Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 de la disposición adicional sexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, modificada por el artículo quinto, apartado diecisiete, de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, se dispone la publicación de la rehabilitación de los números de identificación fiscal que figuran en el anexo.
Madrid, 13 de diciembre de 2018.–El Director del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Gonzalo García de Castro.
Dependencia Regional de Andalucía, Ceuta y Melilla
NIF |
Razón social |
Fecha publicación «BOE» de la Revocación |
Fecha Acuerdo de Rehabilitación |
Órgano que acordó la Rehabilitación |
Fecha de Inscripción Registral |
Registro Público de Inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B92838614 |
Deco Jardin Torrox, S.L. |
18/10/2017 |
10/12/2018 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
11/06/2007 |
Mercantil de Málaga. |
B18351510 |
Xena Trani, S.L. |
22/11/2017 |
10/12/2018 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
19/03/1994 |
Mercantil de Granada. |
B18794750 |
Residenciales Azahares del Valle, S.L. |
23/07/2014 |
10/12/2018 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
31/10/2006 |
Mercantil de Granada. |
B18853051 |
Vallebrais, S.L. |
23/07/2014 |
10/12/2018 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
27/11/2007 |
Mercantil de Granada. |
B41699620 |
Aseyper, S.L. |
05/11/2014 |
10/12/2018 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
23/03/1995 |
Mercantil de Sevilla. |
B41264409 |
Distribuciones Jorma, S.L. |
09/05/2018 |
10/12/2018 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
15/09/1988 |
Mercantil de Sevilla. |
Dependencia Regional de Asturias
NIF |
Razón Social |
Fecha publicación «BOE» de la Revocación |
Fecha Acuerdo de Rehabilitación |
Órgano que acordó la Rehabilitación |
Fecha de Inscripción Registral |
Registro Público de Inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B74399494 |
Cervecerías Doble Vida, S.L. |
06/08/2018 |
11/12/2018 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
03/05/2018 |
Mercantil de Asturias. |
Dependencia Regional de Cataluña
NIF |
Razón Social |
Fecha publicación «BOE» de la Revocación |
Fecha Acuerdo de Rehabilitación |
Órgano que acordó la Rehabilitación |
Fecha de Inscripción Registral |
Registro Público de Inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
A58616061 |
Insavil, S.A. |
20/03/2015 |
29/11/2018 |
Administración de Terrassa. |
31/07/1997 |
Mercantil de Barcelona. |
B61689204 |
Turó Dels Ducs, S.L. |
23/09/2015 |
03/12/2018 |
Administración de Terrassa. |
23/06/1998 |
Mercantil de Barcelona. |
B63074967 |
Embalaje Doméstico, S.L. |
05/06/2015 |
05/12/2018 |
Administración de Granollers. |
04/02/2003 |
Mercantil de Barcelona. |
B63139752 |
Terroz 2003, S.L. |
20/03/2015 |
04/12/2018 |
Administración de Letamendi. |
24/03/2003 |
Mercantil de Barcelona. |
B63539399 |
Polosprint, S.L. |
05/06/2015 |
04/12/2018 |
Administración de Letamendi. |
03/06/2004 |
Mercantil de Barcelona. |
B17555467 |
Fons-Fust, S.L. |
16/11/2018 |
11/12/2018 |
Administración de Olot. |
07/07/1998 |
Mercantil de Girona. |
Dependencia Regional de Madrid
NIF |
Razón Social |
Fecha publicación «BOE» de la Revocación |
Fecha Acuerdo de Rehabilitación |
Órgano que acordó la Rehabilitación |
Fecha de Inscripción Registral |
Registro Público de Inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B85784296 |
Nuevas Tecnologías de Panadería, S.L. |
20/12/2016 |
20/11/2018 |
Administración de San Blas. |
19/10/2009 |
Mercantil de Madrid. |
B81049199 |
Restaurante Dos Estrellas, S.L. |
07/06/2017 |
20/11/2018 |
Administración de Arganda. |
06/03/1995 |
Mercantil de Madrid. |
B84089127 |
Desarrollos Urbanisticos e Inmobiliarios Civitas, S.L. |
24/05/2017 |
20/11/2018 |
Administración de Montalbán. |
15/03/2005 |
Mercantil de Madrid. |
B82514472 |
Tecnologia Financiación y Desarrollo Empresarial, S.L. |
08/11/2017 |
20/11/2018 |
Administración de María de Molina. |
21/09/1994 |
Mercantil de Madrid. |
A78759800 |
Starro Pantano, S.A. |
06/08/2018 |
22/11/2018 |
Administración de María de Molina. |
06/08/2018 |
Mercantil de Madrid. |
B80950256 |
Klink Consultores, S.L. |
24/05/2017 |
22/11/2018 |
Administración de María de Molina. |
21/09/1994 |
Mercantil de Madrid. |
B84781343 |
Skype Product Line, S.L. |
07/06/2017 |
23/11/2018 |
Administración de Montalbán. |
23/08/2006 |
Mercantil de Madrid. |
A28863173 |
Arrendamientos Metropolitanos, S.A. |
04/10/2017 |
18/10/2018 |
Administración de Pozuelo de Alarcón. |
21/05/1993 |
Mercantil de Madrid. |
B83610394 |
Barzosa, S.L. |
19/07/2017 |
21/11/2018 |
Administración de Pozuelo de Alarcón. |
01/04/2003 |
Mercantil de Madrid. |
Dependencia Regional de Murcia
NIF |
Razón Social |
Fecha publicación «BOE» de la Revocación |
Fecha Acuerdo de Rehabilitación |
Órgano que acordó la Rehabilitación |
Fecha de Inscripción Registral |
Registro Público de Inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B73410292 |
Grupo Inversor Lunima, S.L. |
05/01/2015 |
10/12/2018 |
Dependencia Regional de Gestión Tributaria. |
28/12/2005 |
Mercantil de Murcia. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid