Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 de la disposición adicional sexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, modificada por el artículo quinto, apartado diecisiete, de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, se dispone la publicación de la rehabilitación de los números de identificación fiscal que figuran en el anexo.
Madrid, 4 de abril de 2018.–El Director del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Rufino de la Rosa Cordón.
Dependencia Regional de Andalucía, Ceuta y Melilla
NIF |
Razón social |
Fecha publicación BOE de la revocación |
Fecha acuerdo de rehabilitación |
Órgano que acordó la rehabilitación |
Fecha de inscripción registral |
Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B92266451 |
Timeless Comfort, S.L. |
22/11/2017 |
23/03/2018 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
17/10/2001 |
Mercantil de Málaga. |
B41748252 |
Hermanos Téllez Calderón, S.L. |
21/07/2014 |
23/03/2018 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
07/11/1995 |
Mercantil de Sevilla. |
B41542127 |
Bar Dylan, S.L. |
04/12/2017 |
23/03/2018 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
08/07/1992 |
Mercantil de Sevilla. |
B41736349 |
Giralda Rótulos, S.L. |
04/12/2017 |
23/03/2018 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
13/07/1995 |
Mercantil de Sevilla. |
B92146554 |
Carly Costa, S.L. |
20/12/2017 |
23/03/2018 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
15/05/2000 |
Mercantil de Jaén. |
B85280741 |
Azahar de Bacor, S.L. |
23/09/2015 |
23/03/2018 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
24/12/2007 |
Mercantil de Almería. |
B11698032 |
Áridos Triana, S.L. |
07/02/2018 |
23/03/2018 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
04/12/1995 |
Mercantil de Cádiz. |
B21232095 |
Construcciones y Promociones Riverita de Gibraleón, S.L. |
18/10/2017 |
23/03/2018 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
30/08/1996 |
Mercantil de Huelva. |
B21388756 |
Herederos De Gonzalez Lopez, S.L.U. |
21/07/2014 |
23/03/2018 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
14/03/2005 |
Mercantil de Huelva. |
B11727575 |
Cabral y Arellano, S.L. |
04/12/2017 |
23/03/2018 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
28/12/1999 |
Mercantil de Cádiz. |
B04621322 |
Avanzam Proyectos Comerciales, S.L.U. |
21/07/2014 |
23/03/2018 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
27/09/2007 |
Mercantil de Almería. |
B41961624 |
Esla Moda, S.L. |
20/12/2017 |
23/03/2018 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
25/02/1999 |
Mercantil de Sevilla. |
B91380915 |
Enodisol, S.L. |
21/07/2014 |
23/03/2018 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
09/09/2004 |
Mercantil de Sevilla. |
Dependencia Regional de Canarias
NIF |
Razón social |
Fecha publicación BOE de la revocación |
Fecha acuerdo de rehabilitación |
Órgano que acordó la rehabilitación |
Fecha de inscripción registral |
Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B38688230 |
Ingenieria y Mantenimientos Marcos, S.L.L. |
11/11/2015 |
28/02/2018 |
Dependencia Gestión Tributaria de Santa Cruz de Tenerife. |
01/10/2002 |
Mercantil de Santa Cruz de Tenerife. |
Dependencia Regional de Castilla-La Mancha
NIF |
Razón Social |
Fecha publicación BOE de la Revocación |
Fecha Acuerdo de Rehabilitación |
Órgano que acordó la Rehabilitación |
Fecha de Inscripción Registral |
Registro Público de Inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B45303948 |
Inversiones Villaluenga, S.L. |
20/03/2015 |
27/03/2018 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
29/05/1993 |
Mercantil de Toledo. |
B13240304 |
Buxdiz, S.L. |
05/01/2015 |
28/03/2018 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
19/04/1996 |
Mercantil de Ciudad Real. |
Dependencia Regional de Galicia
NIF |
Razón social |
Fecha publicación BOE de la revocación |
Fecha acuerdo de rehabilitación |
Órgano que acordó la rehabilitación |
Fecha de inscripción registral |
Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B15488034 |
Nemesio Maquieira, S.L. |
20/11/2014 |
20/03/2018 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
21/12/1994 |
Mercantil de Santiago de Compostela. |
B36729283 |
Gb Imex International, S.L. |
20/02/2015 |
20/03/2018 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
18/04/1991 |
Mercantil de Pontevedra. |
B84847722 |
Proyectos Cedeira, S.L. |
21/06/2017 |
20/03/2018 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
19/10/2006 |
Mercantil de Madrid. |
Dependencia Regional de Illes Balears
NIF |
Razón Social |
Fecha publicación BOE de la revocación |
Fecha acuerdo de rehabilitación |
Órgano que acordó la rehabilitación |
Fecha de inscripción registral |
Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B57472441 |
Schaka Schaka, S.L. |
20/04/2015 |
24/01/2018 |
Administración de Inca. |
12/02/2007 |
Mercantil de Palma de Mallorca. |
B57047813 |
Isla de Recreo, S.L. |
20/11/2014 |
02/03/2018 |
Administración de Ibiza y Formentera. |
26/03/2001 |
Mercantil de Ibiza. |
Dependencia Regional de Madrid
NIF |
Razón social |
Fecha publicación BOE de la revocación |
Fecha acuerdo de rehabilitación |
Órgano que acordó la rehabilitación |
Fecha de inscripción registral |
Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
A28800530 |
Investigaciones Cibernéticas, S.A. |
04/12/2017 |
02/03/2018 |
Administración de El Escorial. |
26/11/1990 |
Mercantil de Madrid. |
B81108961 |
Viales Alcarria, S.L. |
20/02/2015 |
06/03/2018 |
Administración de Alcalá de Henares. |
01/03/1995 |
Mercantil de Madrid. |
B28365443 |
Renta Variable, S.L. |
24/05/2017 |
07/03/2018 |
Administración de María de Molina. |
06/06/2007 |
Mercantil de Madrid. |
B83958306 |
Restauración y Hostelería San Miguel, S.L. |
21/06/2017 |
12/03/2018 |
Administración de Alcobendas. |
23/04/2004 |
Mercantil de Madrid. |
A79234993 |
Maky 90, S.A. |
05/07/2017 |
08/03/2018 |
Administración de Guzmán el Bueno. |
15/02/1991 |
Mercantil de Madrid. |
B78972668 |
Hispana de Gestión, S.L. |
20/12/2017 |
22/03/2018 |
Administración de Montalbán. |
17/11/1988 |
Mercantil de Madrid. |
A83032078 |
Biodiésel Energético, S.A. |
20/02/2015 |
22/03/2018 |
Administración de María de Molina. |
20/07/2001 |
Mercantil de Madrid. |
B85194546 |
La Pequeña Consultoría, S.L. |
04/12/2017 |
26/03/2018 |
Administración de María de Molina. |
10/09/2008 |
Mercantil de Madrid. |
B85181956 |
Liderlift. |
07/06/2017 |
27/03/2018 |
Administración de Alcalá de Henares. |
03/09/2007 |
Mercantil de Madrid. |
Dependencia Regional de Valencia
NIF |
Razón Social |
Fecha publicación BOE de la revocación |
Fecha acuerdo de rehabilitación |
Órgano que acordó la rehabilitación |
Fecha de inscripción registral |
Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B03399706 |
Cadena de Ondas de la Montaña Alicantina, S.L. |
08/07/2015 |
16/03/2018 |
Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. |
08/06/1991 |
Mercantil de Alicante. |
B03925898 |
Atracciones Gallard, S.L. |
08/07/2015 |
26/03/2018 |
Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. |
18/04/1994 |
Mercantil de Alicante. |
B80321326 |
Centro Contable y Administrativo Consultores, S.L. |
19/07/2017 |
23/03/2018 |
Dependencia de Gestión Tributaria de Castellón. |
17/06/1992 |
Mercantil de Castellón. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid