El Real Decreto 376/2003, de 28 de marzo (Boletín Oficial
del Estado del día 29 de marzo de 2003), por el que se establece
la estructura orgánica del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, suprime determinadas Unidades con rango de
Subdirección General, por lo que procede el cese de sus titulares.
En su virtud, y en uso de las facultades conferidas por el
artículo 12 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, se
dispone el cese, con efectos de 31 de marzo de 2003, de los
funcionarios que se indican a continuación en las Subdirecciones
Generales siguientes:
Doña Alicia Villauriz Iglesias, como Subdirectora General de
la Unidad de Apoyo para las Relaciones Internacionales
Sectoriales, dependiente del Ministro.
Don Carlos Aranda Martín, como Subdirector General de
Fomento Agroindustrial y Mercados Agroalimentarios, de la
Dirección General de Alimentación.
Don Ramón Fisac Pedrajas, como Subdirector General de
Promoción Agroalimentaria, de la Dirección General de Alimentación.
Don Antonio Moscoso Sánchez, como Subdirector General de
Denominaciones de Calidad y Relaciones Interprofesionales y
Contractuales, de la Dirección General de Alimentación.
Don Heriberto Morilla Abad, como Subdirector General de
Ordenación Sectorial de la Secretaría General de Agricultura.
Don Eduardo O'Shea Tapia, como Subdirector General de
Gestión de la Secretaría General de Pesca Marítima.
Doña Isabel Artime García, como Subdirectora General de
Ordenación Sectorial de la Secretaría General de Pesca Marítima.
Don José Navarro García, como Subdirector General de
Asuntos Comunitarios y de Control de la Dirección General de Recursos
Pesqueros.
Don Miguel Ángel Barrios Soria, como Subdirector General
de Flota Pesquera y Formación de la Dirección General de
Estructuras y Mercados Pesqueros.
Don Antonio Crespo García, como Subdirector General de
Gestión de los Fondos Estructurales de la Dirección General de
Estructuras y Mercados Pesqueros.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley 30/84,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y en el 72.3 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado, estos funcionarios
continuarán percibiendo, durante un plazo máximo de tres meses,
las retribuciones complementarias correspondientes al puesto de
procedencia, en tanto se les atribuya otro puesto correspondiente
a su Cuerpo o Escala no inferior en más de dos niveles al de
su grado personal en el mismo municipio.
Madrid, 31 de marzo de 2003.-El Ministro, P. D. (O.M.
26-04-2001; B.O.E. 05-05-2001), el Subsecretario, Manuel
Esteban Pacheco Manchado.
Ilma. Sra. Subdirectora General de Recursos Humanos y Gestión
de Personal. Departamento.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid