Corrección de errores del Real Decreto 1089/1986, de 26 de mayo, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al General de Brigada Honorario de Infantería, DEM, retirado, don Anselmo Seoane-Pampín Vázquez.
Orden de 30 de julio de 1986 por la que se modifica a la firma «Talleres Sánchez Luengo, S. A.», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de fleje y chapa de acero y la exportación de elementos de calefacción, flejes y chapas trabajadas.
Orden de 31 de julio de 1986 por la que se modifica a la firma «Industrias Plásticas Españolas Cottet, Sociedad Anónima» (IPECSA), el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de difenil metadiisocianato, poliol y otros y la exportación de buza de desempañado, tableros de bordo, etc.
Orden de 4 de agosto de 1986 por la que se reconocen a las Empresas que se citan los beneficios tributarios establecidos en la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas.
Orden de 25 de agosto de 1986 por la que se modifica a la firma «Industrias Egaña, Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de lingote de cinc, lingote de latón y barra de latón, y la exportación de mosquetones, poleas, plomadas, gubias y otras manufacturas.
Resolución de 30 de agosto de 1986, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se transcribe la lista oficial de las extracciones realizadas y de los números que han resultado premiados en cada una de las veinte series de 100.000 billetes de que consta el sorteo celebrado dicho día en Madrid.
Resolución de 30 de agosto de 1986, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el programa de premios para el sorteo que se ha de celebrar el día 6 de septiembre de 1986.
Cambios que este Banco aplicará a las operaciones que realice por su propia cuenta durante la semana del 1 al 7 de septiembre de 1986, salvo aviso en contrario.
Real Decreto 1786/1986, de 1 de agosto, por el que se suprimen los Institutos de Formación Profesional «Mira de Gredos», de Avila; «Río Ebro», de Miranda de Ebro (Burgos); «Virgen de Africa», de Ceuta; «San Sebastián», de Madrid, y «Virgen de la Vega», de Salamanca, integrándose al alumnado en otros Centros públicos.
Real Decreto 1787/1986, de 1 de agosto, por el que se autoriza la transformación de la Escuela de Asistentes Sociales de Logroño en Escuela Universitaria de Trabajo Social, adscrita a la Universidad de Zaragoza.
Real Decreto 1788/1986, de 1 de agosto, por el que se autoriza la transformación de la Escuela de Asistentes Sociales «San Vicente de Paúl», de Zaragoza, en Escuela Universitaria de Trabajo Social, adscrita a la Universidad de Zaragoza.
Orden de 15 de julio de 1986 por la que se autoriza la expedición del título correspondiente al Bachillerato Unificado y Polivalente a los alumnos que hayan superado el primer curso de las enseñanzas experimentales definidas en la Orden de 19 de noviembre de 1985.
Orden de 30 de julio de 1986 por la que se accede al cambio de titularidad del Centro privado de Formación Profesional «Juan XXIII», de Alcorcón (Madrid).
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid