Orden de 21 de octubre de 1983 dictada en cumplimiento de lo previsto en el artículo 43 del Reglamento de la Ley de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional.
Real Decreto 2759/1983, de 26 de octubre, por el que se nombra Director de la Oficina de Cooperación con Guinea a don Salvador Bermúdez de Castro y Bernales.
Resolución de 24 de octubre de 1983, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de San Sebastián, perteneciente al Colegio Notarial de Pamplona, al Notario de dicha localidad don José Domingo Verdera Breixiano.
Real Decreto 2760/1983, de 2 de noviembre, por el que se dispone el pase a la situación de reserva activa del Teniente General del Ejército don Jaime Lluch Colomina.
Resolución de 17 de octubre de 1983, de la Secretaria de Estado de Comercio, por la que se nombra Inspectores Coordinadores de Calidad a los funcionarios de esta Secretaría de Estado que se citan.
Orden de 24 de octubre de 1983 por la que se dispone el cese de don Rafael Molina Rodero en el cargo de Director provincial de Obras Públicas y Urbanismo de Toledo.
Orden de 17 de octubre de 1983 por la que, en virtud de concurso de traslado se nombra Profesor agregado a don Agustín Montes Duarte para la plaza de «Fisiología animal» de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares.
Orden de 24 de octubre de 1983 por la que se dispone el cese de don Luciano Asorey Fernández como Director provincial de Educación y Ciencia en Lugo.
Orden de 24 de octubre de 1983 por la que se dispone el cese de don José Carlos del Campo Lobit como Director provincial de Educación y Ciencia en Pontevedra.
Resolución de 6 de septiembre de 1983, de la Universidad de Málaga, por la que se hace público el nombramiento del funcionario de carrera, aprobado en las pruebas selectivas, turno restringido, para cubrir una plaza vacante en la plantilla de la Escala Auxiliar de este Organismo.
Corrección de errores de la Resolución de 30 de junio de 1983, de la Universidad de León, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar de este Organismo.
Orden de 31 de octubre de 1983 por la que se dispone el cese, a petición propia, de don Carlos Dans Gárate, como Director territorial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de Madrid.
Orden de 31 de octubre de 1983 por la que se dispone el cese de don Tomás García Jiménez en el cargo de Director provincial de Sanidad y Consumo de Ciudad Real.
Orden de 31 de octubre de 1983 por la que se dispone el cese, a petición propia, de don Telesforo Torres González como Director provincial de Sanidad y Consumo de Cáceres.
Acuerdo de 13 de octubre de 1983, del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra Secretario del Tribunal Central de Trabajo a don Teófilo Caballero de Andrés.
Acuerdo de 13 de octubre de 1983, del Consejo General del Poder Judicial, por el que se promueve a Secretario de Magistratura de Trabajo de categoría A) a don Jesús González Velasco, adscribiéndole al Tribunal Central de Trabajo.
Acuerdo de 13 de octubre de 1983, del Consejo General del Poder Judicial, por el que se reingresa al servicio activo a don Juan Eugenio Picón Martín, Secretario de Magistratura de Trabajo de categoría A), en situación de excedente forzoso.
Acuerdo de 19 de octubre de 1983, de la Comisión permanente, por el que se nombra Secretaria de Magistratura de Trabajo de categoría B), a doña María del Pilar Ramiro Palacios, destinándola a la Magistratura de Trabajo número cuatro de Barcelona.
Acuerdo de 21 de octubre de 1983, de la Comisión Permanente, por el que se nombra a don José Luis Rebollo Alvarez Amandi, Juez Unipersonal suplente del Tribunal Tutelar de Menores de Oviedo.
Acuerdo de 28 de octubre de 1983, de la Comisión Permanente, por el que se destina al Secretario de Magistratura de Trabajo don Francisco José Bover Belenguer.
Orden de 6 de octubre de 1983 por la que se nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición, turno libre, para la provisión en propiedad de una plaza en la disciplina de «Tecnología mecánica (Laboratorio)» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas) en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.
Orden de 6 de octubre de 1983 por la que se nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición, turno libre, para la provisión en propiedad de una plaza en la disciplina de «Geotecnia y cimientos (Laboratorio)» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos) en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.
Orden de 6 de octubre de 1983 por la que se nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición, turno libre, para la provisión en propiedad de una plaza en la disciplina de «Estructuras y puentes metálicos (Laboratorio)» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos) en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.
Orden de 6 de octubre de 1983 por la que se nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición, turno libre, para la provisión en propiedad de una plaza en la disciplina de grupo XXVIII, «Sistemas hidroeléctricos» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos), en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.
Orden de 5 de octubre de 1983 por la que se nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición, turno libre, para la provisión, en propiedad de una plaza en la disciplina del grupo XIV, «Motores y máquinas agrícolas II» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos), en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.
Orden de 10 de octubre de 1983 por la que se declara desierto el concurso-oposición convocado por Orden de 24 de julio de 1981 para la provisión de una plaza del grupo IV, «Física» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales), del Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.
Resolución de 13 de octubre de 1983, de la Dirección General de Enseñanza Universitaria, por la que se fija la fecha del sorteo de plazas de Profesor agregado de Universidad que se indican.
Resolución de 17 de octubre de 1983 del Tribunal del concurso-oposición, en turno restringido, para la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Fisiología Vegetal» de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona, por la que se convoca a los señores opositores.
Resolución de 14 de octubre de 1983, del Tribunal calificador número 1 de los designados para actuar en la Audiencia Territorial de Barcelona, en las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, por la que se señalan las fechas del sorteo y de comienzo de los ejercicios y se decide acerca de otros extremos.
Resolución de 11 de julio de 1983, del Ayuntamiento de Málaga, referente a la convocatoria para proveer una plaza de Ingeniero técnico industrial.
Resolución de 14 de octubre de 1983, del Ayuntamiento de Avilés, referente a la convocatoria para proveer una plaza de Calcador.
Resolución de 17 de octubre de 1983, de la Diputación Provincial de Toledo, referente a la convocatoria para proveer una plaza de Asistente social.
Real Decreto 2761/1983, de 26 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a don José Aramburu Topete.
Orden de 29 de septiembre de 1983 por la que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Granada en el recurso número 100 del año 1983, interpuesto por don Manuel Toscado Alvarez.
Orden de 5 de octubre de 1983 por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho Real Carta de Sucesión en el título de Conde de González de Castejón de Agreda, a favor de don José Francisco González de Castejón y Hernández.
Orden 111/03152/1983, de 22 de septiembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 25 de mayo de 1983, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Miguel Garcimartín Fernández, ex Soldado de Aviación.
Orden 111/03153/1983, de 22 de septiembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 7 de junio de 1983, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Feliciano Pavón del Barco, Cabo de Infantería.
Orden 111/03154/1983, de 22 de septiembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 22 de abril de 1983, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Julián Aparicio Alonso, ex Soldado de Aviación.
Orden 111/03155/1983, de 22 de septiembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 12 de mayo de 1983, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Juan Deudero Serrano, Tercer Maquinista de la Armada.
Orden 111/03156/1983, de 22 de septiembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 27 de mayo de 1983, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Esteban Sánchez Cuéllar, Cabo Mecánico de Aviación.
Orden 111/03157/1983, de 22 de septiembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 11 de mayo de 1983, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José Bercigues Arevalillo, Alférez de Caballería.
Orden 111/03158/1983, de 22 de septiembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 22 de abril de 1983, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Claudio Villegas Varón, Sargento de Artillería.
Orden 111/03159/1983, de 22 de septiembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 23 de marzo de 1983, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Luis Domínguez Ingelmo, Teniente de Complemento de Aviación, Licenciado.
Orden 111/03161/1983, de 22 de septiembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 17 de febrero de 1983, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Ramón Campos Díaz, Sargento de Infantería y Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/03165/1983, de 22 de septiembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 14 de marzo de 1983, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Valeriano Castro Gil, Sargento de Infantería y Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/03166/1983, de 22 de septiembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 3 de marzo de 1983, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Basilio Andaluz Ortega, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/03167/1983, de 22 de septiembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 7 de marzo de 1983, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Mateo Rodríguez Brime, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/03168/1983, de 22 de septiembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 14 de marzo de 1983, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Gonzalo Castro Castro, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/03169/1983, de 22 de septiembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 17 de marzo de 1983, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Lorenzo Castaño Vega, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/03170/1983, de 22 de septiembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 30 de marzo de 1983, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José Artola Camio, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/03174/1983, de 22 de septiembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 16 de marzo de 1983, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Robustiano Grávalos Ladrón de Guevara, Subteniente Especialista Mecánico, Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/03182/1983, de 22 de septiembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 10 de marzo de 1983, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Matilde Rodríguez Berrocal, viuda de don Marcelo Macías Sanchez, Sargento de Infantería y Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/03183/1983, de 22 de septiembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 24 de febrero de 1983, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Juan Rilo López, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/03185/1983, de 22 de septiembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 22 de marzo de 1983, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Angel Vilaboa Vázquez, Sargento de la Legión, Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/03186/1983, de 22 de septiembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 16 de marzo de 1983, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Ramón Estramil Pastoriza, Sargento de Infantería y Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/03188/1983, de 22 de septiembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 22 de marzo de 1983, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Luis Carril García, Sargento de Infantería y Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/03202/1983, de 22 de septiembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 3 de marzo de 1983, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José Félix Ibáñez Durán, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/03203/1983, de 22 de septiembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 17 de febrero de 1983, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Atilado Herrero San José, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/03204/1983, de 22 de septiembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 16 de marzo de 1983, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel Chouza García, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/03205/1983, de 22 de septiembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 3 de marzo de 1983, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Anselmo González García, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/03206/1983, de 22 de septiembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 7 de abril de 1983, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Luis Aznar Guill, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/03207/1983, de 22 de septiembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 10 de marzo de 1983, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Santiago Velasco Contreras, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.
Orden de 30 de septiembre de 1983 por la que se rectifica la de 13 de mayo de 1983 por la que se conceden a la Empresa «Caosil Serso, S. A.», los beneficios establecidos en la Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería.
Orden de 30 de septiembre de 1983 por la que se conceden a cada una de las Empresas que se citan los beneficios fiscales a que se refiere el Real Decreto 1002/1982, de 14 de mayo, sobre medidas de reconversión del sector de fabricación de calzado e industria auxiliar.
Orden de 30 de septiembre de 1983 por la que se conceden a cada una de las Empresas que se citan los beneficios fiscales a que se refiere el Real Decreto 2010/1981, de 3 de agosto, sobre medidas de reconversión del sector textil.
Orden de 30 de septiembre de 1983 por la que se conceden a la Empresa «Exploración Minera Internacional, S. A.» los beneficios establecidos en la Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería.
Orden de 30 de septiembre de 1983 por la que se conceden a la Empresa «Isla Doral, Ofelia», los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente.
Orden de 30 de septiembre de 1983 por la que se conceden a Gregorio López Fernández los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente.
Orden de 30 de septiembre de 1983 por la que se conceden a «Yogur Catalán, S. A.» (YOCASA), los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente.
Orden de 30 de septiembre de 1983 por la que se conceden a la Cooperativa «San Isidro», de Pedro Muñoz (Ciudad Real), los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente.
Orden de 30 de septiembre de 1983 por la que se conceden a «Promivi Murcia, S. A.», los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente.
Orden de 30 de septiembre de 1983 por la que se conceden a la Empresa «Agrupación Lletera del «Montseny, S. A.», los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente.
Orden de 30 de septiembre de 1983 por la que se acepta el cambio de nombre y traspaso de los beneficios fiscales establecidos en la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente.
Orden de 30 de septiembre de 1983 por la que se conceden a la Empresa «Castaño Santa, Ramón» los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente.
Orden de 30 de septiembre de 1983 por la que se conceden a la Empresa «Benjamín Guillén Ferrer» los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente.
Orden de 30 de septiembre de 1983 por la que se conceden a la Empresa «Granjas Braut, S. A», los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente.
Orden de 30 de septiembre de 1983 por la que se conceden a la Empresa «Rafael Sirvent Canto», los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente.
Cambios oficiales del día 2 de noviembre de 1983.
Orden de 13 de septiembre de 1983 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo en grado de apelación, número 48.399.
Orden de 13 de septiembre de 1983 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos, de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo, en grado de apelación, número 43.304 bis.
Resolución de 6 de septiembre de 1983, de la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que se hace pública la concesión solicitada por «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», de un aprovechamiento hidroeléctrico del embalse de Las Portas, en el río Camba, en término de Villarino de Conso (Orense).
Resolución de 22 de septiembre de 1983, de la Dirección General de Puertos y Costas, por la que se hace pública la autorización otorgada a don José Ibáñez Ruiz para la construcción de un edificio destinado a bar-restaurante en la zona de servicio del Puerto de Adra (Almería).
Resolución de 22 de septiembre de 1983, de la Dirección General de Puertos y Costas, por la que se hace pública la autorización otorgada a «CAMPSA» para la ampliación de almacenamiento de la factoría de «CAMPSA» y para la construcción y explotación de la ampliación de las tuberías de descarga de BB/TT en la zona de servicio del puerto de Algeciras-La Línea.
Resolución de 22 de septiembre de 1983, de la Dirección General de Puertos y Costas, por la que se hace pública la autorización otorgada a «CAMPSA» para la construcción de red de agua de servicio contra incendios en los muelles de descarga BB/TT de la factoría de «CAMPSA» en Santander.
Resolución de 3 de octubre de 1983, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, referente a la expropiación forzosa con motivo de la obra «zona regable del Guadalcacín, variante desagüe número 42», término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz).
Resolución de 19 de octubre de 1983, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, por la que se señala fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas que se citan, afectadas por las obras que se mencionan.
Resolución de 27 de octubre de 1983 del Centro de Estudio y Apoyo Técnico de Madrid, por la que se señalan fechas para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos que se citan, afectados por las obras que se mencionan.
Orden de 20 de septiembre de 1983 por la que se autoriza la adscripción a la Universidad Politécnica de Madrid de la Escuela Superior de Cerveza y Malta de Madrid.
Resolución de 7 de julio de 1983 de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.184 el destornillador, cabeza plana, marca «Cahors», referencia 905.555, fabricado y presentado por la Empresa «Cahors Espapañola, S. A.», de Vilamalla (Gerona).
Resolución de 7 de julio de 1983 de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.181 el destornillador cabeza plana, marca «Cahors», referencia 905.552, de 4 por 100 milímetros, fabricado y presentado por la Empresa «Cahors Española, S. A.», de Vilamalla (Gerona).
Resolución de 7 de julio de 1983, de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.189, el destornillador llave hexagonal marca «Cahors», referencia 905.452, entrecara 5 milímetros, fabricado y presentado por la Empresa «Cahors Española, S. A.», de Vilamalla (Gerona).
Resolución de 7 de julio de 1983, de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.188 el filtro químico contra cloro, marca «Manfer», modelo 10 B, de clase III, fabricado y presentado por la Empresa «Antonio Nicolau Camps», de Barcelona.
Resolución de 7 de julio de 1983, de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.190 el destornillador llave hexagonal, marca «Cahors», referencia 905.453, entrecara 6 milímetros, fabricado y presentado por la Empresa «Cahors Española, S. A.», de Vilamalla (Gerona).
Resolución de 7 de julio de 1983, de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.191 el destornillador llave hexagonal, marca «Cahors», referencia 905.454, entrecara 7 milímetros, fabricado y presentado por la Empresa «Cahors Española, S. A.», de Vilamalla (Gerona).
Resolución de 7 de julio de 1983, de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.192 el destornillador llave hexagonal, marca «Cahors», referencia 905.455, entrecara ocho milímetros, fabricado y presentado por la Empresa «Cahors Española, S. A.», de Vilamalla (Gerona).
Resolución de 7 de julio de 1983, de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.193 el destornillador llave hexagonal, marca «Cahors», referencia 905.456, entrecara 9 milímetros, fabricado y presentado por la Empresa «Cahors Española, S. A.», de Vilamalla (Gerona).
Resolución de 18 de julio de 1983, de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.203 el destornillador llave hexagonal, marca «Cahors», referencia 905.461, entrecara 14 milímetros, fabricado y presentado por la Empresa «Cahors Española, S. A.», de Vilamalla (Gerona).
Resolución de 18 de julio de 1983, de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.201, el destornillador, llave hexagonal, marca «Cahors», referencia 905.459, entrecara 12 milímetros, fabricado y presentado por la Empresa «Cahors Española, S. A.», de Vilamalla (Gerona).
Resolución de 18 de julio de 1983, de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.202, el destornillador llave hexagonal marca «Cahors», referencia 905.460, entrecara 13 milímetros, fabricado y presentado por la Empresa «Cahors Española, S. A.», de Vilamalla (Gerona).
Resolución de 18 de julio de 1983, de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.197, el destornillador, cabeza plana, marca «Cahors», referencia 905.451, fabricado y presentado por la Empresa «Cahors Española, Sociedad Anónima», de Vilamalla (Gerona).
Resolución de 18 de julio de 1983, de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.198 el destornillador llave hexagonal marca «Cahors», referencia 905.451, entrecara 4 milímetros, fabricado y presentado por la Empresa «Cahors Española, S. A.», de Vilamalla (Gerona).
Resolución de 18 de julio de 1983, de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.199 el destornillador llave hexagonal marca «Cahors», referencia 905.457, entrecara 10 milímetros fabricado y presentado por la Empresa «Cahors Española, S. A.», de Vilamalla (Gerona).
Resolución de 18 de julio de 1983, de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.200 el destornillador llave hexagonal marca «Cahors», referencia 905.158, entrecara 11 milímetros, fabricado y presentado por la Empresa «Cahors Española, S. A.», de Vilamalla (Gerona).
Resolución de 18 de julio de 1983, de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.196, la gafa de montura universal para protección contra impactos, marca «Comasec», modelo «Mulhouse», fabricada en Francia y presentada por la Empresa «Ibérica de Materiales de Protección, S. A.» (IMPSA), de Zarátamo (Vizcaya).
Resolución de 18 de julio de 1983, de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.195, la pantalla para soldadores marca «Matías García y Lucía Rioja», modelo 134, tipo de cabeza, fabricada y presentada por la Empresa «Matías García y Lucía Rioja», de Baracaldo (Vizcaya).
Resolución de 18 de julio de 1983, de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.194, la pantalla para soldadores marca «Matías García y Lucía Rioja», modelo 83, tipo de mano, fabricada y presentada por la Empresa «Matías García y Lucía Rioja», de Baracaldo (Vizcaya).
Resolución de 20 de julio de 1983, de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.204 el destornillador, llave hexagonal, marca «Cahors», referencia 905.462, entrecara 15 milímetros, fabricado y presentado por la Empresa «Cahors Española, S. A.», de Vilamalla (Gerona).
Resolución de 20 de julio de 1983, de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.207 el destornillador, boca «Phillips», marca «Palmera», referencia 631.120, de medidas 6 por 100 milímetros, fabricado y presentado por la Empresa «Palmera Industrial, S. A.», de Irún (Guipúzcoa).
Resolución de 20 de julio de 1983, de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.206 el destornillador, boca «Phillips», marca «Palmera», referencia 631.100,de medidas 3 por 60 milímetros, fabricado y presentado por la Empresa «Palmera Industrial, S. A.», de Irún (Guipúzcoa).
Resolución de 20 de julio de 1983, de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.208 el dispositivo anticaída, modelo «78 Rorip», de clase A, tipo 1, fabricado en Japón por la firma «Fujii», e importado y presentado por la Empresa «Medical Optica, S. A.» (MEDOP), de Bilbao.
Resolución de 20 de julio de 1983, de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologan con el número 1.205 los alicates cortantes de corte lateral inclinado, marca «Cahors», referencia 905.027, de 200 milímetros, fabricados y presentados por la Empresa «Cahors Española, S. A.», de Vilamalla (Gerona).
Resolución de 20 de julio de 1983, de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.209 la gafa de montura tipo universal para protección contra impactos, marca «Comasec», modelo Blagnac», fabricada en Francia por la firma «Comasec, S. A.», e importada y presentada por la Empresa «Ibérica de Materiales de Protección, S. A.» (IMPSA), de Zarátamo (Vizcaya).
Resolución de 20 de julio de 1983, de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.210 la gafa de montura, tipo universal para protección contra impactos, marca «Winter», modelo 9.105, fabricada en la República Federal de Alemania por la firma «Uvex Winter Optik GmbH», e importada y presentada por la Empresa «Cloral-Otto Woessner, S. A.», de Barcelona.
Corrección de errores de la Resolución de 28 de julio de 1983, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del Convenio Colectivo del personal laboral del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
Orden de 6 de octubre de 1983 por la que «La Magdalena de Sangüesa, Sociedad Cooperativa Limitada», solicita la concesión administrativa para el servicio público de suministro de gas propano por canalización, en el término municipal de Sangüesa (Navarra), mediante una instalación distribuidora de G. L. P.
Orden de 7 de octubre de 1983 por la que se reconocen a favor de «Coromina Agefko-Tikko, Sociedad Anónima», los beneficios que la Orden de este Ministerio de 11 de marzo de 1983 concedió a «Coromina Industrial, S. A.», por la realización en la zona de preferente localización industrial del Valle del Cinca de una industria de fabricación de anhídrido carbónico (expediente VC-40.)
Resolución de 27 de septiembre de 1983, de la Dirección Provincial de Valencia, por la que se hace público el otorgamiento y titulación de la concesión de explotación minera que se cita.
Resolución de 3 de octubre de 1983, de la Dirección Provincial de Oviedo, por la que se hace público el otorgamiento y titulación de la concesión de explotación minera que se cita.
Resolución de 27 de septiembre de 1983, del Instituto de Relaciones Agrarias, sobre inscripción de Sociedades Agrarias de Transformación.
Resolución de 3 de octubre de 1983, del Instituto de Relaciones Agrarias, sobre inscripción de Sociedades Agrarias de Transformación.
Resolución de 3 de octubre de 1983, del Instituto de Relaciones Agrarias, sobre inscripción de Sociedades Agrarias de Transformación.
Resolución de 11 de octubre de 1983, del Instituto de Relaciones Agrarias, sobre inscripción de Sociedades Agrarias de Transformación.
Resolución de 5 de octubre de 1983, de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, por la que se ha acordado dejar sin efecto el expediente de declaración de conjunto histórico artístico a favor de Sequeros (Salamanca).
Resolución de 5 de octubre de 1983, de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, por la que se ha acordado dejar sin efecto el expediente de declaración de monumento histórico-artístico a favor del palacio de la Condesa de Buñol, de Valencia.
Resolución de 30 de septiembre de 1983, de la Dirección General de Planificación Sanitaria, sobre composición del Jurado para los premios «Donación de riñones para trasplantes».
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Resolución de 31 de agosto de 1983, de los Servicios Territoriales de Industria de Barcelona, por la que se hace pública la autorización administrativa y declaración de utilidad pública en concreto de las instalaciones eléctricas que se citan.
Resolución de 12 de septiembre de 1983, de la Dirección General de Transportes, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la concesión del servicio público regular de transporte de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre Ribadulla y Villa de Cruces, provincias de La Coruña y Pontevedra.
Resolución de 12 de septiembre de 1983, de la Dirección General de Transportes, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la concesión del servicio público regular de transporte de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre Puente de la Balsa y Vivero, provincia de Lugo
Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General de Transportes por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la concesión del servicio público regular de transporte de viajeros por carretera entre La Coruña y Orense, con hijuelas.
Subastas y concursos de obras y servicios
Otros anuncios
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid