Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se nombran Secretarios de Juzgados Municipales en concurso ordinario de traslado.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado del Policía primera del Cuerpo de Policía Armada don Rogelio Ramírez Jiménez.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado del Músico de segunda, asimilado a Sargento, del Cuerpo de Policía Armada don Eugenio Martínez Martínez.
Decreto 255/1976, de 6 de febrero, por el que se dispone el cese de don Salvador Sánchez-Terán como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de Obras Públicas.
Decreto 256/1976, de 6 de febrero, por el que se dispone el cese de don Emilio Larrodera López como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de la Vivienda.
Decreto 257/1976, de 6 de febrero, por el que se dispone el cese de don Manuel Hernández Sánchez como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación de la Organización Sindical.
Decreto 258/1976, de 6 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de don Martín Eyries Valmaseda como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria en representación del Ministerio de Obras Públicas.
Decreto 259/1976, de 6 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de don Ignacio Bayón Mariné como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de la Vivienda.
Decreto 260/1976, de 6 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de don José María Socias Humbert como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación de la Organización Sindical.
Orden de 28 de enero de 1976 por la que se acuerda el cese en el cargo de Subdirector general de Política Arancelaria e Importación de Productos Agropecuarios y Regímenes Especiales del Técnico Comercial del Estado ilustrísimo señor don Agustín Mainar Alfonso.
Orden de 28 de enero de 1976 por la que se nombra Subdirector general de Política Arancelaria e Importación de Productos Agropecuarios y Regímenes Especiales al Técnico Comercial del Estado don Juan María Arenas Uría.
Orden de 1 de febrero de 1976 por la que se nombra a don Leandro Cuesta Saiz Director del Gabinete Técnico de la Delegación Nacional de Cultura.
Orden de 9 de febrero de 1976 por la que se dispone el cese de don José María Galiano Martínez como Director de Obras Docentes de la Delegación Nacional de Acción Docente.
Orden de 9 de febrero de 1976 por la que se dispone el cese de don Antonio Sánchez Blanco como Director del Gabinete Técnico de la Delegación Nacional de Acción Docente del Movimiento.
Orden de 9 de febrero de 1976 por la que se dispone el cese de don Manuel María Boto Escamilla como Secretario Nacional de la Delegación Nacional de Acción Docente.
Orden de 9 de febrero de 1976 por la que se nombra a don José Araujo Sánchez Director de Obras Docentes de la Delegación Nacional de Acción Docente del Movimiento.
Orden de 26 de enero de 1976 por la que se nombra el Tribunal que ha de calificar el concurso convocado por Orden de 26 de diciembre de 1975 para proveer una plaza no escalafonada de Cajista de la Imprenta de este Ministerio.
Corrección de erratas de la Orden de 12 de enero de 1976 por la que se convoca oposición restringida entre Corredores Colegiados de Comercio para cubrir diversas plazas vacantes.
Resolución por la que se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para tomar parte en el concurso-oposición para ingreso en la Escala de Personal de Servicio de Telecomunicación, anunciado por Resolución de 8 de septiembre de 1975. (Conclusión.)
Resolución del Tribunal de oposiciones a ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Correos por la que se aprueban las listas definitivas, por orden de actuación, y se señalan fecha y lugares para el desarrollo del primer ejercicio.
Resolución de la Dirección General de Universidades e Investigación por la que se publica la lista definitiva de aspirantes admitidos al concurso-oposición de la plaza de Profesor agregado de «Derecho internacional, público y privado» de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela.
Resolución de la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en plaza de personal subalterno.
Orden de 10 de febrero de 1976 por la que se publica relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a examen de ingreso en el Cuerpo Especial de Controladores de la Circulación Aérea.
Resolución de la Subsecretaría por la que se publica la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición al Cuerpo de Arquitectos del Departamento.
Resolución de la Diputación Provincial de Oviedo por la que se hace pública la lista provisional de admitidos y excluidos al concurso-oposición convocado para proveer dos plazas de Ingenieros Agrónomos.
Resolución de la Diputación Provincial de Oviedo por la que se hace pública la lista provisional de admitidos y excluidos al concurso-oposición convocado para proveer una plaza de Veterinario.
Resolución del Ayuntamiento de Figueras por la que se convoca oposición libre para proveer en propiedad dos plazas de Técnicos de Administración General, con título superior.
Resolución del Ayuntamiento de Láncara referente a la oposición libre de una plaza de Auxiliar de Administración General de las Corporaciones Locales.
Resolución de la Escuela Nacional de Administración Pública por la que se adjudican 37 ayudas de estudios a funcionarios en activo para el actual curso académico.
Orden de 23 de enero de 1976 por la que se concede la libertad condicional a seis penados.
Orden de 7 de febrero de 1976 por la que se conceden a cada una de las Empresas que se citan los beneficios fiscales a que se refiere el Decreto 2485/1974, de 9 de agosto, sobre Acción Concertada del Sector Minería del Carbón.
Corrección de erratas de la Orden de 17 de diciembre de 1975 por la que se acepta el cambio de titularidad en los beneficios fiscales concedidos a cada una de las Empresas que se citan, acogidas a la acción concertada del sector de ganado vacuno de carne.
Cambios oficiales del día 17 de febrero de 1976.
Decreto 261/1976, de 14 de febrero, de movilización para la militarización del Cuerpo de Policía Municipal y del Servicio Municipal de Extinción de Incendios y Salvamento de Barcelona.
Orden de 24 de enero de 1976 por la que se otorga a don Jesús Esparza Gurpegui concesión administrativa para suministro de gas propano mediante instalación distribuidora de G. L. P. a una vivienda en San Adrián (Navarra).
Resolución de la Delegación Provincial de Badajoz por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.
Resolución de la Delegación Provincial de Badajoz por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.
Resolución de la Delegación Provincial de Badajoz por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.
Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.
Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.
Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza el establecimiento de la instalación de dos baterías de condensadores estáticos en la E. R. Martorell que se cita.
Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza el establecimiento de la instalación de dos baterías de condensadores estáticos en la E. R. Sardanyola que se cita.
Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.
Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.
Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.
Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.
Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.
Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.
Resolución de la Delegación Provincial de Cáceres por la que se concede autorización administrativa y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan (A. T. 2.458).
Resolución de la Delegación Provincial de Cáceres por la que se concede autorización administrativa y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan (A. T. 2.478).
Resolución de la Delegación Provincial de Cáceres por la que se concede autorización administrativa y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan (A. T. 2.437).
Resolución de la Delegación Provincial de Cáceres por la que se concede autorización administrativa y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan (A. T. 2.471).
Resolución de la Delegación Provincial de Soria por la que se autoriza el establecimiento de la instalación que se cita.
Resolución de la Delegación Provincial de Tarragona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.
Corrección de errores de la Orden de 12 de diciembre de 1975 por la que se autoriza a don Francisco Malloll Bosch dedicarse a la pesca del coral en el litoral de la cuarta zona de la provincia marítima de Barcelona.
Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General de Política Arancelaria e Importación por la que se anuncia la primera convocatoria del contingente-base número 63, «Motobombas y motocompresores no liberados».
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Subastas y concursos de obras y servicios públicos
Otros anuncios
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid