Corrección de errores de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
Convenio de Cooperación Cultural entre el Gobierno de España y el Gobierno del Reino de Marruecos. Hecho en Rabat el 14 de octubre de 1980.
Corrección de errores del Real Decreto 1346/1985, de 17 de julio, por el que se reglamenta la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva.
Orden de 4 de octubre de 1985 por la que se dispone la emisión de Deuda del Estado, interior y amortizable, formalizda en Deuda Desgravable del Estado y se concede una opción de reinversión especial para los tenedores de títulos que se amorticen en 1985 de la Deuda del Estado, interior y amortizable, al 13 por 100, de 20 de diciembre de 1980; 12,50 por 100, de 20 de diciembre de 1981, y al 12,75 por 100, de 20 de diciembre de 1982.
Orden de 9 de octubre de 1985 sobre fijación del derecho regulador para la importación de cereales.
Resolución de 7 de octubre de 1985, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen las normas para la reinversión mediante canje voluntario, prevista en el número 7 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 4 de octubre de 1985, para los títulos amortizados en 1985 de la Deuda del Estado, interior y amortizable, al 13 por 100, de 20 de diciembre de 1980; al 12,50 por 100, de 20 de diciembre de 1981, y al 12,75 por 100, de 20 de diciembre de 1982.
Orden de 2 de octubre de 1985 por la que se da nueva redacción al artículo 1 de la Orden de 8 de mayo de 1977 por el que se fija la cuantía de los gastos de administración y de la fianza exigible a las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo.
Orden de 2 de octubre de 1985 por la que se modifica el apartado a) del artículo 6.º de la Orden de 28 de diciembre de 1966, por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de las prestaciones de Protección a la Familia en el Régimen General de la Seguridad Social.
Real Decreto 1824/1985, de 9 de octubre, por el que se designan cinco Vocales de la Junta Electoral Central.
Orden de 8 de octubre de 1985 por la que se dispone el cese de don Carlos Fuentes López como Consejero Técnico del Servicio de Programación del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Real Decreto 1825/1985, de 9 de octubre, por el que se dispone el cese de don Pedro González Gutiérrez-Barquín como Secretario general técnico del Ministerio de Justicia.
Real Decreto 1826/1985, de 9 de octubre, por el que se dispone el cese de don Juan José Martínez Zato como Director general de Instituciones Penitenciarias.
Real Decreto 1827/1985, de 9 de octubre, por el que se dispone el cese de don Jesús Ezquerra Calvo como Director general de Asuntos Religiosos.
Real Decreto 1828/1985, de 9 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don Fernando Pastor López como Secretario general técnico del Ministerio de Justicia.
Real Decreto 1829/1985, de 9 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don Andrés Márquez Aranda como Director general de Instituciones Penitenciarias.
Real Decreto 1830/1985, de 9 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don Ricardo Zalacaín y Jorge como Director general de Asuntos Religiosos.
Orden de 30 de septiembre de 1985 por la que se declara jubilado forzoso en la Carrera Fiscal a don Agustín Jiménez Díaz.
Orden de 30 de septiembre de 1985 por la que se declara jubilado forzoso en la Carrera Fiscal a don Fausto Cartagena González.
Orden de 30 de septiembre de 1985 por la que se declara jubilado forzoso en la Carrera Fiscal a don Miguel Peris Alonso.
Orden de 30 de septiembre de 1985 por la que se declara jubilado forzoso en la Carrera Fiscal a don Fernando Palop Pillels.
Resolución de 24 de septiembre de 1985, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se concede la excedencia voluntaria, por incompatibilidad con el cargo de Notario, en el Cuerpo, a don Pablo Guillermo Durán de la Colina, Registrador de la Propiedad.
Real Decreto 1831/1985, de 9 de octubre, por el que se dispone el pase a la situación de Reserva Activa del Teniente General del Ejército don José Sáenz de Santa María y Tínture.
Real Decreto 1832/1985, de 9 de octubre, por el que se dispone el pase al grupo de Destino de Arma o Cuerpo del General de Brigada de Artillería don Juan Bianchi de Obregón.
Real Decreto 1833/1985, de 9 de octubre, por el que se nombra Director general de Política de Defensa al Vicealmirante don Fernando María Nardiz Vial.
Real Decreto 1834/1985, de 9 de octubre, por el que se dispone el cese de don Eduardo Fernández López como Delegado de Hacienda Especial de Cataluña.
Real Decreto 1835/1985, de 9 de octubre, por el que se dispone el cese de don Ernesto de Aguiar Borrás como Delegado de Hacienda en Barcelona.
Real Decreto 1836/1985, de 9 de octubre, por el que se nombra a don Ernesto de Aguiar Borrás, en el cargo de Delegado de Hacienda Especial de Cataluña.
Real Decreto 1837/1985, de 9 de octubre, por el que se nombra a don Miguel García Hoffmann, en el cargo de Delegado de Hacienda de Barcelona.
Orden de 26 de septiembre de 1985 por la que se nombra a don Francisco Javier Górgolas Martín como Gerente de las Apuestas Deportivas del Estado.
Orden de 26 de septiembre de 1985 por la que se nombra a don José Luis Pol Meana como Subdirector general de Administración.
Orden de 26 de septiembre de 1985 por la que se nombra a don Jesús Vicente Evangelio Rodriguez como Gerente de Otros Juegos.
Orden de 9 de octubre de 1985 por la que se dispone el nombramiento de don Eduardo Fernández López como Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Provincial de Barcelona.
Real Decreto 1838/1985, de 9 de octubre, por el que se dispone el cese de Delegados del Gobierno en las Confederaciones Hidrográficas.
Real Decreto 1839/1985, de 9 de octubre, por el que se nombra Presidentes de las Confederaciones Hidrográficas.
Resolución de 2 de octubre de 1985, de la Dirección General de Personal y Servicios, por la que se completa y corrige la de 31 de julio de 1985, que adjudicaba destino provisional al Profesorado incluido en los anexos III y IV de la Orden de 5 de julio de 1985 que resolvía el concurso de traslados entre Profesores agregados de Bachillerato.
Real Decreto 1840/1985, de 9 de octubre, por el que se dispone el cese como Director técnico de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local de don Clementino Calvo Ramírez.
Real Decreto 1841/1985, de 9 de octubre, por el que se nombra Director técnico de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local a don Miguel Angel Díaz Peña.
Real Decreto 1842/1985, de 27 de septiembre, por el que se declara en situación de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial a don José Antonio García Vila.
Resolución de 7 de octubre de 1985, de los Tribunales calificadores de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, por la que se hace pública la relación de aspirantes aprobados según el orden de puntuación obtenido.
Resolución de 25 de septiembre de 1985, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se anuncia la provisión ordinaria de las Notarías vacantes, correspondientes a los grupos y turnos que se expresan, existentes en esta fecha.
Resolución de 7 de octubre de 1985, de la Subsecretaría, por la que se se hace pública la lista de aspirantes admitidos y excluidos y se señala el día, lugar y hora de celebración de las pruebas selectivas para la provisión de 41 plazas de Programador de Informática.
Resolución de 30 de septiembre de 1985, de la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, por la que se convoca concurso-oposición para la contratación laboral de Ordenanzas.
Resolución de 20 de junio de 1985, del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, referente a la convocatoria para proveer plazas en la Fundación Pública Municipal «Colegio del Rey».
Resolución de 25 de septiembre de 1985, del Ayuntamiento de Bilbao, referente a la convocatoria para proveer una plaza de Licenciado en Pedagogia.
Resolución de 27 de septiembre de 1985, del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, referente a la convocatoria para proveer una plaza de Economista.
Resolución de 1 de octubre de 1985, del Ayuntamiento de Cuenca, referente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Archivo.
Resolución de 1 de octubre de 1985, del Ayuntamiento de Cuenca, referente a la convocatoria para proveer una plaza de Viceinterventor.
Orden de 10 de septiembre de 1985, por la que se autoriza a la firma «Navarrete e Hijos, Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de fleje y chapa de acero y la exportación de fregaderos.
Orden de 10 de septiembre de 1985 por la que se autoriza a la firma «Saenger, Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de PVC y polietileno y la exportación de tuberías y accesorios.
Orden de 10 de septiembre de 1985 por la que se autoriza a la firma «Plásticos Vanguardia, Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de polietileno, PVC y polipropileno y la exportación de bombonas, botellas, frascos y otros recipientes.
Orden de 10 de septiembre de 1985 por la que se autoriza a la firma «Fraymon, Sociedad Anónima Española», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de flejes de acero y plano universal y la exportación de conjuntos de presión embrague «Ford» y rueda alternador.
Orden de 10 de septiembre de 1985 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, dictada con fecha 28 de mayo de 1985, en el recurso contencioso-administrativo número 306.005, interpuesto contra la Orden del Ministerio de Comercio y Turismo de 4 de enero de 1978 por doña Isabel Montoya Moreno.
Orden de 11 de septiembre de 1985 por la que se prorroga y modifica a la firma «Española de Placas de Yeso, Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de cartón y la exportación de placas de cartón-yeso.
Corrección de erratas de la Orden de 15 de abril de 1985 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada el 31 de julio de 1984, por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 24.062 interpuesto por «Cinema International Corporation» por el concepto de tasa por permiso de doblaje, subtitulado y exhibición en versión original de películas extranjeras.
Corrección de erratas de la Orden de 28 de mayo de 1985 por la que se conceden a la Empresa «Industrias Cárnicas Navarra, Sociedad Anónima», los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente.
Corrección de erratas de la Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se conceden a la Empresa «Moisés Ramón López» (expediente A-58/1984) los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente.
Cambios oficiales del día 9 de octubre de 1985.
Orden de 9 de septiembre de 1985 por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo número 306.475.
Resolución de 9 de septiembre de 1985, de la Subsecretaría, por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo, en grado de apelación, número 55.522.
Resolución de 11 de septiembre de 1985, de la Dirección General de Puertos y Costas, por la que se hace pública la autorización otorgada a «Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, Sociedad Anónima» (EMASESA), para la construcción de la conducción general de agua potable Carambolo-Alcalá, tramo que va desde la avenida de García Morato hasta la carreatera de la esclusa y paso bajo las vías de ferrocarril de acceso al puerto de Tablada, en terrenos adscritos a la Junta del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir.
Orden de 1 de octubre de 1985 por la que se convocan exámenes para la obtención de las titulaciones exigidas para manejo de embarcaciones de recreo.
Acuerdo de 27 de septiembre de 1985, de la Comisión Permanente, por el que se cumple en sus propios términos la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Supremo en 10 de julio de 1985.
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Decreto 221/1985, de 23 de julio, por el que se declara la ocupación urgente de bienes y derechos para imponer la servidumbre de paso a los afectados por la instalación de la línea eléctrica de alta tensión (LAT-5061) a 25 KV. Derivación a estación transformadora número 4.165. «Inem» de «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana, Sociedad Anónima» («Enher. Sociedad Anónima»).
Resolución de 28 de agosto de 1985, de la Delegación Territorial de Soria de la Consejería de Industria y Energía, por la que se autoriza el establecimiento de la instalación que se cita.
Subastas y concursos de obras y servicios
Otros anuncios oficiales
Anuncios particulares
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid