Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 de la disposición adicional sexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, modificada por el artículo quinto, apartado diecisiete, de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, se dispone la publicación de la rehabilitación de los números de identificación fiscal que figuran en el anexo.
Madrid, 3 de julio de 2019.–El Director del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Gonzalo García de Castro.
Dependencia Regional de Aragón
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B99052169 | DOS MOTIL, S.L. | 17/05/2019 | 26/06/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 19/04/2005 | Mercantil de Zaragoza. |
B44246940 | PROMOCIONES LAIVRES, S.L. | 29/05/2019 | 28/06/2019 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 18/09/2012 | Mercantil de Teruel. |
Dependencia Regional de Castilla y León
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B09588484 | SUMILLER WINE ONLINE. | 22/06/2018 | 25/06/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Burgos. | 15/11/2017 | Mercantil de Burgos. |
Dependencia Regional de Cataluña
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha Acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B63928931 | PROMOCIONS I OBRES S'AGARÓ, S.L. | 29/05/2019 | 14/06/2019 | Administración de Granollers. | 07/09/2005 | Mercantil de Barcelona. |
B66069899 | MARCALAN BARCELONA HOLIDAYS FLATS, S.L. | 17/05/2019 | 17/06/2019 | Administración de Via Augusta. | 04/07/2013 | Mercantil de Barcelona. |
B61460937 | CLAVE EMPRESA FORMACIÓ, S.L. | 29/05/2019 | 18/06/2019 | Administración de Via Augusta. | 02/12/1997 | Mercantil de Barcelona. |
B64552284 | FOU POR VIAJAR, S.L. | 29/05/2019 | 19/06/2019 | Administración de Granollers. | 21/05/2007 | Mercantil de Barcelona. |
B60516192 | DALOM MOTOR, S.L. | 29/05/2019 | 18/06/2019 | Administración de Mataró. | 06/04/1994 | Mercantil de Barcelona. |
B65958076 | DIN 933, S.L. | 22/05/2019 | 07/06/2019 | Administración de Badalona. | 18/02/2013 | Mercantil de Barcelona. |
B62343819 | NAVISTE, S.L. | 29/05/2019 | 07/06/2019 | Administración de Badalona. | 29/08/2000 | Mercantil de Barcelona. |
B64479850 | LOFT PER TU, S.L. | 22/05/2019 | 18/06/2019 | Administración de Granollers. | 22/03/2007 | Mercantil de Barcelona. |
B25547183 | CORPORACIÓ XTENS, S.L. | 22/05/2019 | 13/06/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Lleida. | 18/03/2004 | Mercantil de Lleida. |
B25356403 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS SABERO, S.L. | 22/05/2019 | 14/06/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Lleida. | 26/09/1995 | Mercantil de Lleida. |
B25540543 | AGRUPACIÓ RAMADERA PLA D'URGELL, S.L. | 29/05/2019 | 14/06/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Lleida. | 04/03/2004 | Mercantil de Lleida. |
A08265357 | CONSTRUCCIONES PERVENTA, S.A. | 29/05/2019 | 21/06/2019 | Administración de Letamendi. | 01/07/1985 | Mercantil de Barcelona. |
B61757092 | NAVY HEVA RENT, S.L. | 22/05/2019 | 21/06/2019 | Administración de Via Augusta. | 28/10/1998 | Mercantil de Barcelona. |
B63912489 | AVOGRADO, S.L. | 29/05/2019 | 21/06/2019 | Administración de Igualada. | 18/08/2005 | Mercantil de Barcelona. |
A58003120 | CENTRO DE INVESTIGACION DE ENSEÑANZA DE CORTE Y CONFECCION, S.L. | 29/05/2019 | 26/06/2019 | Administración de Letamendi. | 01/10/1986 | Mercantil de Barcelona. |
B63839989 | CELLER EL MADERAL, S.L. | 06/03/2019 | 26/06/2019 | Administración de Letamendi. | 28/04/2005 | Mercantil de Barcelona. |
B61255709 | GABINETE FAIXAT, S.L. | 29/05/2019 | 26/06/2019 | Administración de Letamendi. | 08/04/1997 | Mercantil de Barcelona. |
B63677751 | VEGAIX, S.L. | 17/05/2019 | 27/06/2019 | Administración de Letamendi. | 21/07/2005 | Mercantil de Barcelona. |
Dependencia Regional de Madrid
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B82844192 | JIMEP CONSTRUCCIONES Y REFORMAS, S.L. | 22/05/2019 | 14/06/2019 | Administración de Pozuelo de Alarcón | 26/12/2000 | Mercantil de Madrid |
B85822385 | FINANCINCO INVERSIONES, S.L. | 24/05/2017 | 14/06/2019 | Administración de Montalbán | 10/12/2009 | Mercantil de Madrid |
B84353606 | UNIVERSAL MARKETING 2005, S.L. | 01/06/2016 | 19/06/2019 | Administración de Fuenlabrada | 10/06/2005 | Mercantil de Madrid |
B36219699 | CARBALLEIRIÑA, S.L. | 20/02/2015 | 17/06/2019 | Administración de Móstoles | 06/09/1994 | Mercantil de Madrid |
B84667302 | THORNDYKE BUSINESS, S.L. | 06/08/2018 | 18/06/2019 | Administración de María de Molina | 05/04/2006 | Mercantil de Madrid |
B84924901 | LOFITO SERVICIOS TECNICOS, S.L. | 20/02/2015 | 19/06/2019 | Administración de María de Molina | 19/01/2007 | Mercantil de Madrid |
B81400491 | TALLERES HENARES, S.L. | 29/05/2019 | 19/06/2019 | Administración de Alcalá de Henares | 06/03/1996 | Mercantil de Madrid |
Dependencia Regional de Valencia
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B54768668 | RESET ECO, S.L.L. | 14/06/2019 | 26/06/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante | 27/08/2014 | Mercantil de Alicante |
B54796495 | COMERCIAL WHEELS FROM TAIWAN, S.L. | 29/05/2019 | 27/06/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante | 04/07/2014 | Mercantil de Alicante |
B03869419 | KEWORS, S.L. | 17/05/2019 | 27/06/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante | 26/11/1993 | Mercantil de Alicante |
B53017638 | MECANIZADOS ALCAR, S.L. | 29/05/2019 | 28/06/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante | 11/05/1995 | Mercantil de Alicante |
B54007760 | PROMOCIONES GINCIS, S.L. UNIPERSONAL | 29/05/2019 | 28/06/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante | 23/07/2005 | Mercantil de Alicante |
B96861422 | SERVICIOS INMOBILIARIOS PILES, S.L. | 26/06/2019 | 26/06/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Valencia | 14/05/1999 | Mercantil de Valencia |
B97235980 | ESTUDIO INMOBILIARIO PERFECT 02, S.L. | 29/05/2019 | 26/06/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Valencia | 16/09/2002 | Mercantil de Valencia |
B97502595 | LA MAIMONA RESORT, S.L. | 20/05/2015 | 26/06/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Valencia | 24/01/2005 | Mercantil de Valencia |
B97708267 | EXPLOTACIONES AGRARIAS CAMP DEL TURIA | 22/05/2019 | 26/06/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Valencia | 07/02/2007 | Mercantil de Valencia |
B12418174 | RESTAURANTE CHINO LIU XU, S.L. | 29/05/2019 | 25/06/2019 | Dependencia de Gestión Tributaria de Castellón | 29/01/1996 | Mercantil de Castellón |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid