Decreto 971/1966, de 2 de abril, sobre reorganización del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Decreto 972/1966, de 14 de abril, por el que se crea la Embajada de España en Tananarive.
Decreto 973/1966, de 14 de abril, por el que se crea la Embajada de España en Porto Novo.
Orden de 1 de abril de 1966 por la que se establece un nuevo modelo de documento para el rápido despacho aduanero de mercancías a la importación, regulado por el artículo 79 de las Ordenanzas Generales de la Renta de Aduanas, y se dan normas a las que se ajustará la práctica de dicho sistema.
Orden de 15 de abril de 1966 sobre índices de precios de mano de obra y materiales de construcción correspondientes al mes de febrero del corriente año.
Orden de 20 de abril de 1966 por la que se prorroga el plazo de presentación de declaraciones por Contribución general sobre la Renta.
Orden de 4 de marzo de 1966 por la que se modifica el artículo 20 de la de 3 de junio de 1965, complementaria del Decreto 818/1965, de 5 de abril, que regula las Asociaciones Profesionales de Estudiantes.
Decreto 974/1966, de 17 de marzo, por el que se crean los Patronatos de las Escuelas Oficiales de Náutica y de las de Formación Profesional Náutico-Pesquera.
Decreto 975/1966, de 7 de abril, por el que se autoriza la creación de «Mercados Centrales de Abastecimiento, S. A.» (M. E. R. C. A. S. A.).
Decreto 976/1966, de 14 de abril, por el que se modifican los derechos arancelarios de la subpartida 01.02-B-2 y se crea una nueva subpartida.
Decreto 977/1966, de 14 de abril, de modificación arancelaria de la subpartida 29.34 A y de la partida 38.14.
Decreto 978/1966, de 14 de abril, por el que se modifica el derecho arancelario de la partida 55.01.
Decreto 979/1966, de 14 de abril, de modificación arancelaria de las subpartidas 29.01 A y B.
Orden de 20 de abril de 1966 por la que se nombra a don José Luis López Henares Jefe del Servicio Central de Planes Provinciales.
Orden de 20 de abril de 1966 por la que se nombra Vicesecretario general Técnico de la Presidencia del Gobierno a don Rafael Orbe Cano.
Decreto 980/1966, de 2 de abril, por el que se dispone cese don Pedro Cortina Mauri en el cargo de Subsecretario de Asuntos Exteriores por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Decreto 981/1966, de 2 de abril, por el que se dispone cese don Germán Burriel Rodríguez en el cargo de Director general de Régimen Interior por pase a otro destino.
Decreto 982/1966, de 2 de abril, por el que se dispone cese don Ramón Sedó Gómez en el cargo de Director general de Política Exterior por pase a otro destino.
Decreto 983/1966, de 2 de abril, por el que se nombra Subsecretario de Asuntos Exteriores a don Germán Burriel Rodríguez.
Decreto 984/1966, de 2 de abril, por el que se nombra Subsecretario de Política Exterior a don Ramón Sedó Gómez.
Decreto 985/1966, de 2 de abril, por el que se nombra Director general del Servicio Exterior a don José María Moro Martín-Montalbc.
Decreto 986/1966, de 2 de abril, por el que se nombra Director general de Asuntos de Norteamérica, Medio y Extremo Oriente a don Nuño Aguirre de Cárcer y López de Sagredo.
Decreto 987/1966, de 2 de abril, por el que se nombra Director general de Asuntos de Iberoamérica a don Pedro Salvador de Vicente.
Decreto 988/1966, de 2 de abril, por el que se nombra Director general de Asuntos de Europa y Santa Sede a don Fernando Olivié y González-Pumariega.
Decreto 989/1966, de 2 de abril, por el que se nombra Director general de Asuntos de Africa y Mundo Arabe a don Gabriel Mañueco de Lecea.
Decreto 990/1966, de 7 de abril, por el que se dispone cese don Miguel Teus y López en el cargo de Embajador de España en Manila por pase a otro destino.
Decreto 991/1966, de 7 de abril, por el que se dispone cese don José Pérez del Arco y Rodríguez en el cargo de Embajador de España en Managua por pase a otro destino.
Decreto 992/1966, de 7 de abril, por el que se designa Embajador de España en Manila a don José Pérez del Arco y Rodríguez.
Decreto 993/1966, de 7 de abril, por el que se designa Embajador de España en Managua a don Ernesto La Orden Miracle.
Decreto 994/1966, de 7 de abril, por el que se nombra Embajador de España en París a don Pedro Cortina Mauri.
Decreto 995/1966, de 7 de abril, por el que se designa Embajador de España en Nueva Delhi a don Miguel Teus y López.
Decreto 996/1966, de 14 de abril, por el que se dispone cese don Angel Sagaz Zubelzu en el cargo de Director general de Relaciones con los Estados Unidos de América por pase a otro destino.
Decreto 997/1966, de 14 de abril, por el que se designa Embajador de España en Tananarive a don José Luis Pérez-Flórez-Estrada y Ayala.
Decreto 998/1966, de 14 de abril, por el que se designa Embajador de España en Porto Novo a don José Luis Aparicio y Aparicio.
Decreto 999/1966, de 14 de abril, por el que se designa Embajador de España en El Cairo a don Angel Sagaz Zubelzu.
Orden de 21 de marzo de 1966 por la que son nombrados funcionarios en prácticas 36 opositores a plazas de la Sección masculina del Cuerpo Especial de Prisiones y dos a plazas de la Sección femenina del mismo Cuerpo.
Decreto 1000/1966, de 11 de abril, por el que se dispone que el General de Brigada de Ingenieros don Tomás Castrillón Fra pase a la situación de reserva, concediéndole el empleo de General de División en igual situación.
Orden de 8 de marzo de 1966 por la que causa baja en la Escala Profesional y alta en la de Complemento el sargento del Cuerpo de Policía Armada don Indolecio de la Fuente Tejero, quedando en la situación de «Colocado».
Orden de 13 de abril de 1966 por la que se dispone el cumplimiento del acuerdo del Consejo de Ministros por el que se separa del servicio a don Ricardo Antonio Vicario Sastre, Inspector de tercera clase del Cuerpo General de Policía.
Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se otorgan nombramientos provisionales de Secretarios de Administración Local de segunda categoría en el concurso convocado por Resolución de 3 de mayo de 1965 («Boletín Oficial del Estado» de 21 del mismo mes).
Orden de 24 de marzo de 1966 por la que se nombra Director de la Escuela de Comercio de Orense a don Gabriel Pardo y Pardo Reguera.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Profesional por la que se nombra a don Amadeo Villanueva Andújar, en virtud de concurso de méritos y examen de aptitud, Profesor titular de «Tecnología de Peluquería y Cosmética» en la Escuela femenina de Maestría Industrial de Madrid.
Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se hace pública la relación de puntuaciones formada por el Tribunal calificador constituido para valorar los méritos de los funcionarios que han tomado parte en el concurso convocado por Orden de 3 de mayo de 1965 («Boletín Oficial del Estado» de 21 del mismo mes) para proveer plazas vacantes de Secretarios de Administración Local de segunda categoría.
Resolución de la Dirección General de Bellas Artes por la que se hace pública la relación de aspirantes admitidos al concurso-oposición a la cátedra de «Anatomía Artística» de la Escuela Superior de Bellas Artes de Barcelona.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Universitaria por la que se publica el Tribunal que ha de juzgar las oposiciones a once plazas de Ayudantes temporales del Hospital Clínico de la Facultad de Medicina de Madrid.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Universitaria por la que se publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición a dos plazas de Licenciados internos de la Facultad de Medicina de Madrid.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Universitaria por la que se publica el Tribunal que ha de juzgar las oposiciones a 22 plazas de Médicos internos de la Facultad de Medicina de Madrid.
Resolución del Tribunal del concurso-oposición a la plaza de Profesor adjunto de «Psiquiatría» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona por la que se convoca a los aspirantes admitidos.
Resolución del Tribunal del concurso-oposición a la plaza de Profesor adjunto de «Toxicología y Veterinaria legal», vacante en la Facultad de Veterinaria de Madrid, por la que se convoca a los aspirantes admitidos.
Resolución del Tribunal de oposiciones a la cátedra de «Paleografía» y «Diplomática», de las Facultades de Filosofía y Letras de las Universidades de Oviedo y Sevilla, por la que se convoca a los señores opositores.
Resolución del Tribunal de oposición a la cátedra del grupo XXII, vacante en las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Industriales de Madrid y Bilbao, por la que se señalan lugar, día y hora para la presentación de los aspirantes admitidos a la misma.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión en el concurso-oposición libre convocado con fecha 11 de febrero de 1964 para cubrir plazas de Especialistas de Radioelectrología del Seguro Social de Enfermedad.
Resolución de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión por la que se adjudica plaza a los señores opositores aprobados en la especialidad de «Otorrinolaringología» del Seguro Social de Enfermedad.
Resolución de la Diputación Provincial de Gerona por la que se anuncia concurso restringido de méritos para proveer en propiedad una plaza de Subjefe de Negociado, vacante en la vigente plantilla de funcionarios provinciales.
Resolución de la Diputación Provincial de Gerona por la que se anuncia concurso restringido de méritos para proveer en propiedad la plaza vacante de Jefe de Sección con título superior.
Resolución de la Diputación Provincial de Guipúzcoa por la que se convoca concurso para la provisión de la plaza de Oficial Mayor de la Corporación.
Resolución de la Diputación Provincial de Oviedo por la que se rectifica la fecha de comienzo de los ejercicios de la oposición convocada para proveer dos plazas de Oficiales de la escala técnica-administrativa de esta Corporación.
Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente a la oposición libre para proveer 58 plazas de Médicos de Dispensarios de los Servicios de Asistencia Médica.
Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se hace público el resultado del concurso de méritos para proveer en propiedad la plaza de Viceinterventor de estos fondos municipales.
Resolución del Ayuntamiento de Laredo por la que se anuncia oposición para la provisión en propiedad de una plaza de Oficial administrativo de Intervención de esta Corporación.
Resolución del Ayuntamiento de Lucena (Córdoba) referente a la convocatoria para la provisión en propiedad de la plaza de Perito Aparejador de esta Corporación.
Resolución del tribunal de Contrabando de Baleares por la que se hace público el acuerdo que se cita.
Resolución del Tribunal de Contrabando de Madrid por la que se hace público el fallo que se cita.
Orden de 5 de marzo de 1966 por la que se crea en la Universidad de Madrid la cátedra de «Derecho Hispanoamericano».
Orden de 23 de marzo de 1966 por la que se dictan normas sobre clases particulares de los Profesores de los Conservatorios de Música y Escuelas de Arte Dramático.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria por la que se autoriza el funcionamiento legal, con carácter provisional, de los Colegios de Enseñanza Primaria no estatal establecidos en las localidades que se indican por las personas o Entidades que se mencionan.
Orden de 4 de abril de 1966 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por «Oxidos Rojos de Málaga, S.A.».
Resolución de la Dirección General de la Energía por la que se autoriza a «Hidroeléctrica Española, Sociedad Anónima», la instalación de la estación transformadora que se cita.
Resolución de la Dirección General de la Energía por la que se autoriza a «Forjas Alavesas, S.A.» la instalación de la subestación de transformación de energía eléctrica que se cita.
Resoluciones de los Distritos Mineros de Huelva Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas por las que se hace público haber sido cancelados los permisos de investigación que se citan.
Orden de 30 de marzo de 1966 por la que se aprueba el proyecto definitivo de la planta de deshidratación de cebollas y otros productos agrícolas a instalar por «Hijos de Arturo Carbonell, S.R.C.», en Molina de segura (Murcia).
Orden de 7 de abril de 1966 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 7 de abril de 1966 en el recurso contencioso-administrativo número 14.595, interpuesto contra Orden de 20 de junio de 1964 por «Transáfrica, S.A.».
Orden de 7 de abril de 1966 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 12 de febrero de 1966 en el recurso contencioso-administrativo número 15.810, interpuesto contra Resolución de 7 de octubre de 1964 por don Mario Asensio Escrivá.
Orden de 7 de abril de 1966 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 11 de febrero de 1966 en el recurso contencioso-administrativo número 16.640, interpuesto contra Orden de 26 de febrero de 1966 por don Daniel Yáñez Lorenzo.
Cambios de cierre al día 22 de abril de 1966.
Cambios que regirán para la semana del 25 de abril al 1 de mayo de 1966, salvo aviso en contrario.
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Subastas y concursos de obras y servicios públicos
Otros anuncios
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid