Mercantil de Alicante. |
B53026233 | BENECAR DE PATRIMONIOS SL. | 27/11/2019 | 11/12/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 24/07/1995 | Mercantil de Alicante. |
B73809667 | EUROPA 2010 HOSTELEROS. | 28/10/2019 | 11/12/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 10/09/2013 | Mercantil de Murcia. |
B46069126 | EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES FABIAN GRANELL SL. | 22/05/2019 | 14/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 13/02/1974 | Mercantil de Valencia. |
B98186422 | MS-SUGAR STUDIO SLNE. | 29/05/2019 | 14/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 07/10/2009 | Mercantil de Valencia. |
B46300869 | JUGASA SL. | 27/11/2019 | 16/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 03/04/1986 | Mercantil de Valencia. |
B97815179 | INICIAT INTERIORSMO C & B SL. | 19/07/2019 | 16/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 20/03/2007 | Mercantil de Valencia. |
B97747851 | CONSTRUCCIONES BAÑULS LLORCA SL. | 27/11/2019 | 16/12/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 07/07/2006 | Mercantil de Valencia. |
B53116034 | ECOLAGUART. | 27/11/2019 | 14/12/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 19/02/1997 | Mercantil de Alicante. |
B54761374 | PATRIMONIO EHLINGER SLU. | 27/11/2019 | 15/12/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 25/02/2014 | Mercantil de Alicante. |
B53131298 | SIDIAKRA SL. | 29/07/2020 | 15/12/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 24/08/1996 | Mercantil de Alicante. |
B54651005 | CONCEPT BY D & H. | 27/11/2019 | 17/12/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 10/08/2012 | Mercantil de Alicante. |
B54020243 | MIRADOR DE ALTEA 16 SL. | 29/05/2019 | 17/12/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 17/08/2007 | Mercantil de Alicante. |
B54258371 | ESTAR FINANCE INVESTMENT SL. | 29/07/2020 | 17/12/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 26/07/2007 | Mercantil de Alicante. |
B53163937 | CALLOSA URBANA SL. | 29/05/2019 | 17/12/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 21/01/1997 | Mercantil de Alicante. |
B54473350 | SOLTANDO AMARRAS SLU. | 27/11/2019 | 17/12/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 23/02/2010 | Mercantil de Alicante. |
B53112595 | SOLPATRI-COSTA BLANCA SL. | 29/07/2020 | 17/12/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 03/06/1996 | Mercantil de Alicante. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid