Visto el expediente instruido para la provisión en concurso
de traslado de las Secretarías vacantes de Juzgados de Menores,
anunciado por Resolución de 30 de noviembre de 2000, publicada
en el "Boletín Oficial del Estado" de 5 de diciembre,
Esta Secretaría de Estado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 33 del Real Decreto 429/1988, de 29 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de
Secretarios Judiciales y Real Decreto 1906/2000, de 24 de
noviembre, de creación de los Juzgados de Menores, ha resuelto
nombrar para desempeñar dichas plazas, a los Secretarios
judiciales que en el anexo I se indican. Asimismo, en anexo II figuran
las plazas que se declaran desiertas por falta de solicitantes.
Los Secretarios nombrados en virtud de esta Resolución,
deberán tomar posesión de su cargo dentro de los veinte días naturales
siguientes al de la fecha de publicación en el "Boletín Oficial del
Estado".
Los Secretarios nombrados para las plazas de nueva creación
tomarán posesión de su cargo el día 15 de enero de 2001, fecha
de su entrada en funcionamiento, cesando en sus actuales destinos
en el mismo día o al siguiente de la publicación de su
nombramiento en el "Boletín Oficial del Estado". Para los Secretarios
destinados en la misma localidad el cese se efectuará tres días antes
de la mencionada fecha.
Contra esta Resolución cabe interponer recurso
contencioso-administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dentro
del plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de
la publicación de la presente Resolución en el "Boletín Oficial
del Estado".
Madrid, 2 de enero de 2001.-El Secretario de Estado, por
delegación (Orden de 29 de octubre de 1996), el Director general
de Relaciones con la Administración de Justicia, Carlos Lesmes
Serrano.
Ilma. Sra. Subdirectora general de Medios Personales al Servicio
de la Administración de Justicia.
ANEXO I
Nombre: Ana Luisa Canal Bouzas (34937815).
Destino actual: Primera Instancia e Instrucción número 4
Ourense.
Destino concedido: Juzgado de Menores número 1 Ourense.
Nombre: Raúl Martínez García (37793705).
Destino actual: Primera Instancia e Instrucción número 2
Huesca.
Destino concedido: Juzgado de Menores número 1 Huesca.
Nombre: Rafael Fermín Camps Camps (19979140).
Destino actual: Servicios Comunes-Decanato Valencia.
Destino concedido: Juzgado de Menores número 1 Castellón
de la Plana.
Nombre: José Ignacio Dávila Oliveda (13067838).
Destino actual: Sección número 15-Audiencia Provincial
Madrid.
Destino concedido: Juzgado de Menores número 1 Ávila.
Nombre: Pablo Santamaría Moreno (17823917).
Destino actual: Primera Instancia número 3 Zaragoza.
Destino concedido: Juzgado de Menores Zaragoza.
Nombre: Javier Cantalapiedra Cabrera (50287687).
Destino actual: Instrucción número 40 Madrid.
Destino concedido: Juzgado de Menores número 2 Alicante.
Nombre: Francisco Javier Moya del Pozo (4545773).
Destino actual: Primera Instancia e Instrucción número 3
Cuenca.
Destino concedido: Juzgado de Menores número 1 Cuenca.
Nombre: César María Otermín Varona (5347106).
Destino actual: Instrucción número 30 Madrid.
Destino concedido: Juzgado de Menores número 5 Madrid.
Nombre: María del Rocío Guerrero Egido (5251823).
Destino actual: Primera Instancia e Instrucción número 4
Guadalajara.
Destino concedido: Juzgado de Menores número 1
Guadalajara.
Nombre: María del Sol García López (24169134).
Destino actual: Primera Instancia e Instrucción número 1
Almería.
Destino concedido: Juzgado de Menores número 1 Almería.
Nombre: María del Carmen Fernández Corredera (9265246).
Destino actual: Primera Instancia e Instrucción número 1 Soria.
Destino concedido: Juzgado de Menores número 1 Soria.
Nombre: María del Carmen Martínez Sanjurjo (9257598).
Destino actual: Primera Instancia e Instrucción número 2
Algeciras (Cádiz).
Destino concedido: Juzgado de Menores número 2 Cádiz.
Nombre: María Esther Usieto Lanaspa (17966412).
Destino actual: Juzgado Contencioso-Administrativo número
2 Barcelona.
Destino concedido: Juzgado de Menores número 4 Barcelona.
Nombre: María Belén Ruiz González (2205473).
Destino actual: Primera Instancia e Instrucción número 6
Fuenlabrada (Madrid).
Destino concedido: Juzgado de Menores número 6 Madrid.
Nombre: José Ignacio Corredera Hernández (7836848).
Destino actual: Primera Instancia e Instrucción número 5
Zamora.
Destino concedido: Juzgado de Menores número 1 Zamora.
Nombre: Manuel Pilar Gracia (8788345).
Destino actual: Primera Instancia e Instrucción número 1
Ceuta.
Destino concedido: Juzgado de Menores número 1 Ceuta.
Nombre: María Cristina Livianos Martín (7841349).
Destino actual: Juzgado de lo Social número 2 Tarragona.
Destino concedido: Juzgado de Menores número 3 Valencia.
Nombre: Antonia Perrote Perrote (12723694).
Destino actual: Penal Ávila.
Destino concedido: Juzgado de Menores número 1 Segovia.
Nombre: Lidia Urrea Marsal (40884288).
Destino actual: Primera Instancia e Instrucción número 4
Lleida.
Destino concedido: Juzgado de Menores número 1 Lleida.
Nombre: Rosa Oliver López (27501904).
Destino actual: Primera Instancia e Instrucción número 7
Torremolinos (Málaga).
Destino concedido: Juzgado de Menores número 2 Málaga.
Nombre: María Soledad Monserrate Sabroso (25426813).
Destino actual: Penal número 2 Terrassa (Barcelona).
Destino concedido: Juzgado de Menores número 1 Logroño.
Nombre: Jorge Víctor Iglesias de Baya (17441586).
Destino actual: Primera Instancia e Instrucción número 6
Figueres (Girona).
Destino concedido: Juzgado de Menores número 1 Teruel.
ANEXO II
Se declaran desiertas por falta de solicitantes las Secretarías
siguientes:
Huelva, Juzgado de Menores.
Melilla, Juzgado de Menores número 1.
Palma de Mallorca (Illes Balears), Juzgado de Menores
número 2.
Sevilla, Juzgado de Menores número 2.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid