Instrumento de ratificación del Acuerdo entre España y Suiza, relativo a los Transportes Internacionales por Carretera.
Resolución de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas por la que se dictan normas a que deben supeditarse las instalaciones (de G. L. P.) con despósitos móviles de capacidad superior a 15 kilogramos.
Orden de 14 de agosto de 1963 por la que causa baja en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles el personal que se cita.
Orden de 19 de agosto de 1963 por la que se dispone el cese de don Manuel García Velasco en la Guardia Territorial de la Región Ecuatorial.
Orden de 19 de agosto de 1963 por la que se dispone el cese de los Guardias segundos de la Guardia Civil don Andrés Saura Martínez y don Antonio Ruiz Ruiz Gutiérrez en la Segunda Compañía Móvil de Instructores de la Guardia Territorial de la Región Ecuatorial.
Orden de 20 de agosto de 1963 por la que se dispone el cese de don Antonio Pérez Cáceres en el Servicio Aéreo de la Región Ecuatorial.
Orden de 23 de agosto de 1963 por la que se dispone el cese del Teniente de Intendencia don Rafael López-Mora Rojano en los Servicios Sanitarios de la Provincia de Sahara.
Orden de 23 de agosto de 1963 por la que se dispone el cese del Practicante en Medicina y Cirugía don Víctor Manuel Pascual Bonmati en el Servicio Sanitario de la Provincia de Sahara.
Orden de 24 de agosto de 1963 por la que se asciende a don Hamido Mohamed Aybar a Oficial moro de primera (Teniente) de la Policía Gubernativa de la Provincia de Ifni.
Orden de 27 de agosto de 1963 por la que se dispone el cese de los Guardias segundos de la Guardia Civil don Francisco Pérez Fernández Sabater, don Cristóbal González García, don Pascual Vicente Cebrián y don Miguel Carmona Antúnez en la Segunda Compañía Móvil de Instructores de la Guardia Territorial de la Región Ecuatorial.
Orden de 30 de agosto de 1963 por la que se rectifica la de 9 de actual que disponía el cese de Guardia segundo de la Guardia Civil don Robustiano Ruiz Bueno en la Segunda Compañía Móvil de Instructores de la Guardia Territorial de la Región Ecuatorial.
Orden de 14 de agosto de 1963 por la que se nombra Secretario del Juzgado Municipal de Coin (Málaga) a don Romualdo González Cabello.
Orden de 14 de agosto de 1963 por la que se nombra Secretario del Juzgado Municiapal de Arcos de la Frontera (Cádiz) a don José Vázquez Vázquez.
Orden de 14 de agosto de 1963 por la que se nombra Secretario del Juzgado Municipal de Loja (Granada) a don José Asanza Jimeno.
Orden de 14 de agosto de 1963 por la que se nombra Secretario del Juzgado Municipal de Caravaca (Murcia) a don Gregorio Moreno Cabezuelo.
Orden de 14 de agosto de 1963 por la que se nombra Secretario del Juzgado Municipal de Priego de Córdoba (Córdoba) a don Juan Puebla Alba.
Orden de 14 de agosto de 1963 por la que se nombra Secretario del Juzgado Municipal de Guadix (Granada) a don José Ramón Mosquera Fernández.
Orden de 14 de agosto de 1963 por la que se nombra Secretario del Juzgado Municiapl de Alcalá la Real (Jaén) a don Manuel Martínez Marcos.
Orden de 14 de agosto de 1963 por la que se nombra Secretario del Juzgado Municipal de Teruel a don Donato Alvarez Guillermo.
Orden de 14 de agosto de 1963 por la que se nombra Secretario del Juzgado Municipal de Tineo (Oviedo) a don David Hormigos González.
Orden de 14 de agosto de 1963 por la que se nombra Secretario del Juzgado Municipal de Algeciras a don Celedonio Cortina Fernandez.
Orden de 14 de agosto de 1963 por la que se nombra Secretario del Juzgado Municipal de Mieres (Oviedo) a don Luis García Fernández Meras.
Orden de 14 de agosto de 1963 por la que se nombra Secretario del Juzgado Municipal de Puertollano (Ciudad Real) a don Juan Carlos Gómez Segura.
Orden de 14 de agosto de 1963 por la que se nombra Secretario del Juzgado Municipal de Oviedo número 2 a don Manuel Rando López.
Orden de 14 de agosto de 1963 por la que se nombra Secretario del Juzgado Municipal de Hellín (Albacete) a don Antonio Huete López.
Orden de 14 de agosto de 1963 por la que se nombra Secretario del Juzgado Municipal de Valdepeñas (Ciudad Real) a don Luís Parrilla García.
Orden de 14 de agosto de 1963 por la que se nombra Secretario del Juzgado Municipal de Avilés númnero 2 (Oviedo) a don Cándido Cabanillas Calderón.
Orden de 14 de agosto de 1963 por la que se nombra Secretario del Juzgado Municipal de Almería Número 1 a don Gregorio Alvarez Martínez.
Orden de 14 de agosto de 1963 por la que se nombra Secretario del Juzgado Municipal número 2 de Almería a don Cristóbal Torres Fernández.
Orden de 14 de agosto de 1963 por la que se nombra Secretario del Juzgado Municipal de Santander número 1 a don Marcelino Souto Naveira.
Orden de 14 de agosto de 1963 por la que se nombra Secretario del Juzgado Municipal de Villanueva y Geltrú (Barcelona) a don Juan Ramón Jorge Pardo.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se jubila a don Manuel Villares Pico, Registrador de la Propiedad de Madrid número 7-I. por haber cumplido la edad reglamentaria.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se jubila a don Francisco Cervera y Jiménez Alfaro, Registrador de la Propiedad de Palma de Mallorca, por haber cumplido la edad reglamentaria.
Orden de 22 de julio de 1963 por la que cesa en el cargo de Director del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Arévalo el Profesor del mismo don Francisco Alonso Primo.
Orden de 22 de julio de 1963 por la que cesa, por pasar a desempeñar otro cargo directivo, en el de Secretario del Centro de Enseñanza Media y profesional de Arévalo el Profesor del mismo don Justo García Maniego.
Orden de 31 de julio de 1963 sobre prórrogas de los nombramientos que se citan del personal docente de las Universidades.
Ordenes de 9 de agosto de 1963 por las que se aprueban los expedientes de las oposiciones a cátedras, turno libre, de «Latín» y «Dibujo» de Institutos Nacionales de Enseñanza Media.
Orden de 16 de agosto de 1963 por la que se nombra Inspector Jefe de Enseñanza Primaria de Guipúzcoa a don José Sánchez Ramos.
Orden de 30 de mayo de 1963 por la que se dispone el cese de don José Garat Rull como Vocal del Consejo General del Instituto Social de la Marina.
Orden de 30 de mayo de 1963 por la que se dispone el cese de don Angel Lázaro García como Vocal del Consejo General del Instituto Social de la Marina.
Orden de 30 de mayo de 1963 por la que se dispone el cese de don Manuel Rodríguez Novas como Vocal del Consejo General del Instituto Social de la Marina.
Orden de 30 de mayo de 1963 por la que se dispone el cese de don Bartolomé Aragón Gómez como Vocal del Consejo General del Instituto Social de la Marina.
Orden de 30 de mayo de 1963 por la que se designa a don Pedro Cazorla Escámez Vocal del Consejo General del Instituto Social de la Marina.
Orden de 30 de mayo de 1963 por la que se designa a don Rafael Cabello de Alba y Gracia Vocal del Consejo General del Instituto Social de la Marina.
Orden de 30 de mayo de 1963 por la que se acuerda la reelección de don Francisco Javier Ruiz de Ojeda en el cargo de Vocal del Consejo General del Instituto Social de la Marina.
Orden de 30 de mayo de 1963 por la que se designa a don Francisco Calduch Juan Vocal del Consejo General del Instituto Social de la Marina.
Orden de 25 de junio de 1963 por la que se dispone el cese de don Francisco Pérez Crespo como Vocal del Consejo General del Instituto Social de la Marina.
Orden de 25 de junio de 1963 por la que se dispone el cese de don José Gómez Barreda como Vocal del consejo General del Instituto Social de la Marina.
Orden de 25 de junio de 1963 por la que se dispone el cese de don José María Serrats Urquiza como Vocal del Consejo General del Instituto Social de la Marina.
Orden de 25 de junio de 1963 por la que se dispone el cese de don Jesús Freire Costa como Vocal del Consejo General del Instituto Social de la Marina.
Orden de 25 de junio de 1963 por la que se acuerda la reelección de don Carlos J. González Bueno en el cargo de Vocal del Consejo General del Instituto Social de la Marina.
Orden de 25 de junio de 1963 por la que se aucerda la reelección de don Francisco Norte Ramón en el cargo de Vocal del Consejo General del Instituto Social de la Marina.
Orden de 25 de junio de 1963 por la que se designa a don Laurentino Amoedo Sanmiguel Vocal del Consejo General del Instituto Social de la Marina.
Orden de 25 de junio de 1963 por la que se designa a don Alfredo Santos Blanco Vocal del Consejo General del Instituto Social de la Marina.
Orden de 25 de junio de 1963 por la que se designa a don Alfredo Rodríguez Padín Vocal del Consejo General del Instituto Social de la Marina.
Orden de 25 de junio de 1963 por la que se designa a don Eutimio alberdi Silveti Vocal del Consejo General del Instituto Social de la Marina.
Orden de 25 de junio de 1963 por la que se designa a don Carmelo Barquín Millord Vocal del Consejo General del Instituto Social de la Marina.
Resolución de la Subsecretaría por la que se dispone el reingreso en el servicio activo del Técnico comercial del Estado don Manuel Zarobe Segurola.
Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se convoca concurso-oposición para proveer seis plazas de Jefes clínicos en los diversos Establecimientos del Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica.
Corrección de erratas de la Resolución de la Jefatura Central de Tráfico por la que se convocan oposiciones para cubrir vacantes en la Escala Técnica.
Resolución del Distrito Forestal de Logroño por la que se convocan exámenes de ingreso para cubri seis vacantes en el Cuerpo de Guardería Forestal del Estado.
Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la que se anuncia oposición de la plaza de Médico Jefe de Servicio del Instituto Psiquiátrico Provincial del Padre Jofré.
Resolución del Ayuntamiento de Barbate de Franco por la que se convoca a oposición una plaza de la Escala Técnico-administrativa, restringida, entre el personal administrativo.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado en el recurso rectificación de filiación legítimna por expediente gubernativo.
Resolución del Tribunal de Contrabando y Defraudación de Barcelona por la que se hace público el acuerdo que se menciona.
Orden de 26 de julio de 1963 por la que se clasifica como Fundación benéfico-particular, de carácter mixto, la denominada «Patronato Social de Jesús Obrero», en Badajoz.
Orden de 26 de julio de 1963 por la que se clasifica como fundación benéfico-particular la denominada «Fundación Consortes Guasch», instituída por doña Emili Roig Valls en Capellanes (Barcelona).
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria por la que se convoca la adjudicación de ayudas para asistencia a cursos de alfabetización, con cargo al Plan de Inversiones para 1963 del Patronato del Fondo Nacional para el Fomento del Principio de Igualdad de Oportunidades.
Cambios de cierre.
Resolución de la Dirección General de Urbanismo por la que se transcribe relación de asuntos sometidos al Excmo. Sr Ministro de la Vivienda, con idicación del acuerdo recaido en cada caso.
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Subastas y concursos de obras y servicios públicos
Otros anuncios
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid