Ley 38/1973, de 19 de diciembre, de Convenios Colectivos Sindicales de Trabajo.
Orden de 26 de diciembre de 1973 por la que se dictan normas aclaratorias sobre ciertas situaciones de personal de las Corporaciones Locales, complementarias del Decreto 2056/1973, de 17 de agosto.
Corrección de errores de la Orden de 16 de noviembre de 1973, por la que se aprueban las tarifas de honorarios y retribuciones y sus normas de aplicación por la asistencia sanitaria de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales protegidos por la Seguridad Social.
Resolución de la Dirección General de Política Arancelaria e Importación por la que se fijan los cupos globales para el año 1974.
Decreto 3254/1974, de 7 de diciembre, por el que se dispone que don Manuel Fuentes Irurozqui cese en el cargo de Embajador de España en El Salvador, agradeciéndole los servicios prestados.
Decreto 3255/1973, de 7 de diciembre, por el que se dispone que don José María Trías de Bes y Borrás cese en el cargo de Jefe de la Representación Consular y Comercial de España en Checoslovaquia, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Decreto 3256/1973, de 7 de diciembre, por el que se dispone que don Alberto Pascual Villar cese en el cargo de Embajador de España en Honduras, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Decreto 3257/1973, de 7 de diciembre, por el que se dispone que don Juan Ramón Parellada Soteras cese en el cargo de Embajador de España en Australia, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Decreto 3258/1973, de 7 de diciembre, por el que se dispone que don Juan Ramón Parellada Soteras cese en el cargo de Embajador de España en Nueva Zelanda, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Decreto 3259/1973, de 7 de diciembre, por el que se dispone que don Luis García de Llera y Rodríguez cese en el cargo de Embajador de España en Argentina, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Decreto 3260/1973, de 7 de diciembre, por el que se designa Embajador de España en Australia a don Alberto Pascual Villar.
Decreto 3261/1973, de 7 de diciembre, por el que se designa Embajador de España en la República de Sudáfrica a don Juan Ramón Parellada Soteras.
Decreto 3262/1973, de 7 de diciembre, por el que se designa Embajador de España en El Salvador a don José María Trías de Bes y Borrás.
Decreto 3263/1973, de 7 de diciembre, por el que se nombra Embajador de España en Chile a don Luis García de Llera y Rodríguez.
Decreto 3264/1973, de 21 de diciembre, por el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de Segovia a don Juan Latour Brotons.
Orden de 29 de noviembre de 1973 por la que don Julián Garrán Celada cesa como Vocal representante del Ayuntamiento en la Comisión de Protección del Patrimonio Histórico-Artístico de Zamora.
Orden de 3 de noviembre de 1973 por la que se nombra Vocal representante de los Servicios Técnicos de la Dirección General de Bellas Artes en la Comisión de Protección del Patrimonio Histórico-Artístico de Granada a don José Pulido Ortiz.
Orden de 3 de noviembre de 1973 por la que a don Juan Luis Montero Cortina se le nombra Director de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Béjar.
Orden de 29 de noviembre de 1973 por la que se nombra Director de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Salamanca a don Lorenzo Simón Moretón.
Orden de 29 de noviembre de 1973 por la que se nombra a don Felipe de Castro Pedrero Vocal representante del Ayuntamiento de Zamora en la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico de la misma localidad.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso restringido de méritos convocado en 10 de abril de 1973 para proveer en propiedad plazas de Facultativos de las Instituciones sanitarias abiertas de la Seguridad Social.
Resolución de la Subsecretaria por la que se publica relación de Veterinarios a que hace referencia la Ley 17/1973, de 21 de julio, por la que se amplía la plantilla del Cuerpo Nacional Veterinario.
Resolución del Tribunal de oposición a plazas del Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias, en turno restringido, por la que se señalan fecha y lugar para el sorteo que dará el orden de actuación de los aspirantes y se fija la fecha de comienzo de los ejercicios.
Resolución de la Escuela de Estudios Aduaneros por la que se hace pública la lista de solicitantes admitidos y excluidos a la oposición convocada para ingreso en el Cuerpo Técnico de Aduanas.
Resolución de la Dirección General de la Seguridad por la que se publica relación de opositores admitidos para sufrir examen de ingreso en el Cuerpo de Policía Armada y de los excluidos por no reunir alguna de las condiciones o requisitos de la Orden de convocatoria.
Orden de 24 de noviembre de 1973 por la que se anuncia a concurso-oposición la plaza de Profesor agregado de «Lengua y Literatura Francesas» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla.
Orden de 24 de noviembre de 1973 por la que se anuncia a concurso-oposición la plaza de Profesor agregado de «Pediatría y Puericultura» en la Facultad de Medicina de la Universidad de Bilbao.
Orden de 24 de noviembre de 1973 por la que se anuncia a concurso-oposición la plaza de «Patología y Clínica Médicas» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca.
Orden de 26 de noviembre de 1973 por la que se anuncia concurso-oposición para su provisión en propiedad las plazas de Profesor agregado de «Ecología» en la Facultad de Ciencias de las Universidades de Oviedo y Santiago.
Orden de 26 de noviembre de 1973 por la que se anuncia a concurso-oposición, en turno libre, para su provisión en propiedad, la plaza de Profesor agregado de «Patología y Clínica Médicas (Aparato digestivo)» en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia.
Orden de 27 de noviembre de 1973 por la que se anuncia a concurso-oposición, en turno libre, la plaza de Profesor agregado de «Física Teórica», en la Facultad de Ciencia de la Universidad Complutense de Madrid.
Orden de 27 de noviembre de 1973 por la que se anuncia a concurso-oposición, en turno libre, la plaza de Profesor agregado de «Patología y Clínica Médicas (Aparato Circulatorio)» en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia.
Orden de 27 de noviembre de 1973 por la que se anuncia a concurso-oposición, en turno libre, la plaza de Profesor agregado de «Historia de la Iglesia en América e Instituciones Canónicas Indianas» en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla.
Orden de 28 de noviembre de 1973 por la que se anuncia a concurso-oposición, en turno libre, para su provisión en propiedad, las plazas de Profesor agregado de «Bioquímica» en la Facultad de Ciencias de las Universidades de La Laguna y Complutense de Madrid.
Orden de 7 de diciembre de 1973 por la que se convoca concurso-oposición para proveer plazas de Profesores auxiliares de Escuelas Oficiales de Idiomas.
Resolución del Tribunal del concurso-oposición a la plaza de Profesor agregado de «Edafología» de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se cita a los opositores.
Resolución del Tribunal del concurso-oposición para la plaza de Profesor agregado de «Economía política y Hacienda pública» de la Facultad de Derecho de San Sebastián (Universidad de Vallodolid) por la que se aplaza hasta nuevo aviso la convocatoria de presentación de los opositores.
Resolución del Ayuntamiento de Tarrasa (Barcelona) por la que se hace pública la lista de admitidos y excluidos al concurso-oposición para proveer una plaza de Aparejador de esta Corporación.
Resolución de la Diputación Provincial de Lérida referente al concurso de méritos para proveer la plaza de Asesor Letrado de esta Corporación.
Resolución del Ayuntamiento de Bilbao referente al concurso para la provisión de las plazas que se citan.
Decreto 3265/1973, de 14 de diciembre, por el que se autoriza el establecimiento de un Depósito Franco, dependiente de la Aduana de Tarragona.
Decreto 3266/1973, de 14 de diciembre, por el que se acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de Bermillo de Sayago (Zamora) de un inmueble de 2.025 metros cuadrados, sito en el mismo término municipal, con destino a la construcción de una casa-cuartel para la Guardia Civil.
Decreto 3267/1973, de 14 de diciembre, por el que se acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de Cunit (Tarragona) de un inmueble de 1.600 metros cuadrados, sito en el mismo término municipal, con destino a la construcción de una casa-cuartel para la Guardia Civil.
Decreto 3268/1973, de 14 de diciembre, por el que se acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio (Oviedo) de un inmueble de 6.539,73 metros cuadrados, sito en el mismo término municipal, con destino a la construcción de un Instituto Nacional de Bachillerato.
Decreto 3269/1973, de 14 de diciembre, por el que se acepta la donación al Estado por la Diputación de Salamanca de un inmueble de 13.000 metros cuadrados, sito en el mismo término municipal, con destino a la construcción de un Instituto Nacional de Bachillerato.
Decreto 3270/1973, de 14 de diciembre, por el que se acuerda la enajenación directa de una finca urbana, sita en término municipal de El Perdigón (Zamora), calle Lepanto, número 39, en favor de su ocupante.
Decreto 3271/1973, de 14 de diciembre, por el que se acuerda la enajenación directa de una finca urbana, sita en término municipal de El Perdigón (Zamora), calle General Sanjurjo, número 50, en favor de su ocupante.
Decreto 3272/1973, de 14 de diciembre, por el que se acuerda la enajenación directa de una finca urbana, sita en término municipal de El Perdigón (Zamora), calle Muñoz Grandes, número 18, en favor de su ocupante.
Decreto 3273/1973, de 14 de diciembre, por el que se acuerda la enajenación directa de una finca urbana, sita en término municipal de Casaseca de Campean (Zamora), calle Tuda, número 9, en favor de su ocupante.
Orden por la que se priva a cada una de las Empresas que se citan de los beneficios fiscales que les fueron concedidos al ser declaradas industrias de «interés preferente».
Decreto 3274/1973, de 14 de diciembre, por el que se acuerda la enajenación directa de una finca urbana, sita en término municipal de Carbajales de Alba (Zamora), calle Chariz Bajo, número 28, en favor de su ocupante.
Cambios oficiales del día 2 de enero de 1974.
Resolución por la que se hace público el acuerdo de fecha 15 de noviembre de 1973, relativo a la cancelación de la inscripción a favor de don Natalio Ruiz Esteban y otros, en término municipal de Ohanes (Almería).
Resolución por la que se concede a don Martín Almagro Bach un aprovechamiento de aguas subálveas del río Guadalaviar, en término municipal de Albarracín (Teruel), con destino al abastecimiento de una casa rural.
Resolución por la que se concede a doña María Melgarejo Heredia un aprovechamiento de aguas públicas del río Segura, con destino a ampliación de riegos, en término municipal de Calasparra (Murcia).
Resolución por la que se fija fecha para proceder al levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas que se citan, en la provincia de Oviedo.
Resolución por la que se aprueba el Plan de Estudios del primer ciclo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid.
Resolución de la Dirección General de Universidades e Investigación por la que se aprueba el Plan de Estudios de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Palma de Mallorca.
Resolución por la que se aprueba el Plan de Estudios de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Sabadell.
Resolución por la que se aprueba el Plan de Estudios del primer ciclo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada.
Resolución por la que se aprueba el Plan de Estudios de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Salamanca.
Resolución por la que se aprueba el Plan de Estudios del primer ciclo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santander.
Resolución por la que se aprueba el Plan de Estudios del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Bilbao.
Resolución por la que se aprueba el Plan de Estudios de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Santander.
Resolución por la que se anuncia concurso para la adjudicación del premio «Manuel Llorente», de la Real Academia Española.
Resolución por la que se anuncia una vacante de Académico de número en la Real Academia de Farmacia.
Orden por la que se dispone la inscripción en el Registro Oficial de las Coooperativas que se mencionan.
Orden por la que se dispone la inscripción en el Registro Oficial de las Cooperativas que se mencionan.
Orden por la que se prorroga el plazo para participar en el concurso convocado por la de 18 de septiembre de 1973 para la concesión de beneficios a las industrias que se instalen en la zona de preferente localización industrial del Área del Campo de Gibraltar.
Orden sobre extinción del permiso de investigación de hidrocarburos «Rosa María».
Orden por la que se prorroga el plazo para participar en el concurso convocado por la de 18 de septiembre de 1973 para la concesión de beneficios a las industrias que se intalen en la Comarca de Tierra de Campos.
Resolución por la que se autoriza a «Hidroeléctrica Española, S. A.», el establecimiento de la línea de transporte de energía eléctrica que se cita y se declara en concreto la utilidad pública de la misma.
Decreto 3275/1973, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al Teniente General del Ejército don Luis Díez-Alegría Gutiérrez.
Decreto 3278/1973, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al Teniente General del Ejército don Joaquín Bosch de la Barrera.
Decreto 3277/1973, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al General de Brigada del Arma de Infantería don Jesús González del Yerro Martínez.
Decreto 3276/1973, de 26 de febrero, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al Vicealmirante de la Armada don Enrique Amador Franco.
Decreto 3279/1973, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al Vicealmirante de la Armada don Pedro Español Iglesias.
Decreto 3280/1973, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al Contralmirante de la Armada don José Fernández-Aceytuno y Llord
Decreto 3281/1973, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al General de Brigada del Arma de Aviación, con aptitud para el Servicio en Vuelo, don Rafael Simón García.
Decreto 3282/1973, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al General de Brigada del Arma de Aviación, con aptitud para el Servicio en Vuelo, don Emiliano José Alfaro Arregui.
Orden por la que se concede a «Home Fittings España, S. A.», el régimen de reposición con franquicia arancelaria para la importación de diversas materias primas por exportaciones previamente realizadas de piezas de persianas, rieles y varios.
Orden por la que se concede el título-licencia de Agencia de Viajes del grupo «A» a «Viajes Durán, S. A.».
Orden por la que se concede el título-licencia de Agencia de Viajes del grupo «A» a «Maritz Travel de España, S. A.».
Orden por la que se concede el título-licencia de Agencia de Viajes del grupo «A», mayorista, a «Viajes Ibermundo, S. A.».
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Enrique Loos Gros contra la Orden ministerial de 13 de junio de 1964.
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Subastas y concursos de obras y servicios públicos
Otros anuncios
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid